EP3312786 - COMPOSANTS NUMÉRIQUES OPTIMISÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 31.05.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.02.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2019 | Retrait de la demande | publié le 03.07.2019 [2019/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2018/17] | Inventeur(s) | 01 /
Sanan, Shibani 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA California 94043 / US | 02 /
Ramachandran, Vinod Kumar 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA California 94043 / US | 03 /
Harris, Christopher K. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA California 94043 / US | 04 /
Hsiao, Sissie Ling-le 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA California 94043 / US | [2018/17] | Mandataire(s) | Williams, Michael David Marks & Clerk LLP 1 New York Street Manchester M1 4HD / GB | [2018/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17193902.8 | 06.06.2017 | [2018/17] | Numéro de priorité, date | US201615250247 | 29.08.2016 Format original publié: US201615250247 | [2018/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3312786 | Date: | 25.04.2018 | Langue: | EN | [2018/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.2018 | Classification | IPC: | G06Q10/10, G06Q30/02, G06F17/30 | [2018/17] | CPC: |
G06Q10/101 (EP,US);
G06F16/316 (CN);
G06F16/986 (US);
G06F16/248 (EP,US);
G06F16/338 (CN);
G06F16/438 (EP,US);
G06F16/93 (EP,US);
G06F16/951 (CN);
G06F16/9535 (EP,US);
G06F40/10 (CN);
G06F40/103 (US);
G06F40/279 (CN);
G06Q30/0242 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/45] |
Précédent [2018/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OPTIMIERTE DIGITALE KOMPONENTEN | [2018/17] | Anglais: | OPTIMIZED DIGITAL COMPONENTS | [2018/17] | Français: | COMPOSANTS NUMÉRIQUES OPTIMISÉS | [2018/17] | Procédure d'examen | 28.09.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 05.10.2017 | Requête en examen déposée [2018/17] | 26.09.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.05.2019 | Demande retirée par le demandeur [2019/27] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP17740141.1 / EP3308334 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2015026144 (WAI CONRAD [US], et al) [I] 1-11 * paragraphs [0044] - [0049]; figure 2A *; | [A]US2016155143 (HSIAO SISSIE LING-LE [US], et al) [A] 1-11* paragraphs [0275] - [0291] * |