EP3502139 - ANTICORPS DIRIGÉS CONTRE DES ANTIGÈNES DE TUMEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 24.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Demande réputée retirée | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Philogen S.p.A. La Lizza 7 53100 Siena / IT | [2019/26] | Inventeur(s) | 01 /
GUALANDI, Laura via Bartolino da Novara 14 44121 Ferrara / IT | 02 /
WULHFARD, Sarah Wiesenstrasse 2 5400 Baden / CH | 03 /
PRETTO, Francesca Winterthurerstrasse 456 8051 Zurich / CH | 04 /
PEMBERTON-ROSS, Catherine Pestalozzistrasse 2 5200 Brugg / CH | [2019/26] | Mandataire(s) | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Précédent [2019/26] | Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17208671.2 | 19.12.2017 | [2019/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3502139 | Date: | 26.06.2019 | Langue: | EN | [2019/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.05.2018 | Classification | IPC: | C07K16/30, A61P35/00 | [2019/26] | CPC: |
C07K16/30 (EP,US);
C07K14/525 (US);
C07K14/55 (US);
C07K16/40 (EP);
A61K2039/505 (EP,US);
C07K2317/34 (US);
C07K2317/56 (US);
C07K2317/565 (US);
C07K2317/567 (US);
C07K2317/622 (EP,US);
C07K2317/626 (EP);
C07K2317/92 (US);
C07K2319/33 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/26] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANTIKÖRPER GEGEN TUMORANTIGENE | [2019/26] | Anglais: | ANTIBODIES TO TUMOUR ANTIGENS | [2019/26] | Français: | ANTICORPS DIRIGÉS CONTRE DES ANTIGÈNES DE TUMEUR | [2019/26] | Procédure dexamen | 03.01.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/32] | 05.02.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/32] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2019 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]WO03048328 (ABGENIX INC [US]) [X] 1-4,7,8,10-15 * page 49, line 32 - line 37; claims 1-15 * [Y] 9 [I] 5,6; | [XYI] - DE-KUAN CHANG ET AL, "Human anti-CAIX antibodies mediate immune cell inhibition of renal cell carcinoma in vitro and in a humanized mouse model in vivo", MOLECULAR CANCER, BIOMED CENTRAL, LONDON, GB, (20150611), vol. 14, no. 1, doi:10.1186/S12943-015-0384-3, ISSN 1476-4598, page 119, XP021224075 [X] 1-4,7,8,13-15 * the whole document * [Y] 9 [I] 5,6 DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12943-015-0384-3 | [XYI] - MARGARITA T MURRI-PLESKO ET AL, "Antibody inhibiting enzymatic activity of tumour-associated carbonic anhydrase isoform IX", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, ELSEVIER SCIENCE, NL, vol. 657, no. 1, doi:10.1016/J.EJPHAR.2011.01.063, ISSN 0014-2999, (20110127), pages 173 - 183, (20110210), XP028175257 [X] 1-4,7,8,13-15 * page 176, column 1, paragraph 1 - paragraph 3 * [Y] 9 [I] 5,6 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2011.01.063 | [XYI] - Adrianne H. Brouwers, "Radioimmunotargeting of Renal Cell Cancer using Monoclon Antibody cG250", ISBN 978-9-09-017963-6, (20120301), URL: http://www.researchgate.net/publication/9085212_Interferons_can_upregulate_the_expression_of_the_tumor_associated_antigen_G250-MNCA_IX_a_potential_target_for_(radio)immunotherapy_of_renal_cell_carcinoma/file/3deec52aaf1537f655.pdf#page=40, (20140820), XP055135462 [X] 1-4,7,8,10-15 * page 39 - page 66 * * page 81 - page 176 * [Y] 9 [I] 5,6 | [XYI] - AGNES SHUK-YEE LO ET AL, "Regression of established renal cell carcinoma in nude mice using lentivirus-transduced human T cells expressing a human anti-CAIX chimeric antigen receptor", MOLECULAR THERAPY - ONCOLYTICS, (20141210), vol. 1, doi:10.1038/mto.2014.3, page 14003, XP055259699 [X] 1-4,7,8,13-15 * abstract * [Y] 9 [I] 5,6 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/mto.2014.3 | [YD] - J K J AHLSKOG ET AL, "Human monoclonal antibodies targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in solid tumours", BRITISH JOURNAL OF CANCER, (20090721), vol. 101, no. 4, doi:10.1038/sj.bjc.6605200, ISSN 0007-0920, pages 645 - 657, XP055014314 [YD] 9 * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.bjc.6605200 | par le demandeur | EP0120694 | EP0125023 | EP0184187 | EP0239400 | GB2188638 | WO9201047 | WO9413804 | US5565332 | US5733743 | US5858657 | US5871907 | US5872215 | US5885793 | US5962255 | US5969108 | WO0034784 | US6140471 | US6172197 | US6225447 | US6291650 | WO0246455 | US6492160 | US6521404 | WO2010028791 | - MCDONALD et al., Oncotarget, (20120000), vol. 3, no. 1, pages 84 - 97 | - GenBank, Database accession no. BC014950, URL: ncbi | - GenBank, Database accession no. 15928967, URL: ncbi | - GenBank, Database accession no. AAH14950, URL: ncbi | - GenBank, Database accession no. 15928968, URL: ncbi | - GenBank, Database accession no. BC120544, URL: ncbi | - GenBank, Database accession no. 111307266, URL: ncbi | - GenBank, Database accession no. AAI20545, URL: ncbi | - GenBank, Database accession no. 111307267, URL: ncbi | - AHLSKOG et al., British Journal of Cancer, (20090000), vol. 101, pages 645 - 657 | - SCHWARZ; AEBI, Curr Opin Struct Biol., (20110000), vol. 21, no. 5, pages 576 - 582 | - ALTSCHUL et al., J. Mol. Biol., (19900000), vol. 215, pages 405 - 410 | - PEARSON; LIPMAN, PNAS USA, (19880000), vol. 85, pages 2444 - 2448 | - SMITH; WATERMAN, J. Mol Biol., (19810000), vol. 147, pages 195 - 197 | - LADNER, "Mapping the Epitopes of Antibodies", Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, (20070000), vol. 24, pages 1 - 30, XP009114427 | - LADNER, Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, (20070000), vol. 24, pages 1 - 30 | - TOMLINSON et al., J. Mol. Biol., (19920000), vol. 227, pages 776 - 798 | - WILLIAMS et al., J Mol Biol, (19960000), vol. 264, pages 220 - 232 | - HOLLIGER et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19930000), vol. 90, pages 6444 - 6448 | - LI et al., Protein Engineering, (19970000), vol. 10, pages 731 - 736 | - BATISTA et al., J. Exp. Med., (19960000), vol. 184, pages 2197 - 2205 | - HAAN; MAGGOS, BioCentury, (20040000), vol. 12, no. 5, pages A1 - A6 | - KOIDE et al., Journal of Molecular Biology, (19980000), vol. 284, pages 1141 - 1151 | - NYGREN et al., Current Opinion in Structural Biology, (19970000), vol. 7, pages 463 - 469 | - WESS, BioCentury, The Bernstein Report on BioBusiness, (20040000), vol. 12, no. 42, pages A1 - A7 | - SEGAL et al., PNAS, (19740000), vol. 71, pages 4298 - 4302 | - AMIT et al., Science, (19860000), vol. 233, pages 747 - 753 | - CHOTHIA et al., J. Mol. Biol., (19870000), vol. 196, pages 901 - 917 | - CHOTHIA et al., Nature, (19890000), vol. 342, pages 877 - 883 | - CATON et al., J. Immunol., (19900000), vol. 144, pages 1965 - 1968 | - SHARON et al., PNAS, (19900000), vol. 87, pages 4814 - 4817 | - SHARON et al., J. Immunol., (19900000), vol. 144, pages 4863 - 4869 | - KABAT et al., J. Immunol., (19910000), vol. 147, pages 1709 - 1719 | - MENDEZ et al., Nature Genet, (19970000), vol. 15, no. 2, pages 146 - 156 | - KNAPPIK et al., J. Mol. Biol., (20000000), vol. 296, pages 57 - 86 | - KREBS et al., Journal of Immunological Methods, (20010000), vol. 254, pages 67 - 84 | - WARD et al., Nature, (19890000), vol. 341, pages 544 - 546 | - MCCAFFERTY et al., Nature, (19900000), vol. 348, pages 552 - 554 | - HOLT et al., Trends in Biotechnology, (20030000), vol. 21, pages 484 - 490 | - BIRD et al., Science, (19880000), vol. 242, pages 423 - 426 | - HUSTON et al., PNAS USA, (19880000), vol. 85, pages 5879 - 5883 | - REITER et al., Nature Biotech, (19960000), vol. 14, pages 1239 - 1245 | - HU et al., Cancer Res., (19960000), vol. 56, no. 13, pages 3055 - 3061 | - HOLLIGER; BOHLEN, Cancer and metastasis rev., (19990000), vol. 18, pages 411 - 419 | - HOLLIGER et al., Current Opinion Biotechnol, (19930000), vol. 4, pages 446 - 449 | - GLENNIE et al., J. Immunol., (19870000), vol. 139, pages 2367 - 2375 | - REPP et al., J. Hemat., (19950000), pages 377 - 382 | - STAERZ U. D.; BEVAN M. J., PNAS, (19860000), vol. 83 | - SURESH et al., Method. Enzymol., (19860000), vol. 121, pages 210 - 228 | - MERCHAND et al., Nature Biotech., (19980000), vol. 16, pages 677 - 681 | - RIDGEWAY et al., Protein Eng., (19960000), vol. 9, pages 616 - 621 | - HARLOW; LANE, Antibodies: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, (19880000), page 726 | - KOHLER; MILSTEIN, Nature, (19750000), vol. 256, pages 495 - 497 | - GIOVANNONI et al., Nucleic Acids Research, (20010000), vol. 29, no. 5, page e27 | - SILACCI et al., Proteomics, (20050000), vol. 5, pages 2340 - 2350 | - PLUCKTHUN, Bio/Technology, (19910000), vol. 9, pages 545 - 551 | - CHADD et al., Current Opinion in Biotechnology, (20010000), vol. 12, pages 188 - 194 | - ANDERSEN et al., Current Opinion in Biotechnology, (20020000), vol. 13, page 117 | - LARRICK; THOMAS, Current Opinion in Biotechnology, (20010000), vol. 12, pages 411 - 418 | - LEDERMANN et al., Int. J. Cancer, (19910000), vol. 47, pages 659 - 664 | - BAGSHAWE et al., Antibody, Immunoconjugates and Radiopharmaceuticals, (19910000), vol. 4, pages 915 - 922 | WO1992US09965 |