EP3315720 - ROTOR DE COMPRESSEUR D'UNE TURBOMACHINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.01.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.04.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.03.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.02.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.12.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 30.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.01.2023 | Demande réputée retirée | publié le 08.02.2023 [2023/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Eschenweg 11 OT Dahlewitz 15827 Blankenfelde-Mahlow / DE | [2018/18] | Inventeur(s) | 01 /
JOHANN, Erik Möckernkiez 18 10963 Berlin / DE | [2018/18] | Mandataire(s) | Müller, Wolfram Hubertus Patentanwalt Teltower Damm 15 14169 Berlin / DE | [2018/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17197040.3 | 18.10.2017 | [2018/18] | Numéro de priorité, date | DE201610120346 | 25.10.2016 Format original publié: DE102016120346 | [2018/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3315720 | Date: | 02.05.2018 | Langue: | DE | [2018/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3315720 | Date: | 06.06.2018 | Langue: | DE | [2018/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.2018 | Classification | IPC: | F01D5/14, F01D5/34, F01D5/02, F01D5/30 | [2018/18] | CPC: |
F01D5/02 (EP,US);
F04D29/324 (US);
F01D5/14 (EP,US);
F01D5/147 (EP,US);
F01D5/3061 (EP,US);
F01D5/34 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/02] |
Précédent [2018/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERDICHTERROTOR EINER STRÖMUNGSMASCHINE | [2018/18] | Anglais: | COMPRESSOR ROTOR OF A FLUID FLOW MACHINE | [2018/18] | Français: | ROTOR DE COMPRESSEUR D'UNE TURBOMACHINE | [2018/18] | Procédure dexamen | 04.12.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.12.2018 | Requête en examen déposée [2019/02] | 04.12.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 03.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.05.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.09.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.01.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.03.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 22.04.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.2022 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/06] | 23.09.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2022 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAYI]GB2255138 (SNECMA [FR]) [X] 1-5,8,12 * abstract * [A] 6,7 [Y] 13-15 [I] 9-11; | [Y]EP1507064 (GEN ELECTRIC [US]) [Y] 14,15 * paragraphs [0002] , [0003] , [0015]; figure 8 *; | [XAYI]JP2009197649 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [X] 1-5,8,12 * paragraphs [0001] , [0002] , [0035]; figures 1,3,5,7 * [A] 6,7 [Y] 13-15 [I] 9-11; | [Y]DE102008052247 (MTU AERO ENGINES GMBH [DE]) [Y] 13 * paragraph [0002] *; | [A]GB2468722 (LEIGH WARREN BARRATT [GB]) [A] 14,15* page 2, paragraph 3 *; | [XAYI]EP3002414 (ROLLS ROYCE CORP [US]) [X] 1-5,8,12 * paragraphs [0028] , [0030] , [0032] , [0033] , [0034]; figures 2,4 * [A] 6,7 [Y] 13-15 [I] 9-11 |