06.01.2023 |
Demande réputée retirée |
publié le 08.02.2023 [2023/06] |
06.12.2022 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
24.09.2022 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
21.04.2022 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
11.03.2022 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
20.02.2022 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
28.10.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.01.2021 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
30.10.2020 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.09.2020 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
25.05.2020 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
31.01.2020 |
Premier rapport d'examen |
|
29.01.2020 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
29.10.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
10.04.2019 |
Modification : La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
07.12.2018 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
07.12.2018 |
Requête en examen présentée |
publié le 09.01.2019 [2019/02] |
07.12.2018 |
Changement - Etats désignés |
publié le 09.01.2019 [2019/02] |
05.12.2018 |
Modification par le demandeur |
|
04.05.2018 |
Publication du rapport de recherche |
publié le 06.06.2018 [2018/23] |
04.05.2018 |
Changement - classification |
publié le 06.06.2018 [2018/23] |
04.05.2018 |
Changement - classification |
publié le 06.06.2018 [2018/23] |
30.03.2018 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 02.05.2018 [2018/18] |
18.10.2017 |
Changement - mandataire |
|