EP3411664 - APPLICATION EFFICACE ET TOLÉRANTE AUX ERREURS D'UN GRAPHE SOURCE À UN GRAPHE CIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/50] | CARTOGRAPHIE EFFICACE ET TOLÉRANTE AUX ERREURS D'UN GRAPHIQUE SOURCE À UN GRAPHIQUE CIBLE | ||
[2021/12] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.09.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.10.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.05.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.06.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.11.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.08.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 27.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HERE Global B.V. De Run 1115 5503 LB Veldhoven / NL | [2018/50] | Inventeur(s) | 01 /
ROLF, Daniel Dehmelstr.16 13156 Berlin / DE | [2018/50] | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2018/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17705735.3 | 01.02.2017 | [2018/50] | WO2017US15945 | Numéro de priorité, date | US201615012506 | 01.02.2016 Format original publié: US201615012506 | [2018/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017136388 | Date: | 10.08.2017 | Langue: | EN | [2017/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3411664 | Date: | 12.12.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.08.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3411664 | Date: | 10.11.2021 | Langue: | EN | [2021/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.08.2017 | Classification | IPC: | G06F16/29, G01C21/32 | [2021/12] | CPC: |
G01C21/387 (EP,US);
G01C21/30 (US);
G01C21/3446 (US);
G01C21/3667 (US);
G06F16/29 (EP,US)
|
Précédent IPC [2018/50] | G01C21/32, G06F17/30 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/50] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EFFIZIENTE UND FEHLERTOLERANTE ABBILDUNG VON EINEM QUELLGRAPHEN AUF EINEN ZIELGRAPHEN | [2021/12] | Anglais: | EFFICIENT AND ERROR TOLERANT MAPPING FROM A SOURCE GRAPH TO A TARGET GRAPH | [2018/50] | Français: | APPLICATION EFFICACE ET TOLÉRANTE AUX ERREURS D'UN GRAPHE SOURCE À UN GRAPHE CIBLE | [2021/12] |
Précédent [2018/50] | EFFIZIENTE UND FEHLERTOLERANTE ZUORDNUNG VON EINER QUELLGRAFIK ZU EINER ZIELGRAFIK | ||
Précédent [2018/50] | CARTOGRAPHIE EFFICACE ET TOLÉRANTE AUX ERREURS D'UN GRAPHIQUE SOURCE À UN GRAPHIQUE CIBLE | Entrée dans la phase régionale | 23.07.2018 | Taxe nationale de base payée | 23.07.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.07.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.07.2018 | Requête en examen déposée [2018/50] | 23.07.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.03.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.07.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.01.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.05.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.09.2021 | Taxe de délivrance payée | 29.09.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.09.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 11.08.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.02.2017 | AL | 10.11.2021 | AT | 10.11.2021 | CY | 10.11.2021 | CZ | 10.11.2021 | DK | 10.11.2021 | EE | 10.11.2021 | ES | 10.11.2021 | FI | 10.11.2021 | HR | 10.11.2021 | IT | 10.11.2021 | LT | 10.11.2021 | LV | 10.11.2021 | MC | 10.11.2021 | MK | 10.11.2021 | MT | 10.11.2021 | PL | 10.11.2021 | RO | 10.11.2021 | RS | 10.11.2021 | SE | 10.11.2021 | SI | 10.11.2021 | SK | 10.11.2021 | SM | 10.11.2021 | IE | 01.02.2022 | LU | 01.02.2022 | BG | 10.02.2022 | GB | 10.02.2022 | NO | 10.02.2022 | GR | 11.02.2022 | BE | 28.02.2022 | CH | 28.02.2022 | LI | 28.02.2022 | IS | 10.03.2022 | PT | 10.03.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/22] | HU | 01.02.2017 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
MK | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
IE | 01.02.2022 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GB | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 01.02.2017 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
IE | 01.02.2022 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GB | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 01.02.2017 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
IE | 01.02.2022 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GB | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
IE | 01.02.2022 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GB | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
IE | 01.02.2022 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GB | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
IE | 01.02.2022 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GB | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
IE | 01.02.2022 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GB | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
LU | 01.02.2022 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/44] | AT | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 10.11.2021 | |
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 10.11.2021 | |
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 10.02.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6728631 (HESSING BERND [DE]) [A] 1-20* figures 1,2 *; | [A]WO2008010699 (TELE ATLAS N V [NL], et al) [A] 1-20 * page 15, line 30 - page 16, line 1 * | Examen | - TOMTOM, "OpenLR?. An open standard for encoding, transmitting and decoding location references in digital maps", WHITE PAPER TOMTOM,, (20090101), no. Version 1.0, pages 1 - 47, XP007920769 |