EP3483431 - PLATE-FORME DE TRAVAIL DE TURBINE ÉOLIENNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 30.06.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.11.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.04.2019 | Dernier événement Tooltip | 30.06.2023 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 02.08.2023 [2023/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Parkwind NV Sint-Maartenstraat 5 3000 Leuven / BE | [2019/20] | Inventeur(s) | 01 /
Vanden Haute, Cedric Hortensialaan 9 8400 Oostende / BE | [2019/20] | Mandataire(s) | IP HILLS NV Bellevue 5/501 9050 Gent-Ledeberg / BE | [N/P] |
Précédent [2019/20] | IP HILLS NV Hubert Frère-Orbanlaan 329 9000 Gent / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17201571.1 | 14.11.2017 | [2019/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3483431 | Date: | 15.05.2019 | Langue: | EN | [2019/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3483431 | Date: | 05.08.2020 | Langue: | EN | [2020/32] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP3483431 | Date: | 02.08.2023 | Langue: | EN | [2023/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.05.2018 | Classification | IPC: | F03D13/25, E02B17/00 | [2019/20] | CPC: |
F03D13/25 (EP,KR,US);
E02B2017/0091 (EP,KR);
F05B2230/232 (EP,KR,US);
F05B2230/61 (EP,KR);
F05B2240/95 (KR,US);
F05B2280/10 (KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/52] |
Précédent [2019/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WINDTURBINENARBEITSBÜHNE | [2019/20] | Anglais: | WIND TURBINE WORKING PLATFORM | [2019/20] | Français: | PLATE-FORME DE TRAVAIL DE TURBINE ÉOLIENNE | [2019/20] | Procédure d'examen | 15.11.2019 | Requête en examen déposée [2019/52] | 15.11.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.03.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.06.2020 | Taxe de délivrance payée | 25.06.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
05.05.2021
07.05.2021
ADMISSIBLE Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna / SE Mandataire de l'opposant Zacco Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15 2300 Copenhagen S / DK | [2023/04] |
Précédent [2021/23] | |||
Opposant(s) | 01
05.05.2021
Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna / SE Mandataire de l'opposant Zacco Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15 2300 Copenhagen S / DK | 21.05.2021 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 23.09.2021 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 15.11.2022 | Date des procédures orales | 23.12.2022 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 23.12.2022 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 31.03.2023 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 25.04.2023 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 28.06.2023 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 02.03.2023 | Recours reçu No. T0458/23 | 02.03.2023 | Taxe de recours payée | 31.03.2023 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.11.2017 | AL | 05.08.2020 | AT | 05.08.2020 | CY | 05.08.2020 | CZ | 05.08.2020 | EE | 05.08.2020 | FI | 05.08.2020 | LT | 05.08.2020 | LV | 05.08.2020 | MC | 05.08.2020 | MK | 05.08.2020 | MT | 05.08.2020 | RO | 05.08.2020 | RS | 05.08.2020 | SI | 05.08.2020 | SK | 05.08.2020 | SM | 05.08.2020 | TR | 05.08.2020 | BG | 05.11.2020 | LU | 14.11.2020 | CH | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | IS | 05.12.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 14.11.2017 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
MT | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
TR | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
LU | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
LU | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
LU | 14.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Précédent [2021/33] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
LU | 14.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 05.08.2020 | |
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 05.08.2020 | |
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 05.08.2020 | |
LT | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 05.08.2020 | |
LT | 05.08.2020 | Citations: | Recherche | [A]WO2012001345 (WIGGS PHILIP WILLIAM GEORGE [GB]); | [A]EP2418383 (GEN ELECTRIC [US]); | [AD]EP2586933 (AREVA WIND GMBH [DE]); | [A]KR20140085695 (KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY [KR]); | [A]US2015316024 (LARSEN GERNER [DK], et al); | [A]WO2016175339 (KLES INC [KR]) | par le demandeur | US2015292175 | Opposition | US4007598 | US7163355 | WO2008006377 | WO2010059209 | WO2012001345 | EP2520533 | WO2013137744 | US2013266453 | US2014196654 | US9120542 | US2015292175 | US2015316024 | ES2608504 | EP3002456 | EP3104003 |