EP3424268 - PROCEDE DE TRAITEMENT D'UNE GLACE TRANSPARENTE POUR UN DISPOSITIF D'ECLAIRAGE ET/OU DE SIGNALISATION POUR VEHICULE AUTOMOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 03.05.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.12.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.09.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 10.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2019 | Retrait de la demande | publié le 05.06.2019 [2019/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Valeo Vision 34 rue Saint André 93012 Bobigny Cedex / FR | [2019/02] | Inventeur(s) | 01 /
FAOUCHER, Erwan C/O VALEO VISION 26 Boulevard de l'Industrie Zone Industrielle Ecouflant Angers 49000 Angers / FR | 02 /
GRATECAP, François C/O VALEO VISION 26 Boulevard de l'Industrie Zone Industrielle Ecouflant Angers 49000 Angers / FR | 03 /
JUTON, Michel C/O VALEO VISION 26 Boulevard de l'Industrie Zone Industrielle Ecouflant Angers 49000 Angers / FR | [2019/02] | Mandataire(s) | Valeo Visibility IP Department 34, rue Saint André 93012 Bobigny / FR | [N/P] |
Précédent [2019/02] | Valeo Vision IP Department 34, rue Saint André 93012 Bobigny / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 17707854.0 | 28.02.2017 | [2019/02] | WO2017EP54595 | Numéro de priorité, date | FR20160051668 | 29.02.2016 Format original publié: FR 1651668 | [2019/02] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017148914 | Date: | 08.09.2017 | Langue: | FR | [2017/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3424268 | Date: | 09.01.2019 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 08.09.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.09.2017 | Classification | IPC: | H05B3/84 | [2019/02] | CPC: |
H05B3/84 (EP);
H05B2203/017 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/02] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG EINER TRANSPARENTEN LINSE FÜR EINE BELEUCHTUNGS- UND/ODER SIGNALISIERUNGSVORRICHTUNG EINES KRAFTFAHRZEUGS | [2019/02] | Anglais: | METHOD FOR THE TREATMENT OF A TRANSPARENT LENS FOR A MOTOR VEHICLE LIGHTING AND/OR SIGNALLING DEVICE | [2019/02] | Français: | PROCEDE DE TRAITEMENT D'UNE GLACE TRANSPARENTE POUR UN DISPOSITIF D'ECLAIRAGE ET/OU DE SIGNALISATION POUR VEHICULE AUTOMOBILE | [2019/02] | Entrée dans la phase régionale | 03.08.2018 | Taxe nationale de base payée | 03.08.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.08.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.08.2018 | Requête en examen déposée [2019/02] | 03.08.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.04.2019 | Demande retirée par le demandeur [2019/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4920254 (DECAMP HOWARD S [US], et al) [A] 1-14 * column 9, line 24 - column 10, line 46; figures 1,3; claim 10.16 *; | [Y]DE4019703 (RENKER GMBH & CO KG ZWEIGNIEDE [DE]) [Y] 1-9 * column 5, line 58 - column 6, line 12; figures 5,6 *; | [A]WO2006091955 (EXATEC LLC [US], et al) [A] 1-14* paragraph [0041]; figure 6 *; | [A]EP2148337 (TESA AG [DE]) [A] 1-14 * paragraphs [0064] - [0068]; figure 1 *; | [XYI]DE102014109030 (FARBODFAR HOUMAN [CA], et al) [X] 10-13 * paragraph [0043] - paragraph [0045]; figures 4,5,8 * * paragraphs [0051] , [0052] * [Y] 1-9 [I] 14 |