EP3343758 - DISPOSITIF SEMI-CONDUCTEUR ET DISPOSITIF DE CONVERSION DE PUISSANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.09.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.10.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.07.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.05.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.12.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, MK | publié le 24.08.2022 [2022/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Renesas Electronics Corporation 2-24, Toyosu 3-chome Koutou-ku Tokyo 135-0061 / JP | [2018/27] | Inventeur(s) | 01 /
TSUBOTA, Masashi c/o Renesas Electronics Corporation 2-24, Toyosu 3-chome Koutou-ku, Tokyo 135-0061 / JP | [2018/27] | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91 20103 Hamburg / DE | [2018/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17208363.6 | 19.12.2017 | [2018/27] | Numéro de priorité, date | JP20160255581 | 28.12.2016 Format original publié: JP 2016255581 | [2018/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3343758 | Date: | 04.07.2018 | Langue: | EN | [2018/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3343758 | Date: | 11.11.2020 | Langue: | EN | [2020/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.06.2018 | Classification | IPC: | H02P27/08, H02P27/10 | [2018/27] | CPC: |
H02P27/08 (EP,US);
H02P27/085 (CN,KR,US);
H02M1/08 (KR,US);
H02M1/4216 (US);
H02M3/158 (US);
H02M7/5387 (CN);
H02M7/5395 (CN,KR,US);
H02P23/00 (KR);
H02P27/10 (EP,US);
H02P29/40 (US);
H02P29/50 (US);
H02P6/085 (US);
H03K3/78 (KR);
H01L2224/05554 (US);
H01L2924/14 (US);
H02M1/0009 (US);
H02M1/0032 (US);
H02M1/0054 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/04] |
Précédent [2018/27] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | HALBLEITERBAUELEMENT UND STROMUMWANDLUNGSVORRICHTUNG | [2018/27] | Anglais: | SEMICONDUCTOR DEVICE AND POWER CONVERSION DEVICE | [2018/27] | Français: | DISPOSITIF SEMI-CONDUCTEUR ET DISPOSITIF DE CONVERSION DE PUISSANCE | [2018/27] | Procédure d'examen | 18.12.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.12.2018 | Requête en examen déposée [2019/04] | 18.12.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.09.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.07.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.2020 | Taxe de délivrance payée | 05.10.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.10.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 12.08.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.12.2017 | AL | 11.11.2020 | AT | 11.11.2020 | CY | 11.11.2020 | CZ | 11.11.2020 | DK | 11.11.2020 | EE | 11.11.2020 | ES | 11.11.2020 | FI | 11.11.2020 | HR | 11.11.2020 | IT | 11.11.2020 | LT | 11.11.2020 | LV | 11.11.2020 | MC | 11.11.2020 | MK | 11.11.2020 | MT | 11.11.2020 | NL | 11.11.2020 | PL | 11.11.2020 | RO | 11.11.2020 | RS | 11.11.2020 | SE | 11.11.2020 | SI | 11.11.2020 | SK | 11.11.2020 | SM | 11.11.2020 | TR | 11.11.2020 | IE | 19.12.2020 | LU | 19.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | FR | 11.01.2021 | BG | 11.02.2021 | NO | 11.02.2021 | GR | 12.02.2021 | IS | 11.03.2021 | PT | 11.03.2021 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 19.12.2017 | |
AL | 11.11.2020 | ||
AT | 11.11.2020 | ||
CY | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
MT | 11.11.2020 | ||
NL | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
TR | 11.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
FR | 11.01.2021 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
NL | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
FR | 11.01.2021 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
NL | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
FR | 11.01.2021 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
NL | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
FR | 11.01.2021 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
NL | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
FR | 11.01.2021 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
NL | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
FR | 11.01.2021 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
NL | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
FR | 11.01.2021 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
NL | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/34] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 11.11.2020 | |
RS | 11.11.2020 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 11.11.2020 | |
PT | 11.03.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 11.11.2020 | Citations: | Recherche | [XAY]US2008211450 (YAMADA TAKAHIRO [JP], et al) [X] 8 * figures 1-3 * * paragraph [0083] - paragraph [0093] * [A] 5-7,9-11,16-18 [Y] 4,15; | [IAY]US2012176071 (MANABE SHIZUO [JP]) [I] 1-3,12-14 * paragraph [0014] - paragraph [0015]; figures 1-5 * * paragraph [0029] - paragraph [0034] * * paragraph [0038] - paragraph [0041] * * paragraph [0044] - paragraph [0048] * * paragraph [0055] - paragraph [0056] * [A] 5-7,9-11,16-18[Y] 4,15 | par le demandeur | JP2015053824 |