EP3495409 - COMPOSITION DE POLYPROPYLENE COMPRENANT DES STRUCTURES CARBONÉES ET AYANT DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES AMÉLIORÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.07.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 10.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2020 | Demande réputée retirée | publié le 26.08.2020 [2020/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Borealis AG Wagramerstrasse 17-19 1220 Vienna / AT | [2019/24] | Inventeur(s) | 01 /
Gkourmpis, Thomas Norra Krokslättsgatan 11 412 64 Göteborg / SE | 02 /
Gitsas, Antonios Borealis Polyolefine GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz / AT | [2019/24] | Mandataire(s) | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/24] | Kador & Partner PartG mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17206398.4 | 11.12.2017 | [2019/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3495409 | Date: | 12.06.2019 | Langue: | EN | [2019/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.2018 | Classification | IPC: | C08K3/04 | [2019/24] | CPC: |
C08K3/04 (EP);
C08K2201/001 (EP);
C08K2201/003 (EP);
C08K2201/006 (EP);
C08K2201/016 (EP)
| C-Set: |
C08K3/04, C08L23/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/24] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POLYPROPYLENZUSAMMENSETZUNG, DIE KOHLENSTOFFHALTIGE STRUKTUREN UMFASST UND VERBESSERTE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN AUFWEIST | [2019/24] | Anglais: | POLYPROPYLENE COMPOSITION COMPRISING CARBONACEOUS STRUCTURES AND HAVING IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES | [2019/24] | Français: | COMPOSITION DE POLYPROPYLENE COMPRENANT DES STRUCTURES CARBONÉES ET AYANT DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES AMÉLIORÉES | [2019/24] | Procédure dexamen | 13.12.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/35] | 21.01.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/35] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2019 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]WO03002652 (CIBA SC HOLDING AG [CH], et al) [AD] 1-19 * tables 1, 2, 4 ** claim 25 *; | [X]US2009072448 (SHI JINJUN [US], et al) [X] 1-19 * paragraph [0071]; claim 10 * * paragraph [0041]; claim 14 * * paragraphs [0003] , [0 30] - [0033] * | par le demandeur | US2002054995 | WO03002652 | WO03024602 | US2004127621 | US2006231792 | US2006241237 | - SCHNIEPP, Journal of Physical Chemistry B, (20060000), vol. 110, page 8535 | - STANKOVICH et al., Nature, (20060000), vol. 442, page 282 | - SCHNIEPP, Journal of Physical Chemistry B, (20060000), vol. 110, page 853 |