EP3402044 - MODULE À AIMANTS PERMANENTS ET MÉTHODE DE FABRICATION SEMBLABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.03.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.05.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.10.2018 | Dernier événement Tooltip | 21.05.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GE Renewable Technologies Wind B.V. Bergschot 69/2 4817 PA Breda / NL | [2018/46] | Inventeur(s) | 01 /
Bueno de Santiago, Adrian C. Sardenya, 48 Escalera B, 5º-1º 08005 Barcelona / ES | 02 /
Urresty, Julio César C. Londres, 12, esc. A, 4º 1ª 08029 Barcelona / ES | [2018/46] | Mandataire(s) | de Rooij, Mathieu Julien, et al Bardehle Pagenberg S.L. Avenida Diagonal 598, 3° 1ª 08021 Barcelona / ES | [N/P] |
Précédent [2018/46] | ZBM Patents - Zea, Barlocci & Markvardsen Plaza Catalunya, 1 2nd floor 08002 Barcelona / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 17382260.2 | 10.05.2017 | [2018/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3402044 | Date: | 14.11.2018 | Langue: | EN | [2018/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.2017 | Classification | IPC: | H02K1/27, H02K1/28 | [2018/46] | CPC: |
H02K1/278 (EP,US);
H02K1/2766 (EP);
H02K1/2791 (EP,US);
H02K1/28 (EP);
H02K2213/03 (EP);
H02K2213/12 (EP);
H02K7/1838 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/25] |
Précédent [2018/46] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PERMANENTMAGNETMODULE UND VERFAHREN ZU DEREN PRODUZIEREN | [2018/46] | Anglais: | MAGNET MODULE AND METHOD OF MANUFACTURING SAME | [2018/46] | Français: | MODULE À AIMANTS PERMANENTS ET MÉTHODE DE FABRICATION SEMBLABLE | [2018/46] | Procédure dexamen | 09.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.05.2019 | Requête en examen déposée [2019/25] | 14.05.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.09.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.06.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.07.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.11.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE102004031329 (KLINGER FRIEDRICH [DE]) [X] 1,2,13-15 * paragraph [0040] - paragraph [0049]; figures 3-7 *; | [A]US2007090708 (TAKAHASHI MASAKATSU [JP], et al) [A] 1-15; | [XY]WO2007063370 (HIGH TECHNOLOGY INVESTMENTS B [NL], et al) [X] 1,6,13-15 * paragraph [0008] - paragraph [0012]; figures 1-3 * [Y] 7; | [A]EP2506400 (CONVERTEAM TECHNOLOGY LTD [GB])[A] 1-15; | [X]WO2013145684 (TOSHIBA MITSUBISHI ELEC INC [JP]) [X] 1,3-5,13-15 * abstract *; | [X]US2013270954 (ERD LUDWIG [DE], et al) [X] 1,3-5,8,13-15 * paragraph [0045]; figures 2,3,6 *; | [Y]EP2658095 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 8-12 * paragraph [0017] - paragraph [0026]; figures 1-4 *; | [Y]EP2712060 (ALSTOM WIND SLU [ES]) [Y] 7 * abstract *; | [XY]US2016218574 (MUNDHAS MARCEL [DE]) [X] 1,3-5,13-15 * paragraph [0030] - paragraph [0035]; figures 1-6 * [Y] 8-12 |