EP3361388 - DISTRIBUTION DE TÂCHES DE DISPOSITIFS MAÎTRES ENTRE FILES D'ATTENTE DE BUS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.12.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.01.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.11.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.05.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.02.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 13.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett Packard Enterprise Development LP 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | [2020/08] |
Précédent [2018/33] | Pour tous les Etats désignés Hewlett Packard Enterprise Development LP 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | Inventeur(s) | 01 /
PIROTTI, Rodolfo Pedo 6.681 Av. Ipiranga $ Suite 91B 90619-900 Porto Alegre / BR | 02 /
CARVALHO, Vicente Bueno 6.681 Av. Ipiranga $ Suite 91B 90619-900 Porto Alegre / BR | 03 /
BARRETO, Francisco Av. Ipiranga, 6.681-Predio 91A 90619-900 Porto Alegre / BR | [2018/33] | Mandataire(s) | Iqbal, Md Mash-Hud Marks & Clerk LLP 62-68 Hills Road Cambridge CB2 1LA / GB | [2020/08] |
Précédent [2018/33] | Holt, Daniel Richard Hewlett Packard Servicios Espana S.L. Legal Department - IP Section Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Las Rozas 28232 Las Rozas, Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 17207606.9 | 15.12.2017 | [2018/33] | Numéro de priorité, date | US201715428319 | 09.02.2017 Format original publié: US201715428319 | [2018/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3361388 | Date: | 15.08.2018 | Langue: | EN | [2018/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3361388 | Date: | 19.02.2020 | Langue: | EN | [2020/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.05.2018 | Classification | IPC: | G06F13/364, G06F11/20 | [2018/33] | CPC: |
G06F13/366 (EP,US);
G06F13/1642 (CN);
G06F11/2007 (EP,US);
G06F13/364 (EP,US);
G06F13/4031 (CN);
G06F9/485 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/12] |
Précédent [2018/33] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERTEILUNG VON MASTER-VORRICHTUNGSAUFGABEN ZWISCHEN BUSWARTESCHLANGEN | [2018/33] | Anglais: | DISTRIBUTION OF MASTER DEVICE TASKS AMONG BUS QUEUES | [2018/33] | Français: | DISTRIBUTION DE TÂCHES DE DISPOSITIFS MAÎTRES ENTRE FILES D'ATTENTE DE BUS | [2018/33] | Procédure d'examen | 12.02.2019 | Requête en examen déposée [2019/12] | 12.02.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.02.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.06.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.10.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.01.2020 | Taxe de délivrance payée | 08.01.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.01.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.11.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.12.2017 | AL | 19.02.2020 | AT | 19.02.2020 | CY | 19.02.2020 | CZ | 19.02.2020 | DK | 19.02.2020 | EE | 19.02.2020 | ES | 19.02.2020 | FI | 19.02.2020 | HR | 19.02.2020 | IT | 19.02.2020 | LT | 19.02.2020 | LV | 19.02.2020 | MC | 19.02.2020 | MK | 19.02.2020 | MT | 19.02.2020 | NL | 19.02.2020 | PL | 19.02.2020 | RO | 19.02.2020 | RS | 19.02.2020 | SE | 19.02.2020 | SI | 19.02.2020 | SK | 19.02.2020 | SM | 19.02.2020 | TR | 19.02.2020 | BG | 19.05.2020 | NO | 19.05.2020 | GR | 20.05.2020 | IS | 19.06.2020 | PT | 12.07.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/31] | HU | 15.12.2017 | |
AL | 19.02.2020 | ||
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MK | 19.02.2020 | ||
MT | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
TR | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2022/30] | HU | 15.12.2017 | |
AL | 19.02.2020 | ||
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MT | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
TR | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 15.12.2017 | |
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MT | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
TR | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2020/48] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2020/47] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Précédent [2020/40] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 19.02.2020 | |
NO | 19.05.2020 | Citations: | Recherche | [A]US2009006889 (HOLDAWAY KEVAN D [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0034] - [0038] *; | [A]US2014310444 (ALDIS JAMES PHILIP [GB], et al) [A] 1-15* paragraphs [0025] , [0031] * |