EP3411781 - TRAITEMENT DE SIGNAL D'ÉCRAN TACTILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.11.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.09.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.11.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.08.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 03.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cambridge Touch Technologies, Ltd. 154 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0GN / GB | [2018/50] | Inventeur(s) | 01 /
GAO, Shuo c/o Cambridge Touch Technologies Ltd 154 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0GN / GB | 02 /
LAI, Jackson c/o Cambridge Touch Technologies Ltd 154 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0GN / GB | 03 /
NATHAN, Arokia c/o Cambridge Touch Technologies Ltd 154 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0GN / GB | [2018/50] | Mandataire(s) | Dunleavy, Christopher Squire, et al Venner Shipley LLP 406 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge CB4 0WW / GB | [N/P] |
Précédent [2018/50] | Dunleavy, Christopher Squire, et al Venner Shipley LLP Byron House Cambridge Business Park Cowley Road Cambridge CB4 0WZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17701582.3 | 23.01.2017 | [2018/50] | WO2017GB50156 | Numéro de priorité, date | GB20160002124 | 05.02.2016 Format original publié: GB 201602124 | [2018/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2017134416 | Date: | 10.08.2017 | Langue: | EN | [2017/32] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3411781 | Date: | 12.12.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.08.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3411781 | Date: | 13.01.2021 | Langue: | EN | [2021/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.11.2017 | Classification | IPC: | G06F3/041 | [2018/50] | CPC: |
G06F1/3262 (EP,US);
G06F3/041 (GB);
G06F3/041661 (EP,US);
G06F3/0443 (EP,US);
G06F3/0445 (EP,US);
G06F3/0446 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/50] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERARBEITUNG VON BERÜHRUNGSBILDSCHIRMSIGNALEN | [2018/50] | Anglais: | TOUCHSCREEN PANEL SIGNAL PROCESSING | [2018/50] | Français: | TRAITEMENT DE SIGNAL D'ÉCRAN TACTILE | [2018/50] | Entrée dans la phase régionale | 31.07.2018 | Taxe nationale de base payée | 31.07.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.07.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.07.2018 | Requête en examen déposée [2018/50] | 31.07.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.03.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.09.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.12.2020 | Taxe de délivrance payée | 02.12.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.12.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.01.2017 | AL | 13.01.2021 | AT | 13.01.2021 | CY | 13.01.2021 | CZ | 13.01.2021 | DK | 13.01.2021 | EE | 13.01.2021 | ES | 13.01.2021 | FI | 13.01.2021 | HR | 13.01.2021 | IT | 13.01.2021 | LT | 13.01.2021 | LV | 13.01.2021 | MC | 13.01.2021 | MK | 13.01.2021 | MT | 13.01.2021 | NL | 13.01.2021 | PL | 13.01.2021 | RO | 13.01.2021 | RS | 13.01.2021 | SE | 13.01.2021 | SI | 13.01.2021 | SK | 13.01.2021 | SM | 13.01.2021 | IE | 23.01.2021 | LU | 23.01.2021 | BE | 31.01.2021 | CH | 31.01.2021 | LI | 31.01.2021 | BG | 13.04.2021 | NO | 13.04.2021 | GR | 14.04.2021 | IS | 13.05.2021 | PT | 13.05.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/22] | HU | 23.01.2017 | |
AL | 13.01.2021 | ||
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
MK | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 23.01.2017 | |
AL | 13.01.2021 | ||
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
IE | 23.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/43] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
LU | 23.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/39] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/38] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2009066665 (LEE IN WOOK [KR]) [A] 1-6,21-25 * figures 4A-4D *; | [A]US2009167713 (EDWARDS MARTIN JOHN [GB]) [A] 1-6,21-25 * abstract * * paragraph [0063] *; | [A]US2010149110 (GRAY PATRICK T [US]) [A] 1-6,21-25 * abstract * * paragraph [0141]; figure 7 *; | [A]US2011157068 (PARKER TABITHA [US], et al) [A] 1-6,21-25 * abstract *; | [XI]US2012050216 (KREMIN VICTOR [UA], et al) [X] 1,5,6,21-25 * abstract * * paragraphs [0026] - [0034]; figures 4A-5C * [I] 16; | [A]WO2012034715 (ADVANCED SILICON SA [CH], et al) [A] 11-16 * abstract * * page 9, line 12 - page 12, line 27 * * page 17, lines 8-11 * * page 22, line 17 - page 23, line 4 *; | [A]US2012182225 (BROSNAN MICHAEL [US]) [A] 11-16 * abstract * * paragraphs [0042] , [0 43] , [0 47] *; | [A]US2013215049 (LEE JI-GONG [KR]) [A] 1-6,21-25 * abstract *; | [A]US2013241887 (SHARMA VINAY [US]) [A] 11-16* abstract *; | [A]US2014204059 (GEAGHAN BERNARD O [US]) [A] 7,8 * abstract *; | [A]US2014375594 (REDFERN ARTHUR JOHN [US]) [A] 11-16 * abstract * * paragraph [0030] *; | [XI]US2015109217 (ZHU ZHIFENG [CN], et al) [X] 1,5,6,21-25 * abstract * * paragraphs [0028] - [0035]; figures 2A-2D; claims 1-5 * [I] 16; | [A]US2015234519 (GOWREESUNKER BABOO VIKRHAMSINGH [US], et al) [A] 11-16 * abstract * * paragraphs [0003] - [0007] - [0 17] - [0020] - [0 27] *; | [A]US2015242050 (HUANG WILLIAM YEE-MING [US], et al) [A] 7,8 * abstract *; | [A]US2015302554 (COSTA RICARDO JORGE JOTA [CA], et al) [A] 1-6,21-25 * abstract * * paragraph [0092] *; | [XI]AU2015101688 (APPLE INC) [X] 1,5,6,21-25 * abstract * * paragraphs [0072] - [0091]; figures 9, 10 * [I] 16; | [A]US2015378465 (SHIH DAVID H C [US], et al) [A] 1-6,21-25 * abstract * * paragraphs [0052] - [0054] *; | [A] - CHENCHI LUO ET AL, "Compressive Sensing for Sparse Touch Detection on Capacitive Touch Screens", IEEE JOURNAL ON EMERGING AND SELECTED TOPICS IN CIRCUITS AND SYSTEMS, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20120901), vol. 2, no. 3, doi:10.1109/JETCAS.2012.2217033, ISSN 2156-3357, pages 639 - 648, XP011476073 [A] 11-16 * pages 5-8 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JETCAS.2012.2217033 |