EP3445610 - DETERMINATION DE L'ANGLE D'UNE REMORQUE EN UTILISANT UNE CAMÉRA À L'ARRIÈRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/09] | DÉTECTION D'ANGLE DE REMORQUE AU MOYEN D'UNE CAMÉRA ARRIÈRE | ||
[2019/43] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.01.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.01.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.09.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.01.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.10.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 21.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2020/18] |
Précédent [2019/09] | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
JANARDHANA, Rajani 42849 Northville Place Drive Apt. 1221 Northville, MI 48167 / US | 02 /
BARAN, Matthew 40067 Woodside Drive S Northville, MI 48168 / US | [2019/09] | Mandataire(s) | (deleted) | [2020/09] |
Précédent [2019/09] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17710203.5 | 09.03.2017 | [2019/09] | WO2017EP55550 | Numéro de priorité, date | US201615134966 | 21.04.2016 Format original publié: US201615134966 | [2019/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017182193 | Date: | 26.10.2017 | Langue: | EN | [2017/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3445610 | Date: | 27.02.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.10.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3445610 | Date: | 26.02.2020 | Langue: | EN | [2020/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.10.2017 | Classification | IPC: | B60R1/00, B62D15/02 | [2019/09] | CPC: |
B60R1/003 (EP,US);
B62D13/005 (US);
B60R1/26 (EP,US);
B60R11/04 (US);
B62D13/06 (EP,US);
B62D15/028 (US);
B62D15/0285 (EP,US);
G06V20/56 (US);
B60R2300/50 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/09] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FESTSTELLUNG EINES ANHÄNGERWINKELS MITTELS EINER RÜCKWÄRTSGERICHTETEN KAMERA | [2019/43] | Anglais: | TRAILER ANGLE DETECTION USING REAR CAMERA | [2019/09] | Français: | DETERMINATION DE L'ANGLE D'UNE REMORQUE EN UTILISANT UNE CAMÉRA À L'ARRIÈRE | [2019/43] |
Précédent [2019/09] | ANHÄNGERWINKELERKENNUNG MIT RÜCKWÄRTIGER KAMERA | ||
Précédent [2019/09] | DÉTECTION D'ANGLE DE REMORQUE AU MOYEN D'UNE CAMÉRA ARRIÈRE | Entrée dans la phase régionale | 21.11.2018 | Taxe nationale de base payée | 21.11.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.11.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.11.2018 | Requête en examen déposée [2019/09] | 21.11.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.09.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.01.2020 | Taxe de délivrance payée | 17.01.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.01.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 27.11.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.03.2017 | AL | 26.02.2020 | AT | 26.02.2020 | CY | 26.02.2020 | CZ | 26.02.2020 | DK | 26.02.2020 | EE | 26.02.2020 | ES | 26.02.2020 | FI | 26.02.2020 | HR | 26.02.2020 | IT | 26.02.2020 | LT | 26.02.2020 | LV | 26.02.2020 | MC | 26.02.2020 | MK | 26.02.2020 | MT | 26.02.2020 | NL | 26.02.2020 | PL | 26.02.2020 | RO | 26.02.2020 | RS | 26.02.2020 | SE | 26.02.2020 | SI | 26.02.2020 | SK | 26.02.2020 | SM | 26.02.2020 | TR | 26.02.2020 | IE | 09.03.2020 | LU | 09.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | BG | 26.05.2020 | NO | 26.05.2020 | GR | 27.05.2020 | IS | 26.06.2020 | PT | 19.07.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 09.03.2017 | |
AL | 26.02.2020 | ||
AT | 26.02.2020 | ||
CY | 26.02.2020 | ||
CZ | 26.02.2020 | ||
DK | 26.02.2020 | ||
EE | 26.02.2020 | ||
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
IT | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
MC | 26.02.2020 | ||
MT | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
PL | 26.02.2020 | ||
RO | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
SI | 26.02.2020 | ||
SK | 26.02.2020 | ||
SM | 26.02.2020 | ||
TR | 26.02.2020 | ||
IE | 09.03.2020 | ||
LU | 09.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
PT | 19.07.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 09.03.2017 | |
AT | 26.02.2020 | ||
CY | 26.02.2020 | ||
CZ | 26.02.2020 | ||
DK | 26.02.2020 | ||
EE | 26.02.2020 | ||
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
IT | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
MC | 26.02.2020 | ||
MT | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
PL | 26.02.2020 | ||
RO | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
SI | 26.02.2020 | ||
SK | 26.02.2020 | ||
SM | 26.02.2020 | ||
TR | 26.02.2020 | ||
IE | 09.03.2020 | ||
LU | 09.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
PT | 19.07.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 26.02.2020 | |
CZ | 26.02.2020 | ||
DK | 26.02.2020 | ||
EE | 26.02.2020 | ||
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
IT | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
MC | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
PL | 26.02.2020 | ||
RO | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
SI | 26.02.2020 | ||
SK | 26.02.2020 | ||
SM | 26.02.2020 | ||
IE | 09.03.2020 | ||
LU | 09.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
PT | 19.07.2020 | ||
Précédent [2021/08] | CZ | 26.02.2020 | |
DK | 26.02.2020 | ||
EE | 26.02.2020 | ||
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
MC | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
RO | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
SK | 26.02.2020 | ||
SM | 26.02.2020 | ||
IE | 09.03.2020 | ||
LU | 09.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
PT | 19.07.2020 | ||
Précédent [2021/04] | CZ | 26.02.2020 | |
DK | 26.02.2020 | ||
EE | 26.02.2020 | ||
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
MC | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
RO | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
SK | 26.02.2020 | ||
SM | 26.02.2020 | ||
LU | 09.03.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
PT | 19.07.2020 | ||
Précédent [2020/52] | CZ | 26.02.2020 | |
DK | 26.02.2020 | ||
EE | 26.02.2020 | ||
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
MC | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
RO | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
SK | 26.02.2020 | ||
SM | 26.02.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
PT | 19.07.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 26.02.2020 | |
DK | 26.02.2020 | ||
EE | 26.02.2020 | ||
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
RO | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
SK | 26.02.2020 | ||
SM | 26.02.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
PT | 19.07.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 26.02.2020 | |
DK | 26.02.2020 | ||
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
RO | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
SK | 26.02.2020 | ||
SM | 26.02.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
PT | 19.07.2020 | ||
Précédent [2020/48] | DK | 26.02.2020 | |
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
RO | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
SM | 26.02.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
PT | 19.07.2020 | ||
Précédent [2020/47] | DK | 26.02.2020 | |
ES | 26.02.2020 | ||
FI | 26.02.2020 | ||
HR | 26.02.2020 | ||
LT | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 26.02.2020 | |
HR | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
NL | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
Précédent [2020/40] | FI | 26.02.2020 | |
HR | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
IS | 26.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 26.02.2020 | |
HR | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
BG | 26.05.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 26.02.2020 | |
HR | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
GR | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 26.02.2020 | |
HR | 26.02.2020 | ||
LV | 26.02.2020 | ||
RS | 26.02.2020 | ||
SE | 26.02.2020 | ||
NO | 26.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 26.02.2020 | |
NO | 26.05.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2001034768 (KAO CORP) [A] 1,11 * abstract * * figures 1-4 *; | [A]WO0209433 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE], et al) [A] 1,11 * figures 2a-3c *; | [A]GB2447672 (FORD GLOBAL TECH LLC [US]) [A] 1,11 * page 16, line 9 - line 17 * * figures 1-3 *; | [A]DE102008045436 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [A] 1,11 * figures 1-5 *; | [A]JP2011065434 (NEC CORP) [A] 1,11 * abstract * * figure 8 *; | [A]US2014324295 (LAVOIE ERICK MICHAEL [US]) [A] 1,11 * paragraphs [0016] - [0017] ** figures 2-3 *; | [A]US2015286878 (MOLIN HANS M [US], et al) [A] 1,11 * paragraphs [0026] , [0027] , [0035] , [0036] * * figure 4A * | Examen | WO2012103193 |