EP3462144 - SYSTÈME DE MESURE DE NIVEAU DE GAZ LIQUIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.06.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.06.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.10.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.03.2019 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aiut Sp. z o.o. Ul. Wyczolkowskiego 113 44-109 Gliwice / PL | [2019/14] | Inventeur(s) | 01 /
Gabrys, Marek ul. Wyczolkowskiego 113 44-109 Gliwice / PL | [2019/14] | Mandataire(s) | AOMB Polska Sp. z.o.o. ul. Rondo Ignacego Daszynskiego 1 00-843 Warsaw / PL | [N/P] |
Précédent [2019/14] | AOMB Polska Sp. z.o.o. Ul. Emilii Plater 53 21st Floor 00-113 Warsaw / PL | Numéro de la demande, date de dépôt | 17461616.9 | 29.09.2017 | [2019/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3462144 | Date: | 03.04.2019 | Langue: | EN | [2019/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3462144 | Date: | 19.08.2020 | Langue: | EN | [2020/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.04.2018 | Classification | IPC: | G01F23/38 | [2019/14] | CPC: |
G01F23/38 (EP,CN,US);
G01F23/806 (BR);
F17C13/028 (US);
F17C2221/035 (US);
F17C2250/0413 (US);
F17C2250/0426 (US);
H04W88/02 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/45] |
Précédent [2019/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | FLÜSSIGGASFÜLLSTANDSMESSSYSTEM | [2019/14] | Anglais: | LIQUID GAS LEVEL MEASURING SYSTEM | [2019/14] | Français: | SYSTÈME DE MESURE DE NIVEAU DE GAZ LIQUIDE | [2019/14] | Procédure d'examen | 02.10.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.10.2019 | Requête en examen déposée [2019/45] | 02.10.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.06.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 01.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.07.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.05.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.09.2017 | AL | 19.08.2020 | AT | 19.08.2020 | CY | 19.08.2020 | CZ | 19.08.2020 | DK | 19.08.2020 | EE | 19.08.2020 | FI | 19.08.2020 | HR | 19.08.2020 | LT | 19.08.2020 | LV | 19.08.2020 | MC | 19.08.2020 | MK | 19.08.2020 | MT | 19.08.2020 | RO | 19.08.2020 | RS | 19.08.2020 | SI | 19.08.2020 | SK | 19.08.2020 | SM | 19.08.2020 | LU | 29.09.2020 | BG | 19.11.2020 | NO | 19.11.2020 | GR | 20.11.2020 | IS | 19.12.2020 | PT | 21.12.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/28] | HU | 29.09.2017 | |
AL | 19.08.2020 | ||
AT | 19.08.2020 | ||
CY | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
MT | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
LU | 29.09.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
LU | 29.09.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
LU | 29.09.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/27] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
LU | 29.09.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 19.08.2020 | |
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 19.08.2020 | |
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/21] | DK | 19.08.2020 | |
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 19.08.2020 | |
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 19.08.2020 | |
LT | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 19.08.2020 | |
LT | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 19.08.2020 | |
LT | 19.08.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | Citations: | Recherche | [A]EP0292060 (PIROVANO ANGELO) [A] 5-7 * column 3, line 29 - column 4, line 7; figures 2A-2C *; | [A]EP1041370 (AREAGAS S R L [IT]) [A] 1 * abstract *; | [YA]JP2002071429 (YAZAKI CORP) [Y] 2 * abstract * * paragraphs [0019] - [0021]; figure 1 * [A] 5-7; | [AD]US6679116 (ROSS JR HERBERT G [US]) [AD] 1-10 * column 2, lines 2-25 * * column 3, line 39 - column 4, line 51 ** column 5, line 38 - column 7, line 45; figures 2, 4, 6a-6c, 7 *; | [XDYI]US2006243345 (LEASE BENJAMIN N [US]) [XD] 1,3,4,8 * paragraphs [0023] - [0028]; figures 1, 2 * [Y] 2 [I] 5-7,9,10; | [A]WO2017029562 (GABAY VILLAFAÑA PEDRO [MX], et al) [A] 1 * abstract *; | [ ] - Anonymous, "Rochester Remote Ready Dial & Hall Effect Module", (20150310), URL: http://www.rochestergauges.com/pdfs/R3D.pdf, (20180320), XP055461134 [ ] * the whole document * | [A] - Anonymous, "IMR LPG Tank Monitoring- ALEVEL 275 Smart Tank Level Sensor - Aiut", (20170221), URL: http://smartgasmetering.eu/doc/Alevel275_EN_20170221.pdf, (20180320), XP055461121 [A] 1,5-7 * the whole document * | par le demandeur | US6564632 | US6679116 | US2004079152 | US2004129075 | US2006243345 | US2009160674 | US2009243863 | US8294457 |