EP3348178 - MACHINE À POPCORN ET MÉTHODE D'EXPANSION DE PRODUITS ALIMENTAIRES EXPANSIBLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.04.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.02.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.01.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 23.04.2021 | Demande réputée retirée | publié le 26.05.2021 [2021/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Polar Systems Limited Oldmeadow Road Hardwick Industrial Estate King's Lynn, Norfolk PE30 4LA / GB | [2018/29] | Inventeur(s) | 01 /
GAMBLE, Peter John Polar Systems Limited Oldmedow Road Hardwick Industrial Estate King's Lynn, Norfolk PE30 4LA / GB | [2018/29] | Mandataire(s) | ip21 Ltd Central Formalities Department Suite 2 The Old Dairy Elm Farm Business Park Wymondham Norwich, Norfolk NR18 0SW / GB | [N/P] |
Précédent [2018/29] | ip21 Ltd Central Formalities Department Lakeside 300 Old Chapel Way Broadland Business Park, Norwich Norfolk NR7 0WG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17208787.6 | 20.12.2017 | [2018/29] | Numéro de priorité, date | GB20170000720 | 16.01.2017 Format original publié: GB 201700720 | [2018/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3348178 | Date: | 18.07.2018 | Langue: | EN | [2018/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.02.2018 | Classification | IPC: | A47J36/00, A47J36/16, A23L7/174, A23L7/187 | [2018/29] | CPC: |
A23L7/187 (EP,US);
A23L7/174 (EP,GB,US);
A23N12/00 (EP,US);
A23P30/38 (EP,US);
A47J27/00 (GB);
A47J36/00 (EP,US);
A47J36/165 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/09] |
Précédent [2018/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POPCORNMASCHINE UND VERFAHREN ZUM EXPANDIEREN VON EXPANDIERBAREN LEBENSMITTELN | [2018/29] | Anglais: | POPPER AND METHODS FOR EXPANDING EXPANDABLE FOODS | [2018/29] | Français: | MACHINE À POPCORN ET MÉTHODE D'EXPANSION DE PRODUITS ALIMENTAIRES EXPANSIBLES | [2018/29] | Procédure dexamen | 18.01.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/09] | 18.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.03.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.06.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.12.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/21] | 20.01.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2020 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US904186 (ECKSTEIN HENRY G [US]) [X] 1-4,6-8,11-15 * page 1, column l, line 8 - page 2, column l, line 25 * * page 2, column r, line 106 - page 3, column l, line 12 * * figure 1; claims 1, 6 * [I] 1-15; | [XI]WO2004054384 (COUNCIL SCIENT IND RES [IN], et al) [X] 1-4,6-8,11-15 * page 1, lines 3-9 * * page 2, lines 22-34 * * page 3, line 15 - page 4, line 4 * * page 5, line 6 - page 6, line 17 * * claim 1 * [I] 1-15; | [XI]US2606489 (MORSETTE DELORE J) [X] 1-4,6-8,11-15 * column 1, lines 1-9 * * column 3, line 72 - column 5, line 46 * * figures 2-3 * [I] 1-15; | [XI]US2011247503 (BAKER JR WILLIAM P [US]) [X] 1-3,6-9,11-15 * paragraphs [0001] , [00 4] , [0 12] , [0 15] - [0018] - [0 26] - [0028] - [0 31]; figure 1; claim 1 * [I] 1-15; | [XI]US6234064 (TURREL HOWARD E [US]) [X] 1-3,6-8,11-15 * column 1, lines 10-19 * * column 2, lines 40-62 * * column 3, line 57 - column 4, line 40 * * figures 1-7; claim 1 * [I] 1-15; | [XI]CN203539095U (SHENZHEN SAVEGAS ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO LTD) [X] 15 * abstract * * page 4 * * figures 1-3; claims 1-6 * [I] 15; | [XI]DE3516393 (VILLAMOS IPARI KUTATO INTEZET [HU], et al) [X] 15 * claims 1-6 * * page 4, line 15 - page 6, line 33 * * figure 2 * [I] 15 |