EP3429665 - MÉCANISME DE DOSAGE POUR DISPOSITIF D'INJECTION MULTIDOSE COMPRENANT UN ÉLÉMENT À CLIQUET FLEXIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/04] | MÉCANISME DE DOSAGE POUR DISPOSITIF D'INJECTION MULTI-INJECTION COMPRENANT UN ÉLÉMENT CLIQUET SOUPLE | ||
[2024/28] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.06.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.12.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.09.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 22.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.06.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SANOFI 46 avenue de la Grande Armée 75017 Paris / FR | [2022/52] |
Précédent [2019/04] | Pour tous les Etats désignés Sanofi 54 Rue de la Boetie 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
PLOCH, Markus c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 65926 Frankfurt / DE | [2019/04] | Mandataire(s) | Schmidt, Christian ZSP Patentanwälte PartG mbB Hansastraße 32 80686 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/04] | Liedtke & Partner Patentanwälte Gerhart-Hauptmann-Straße 10/11 99096 Erfurt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17710553.3 | 15.03.2017 | [2019/04] | WO2017EP56139 | Numéro de priorité, date | EP20160305275 | 15.03.2016 Format original publié: EP 16305275 | [2019/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017158033 | Date: | 21.09.2017 | Langue: | EN | [2017/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3429665 | Date: | 23.01.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.09.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.09.2017 | Classification | IPC: | A61M5/315 | [2019/04] | CPC: |
A61M5/3155 (EP,US);
A61M5/31593 (US);
A61M5/20 (EP,US);
A61M5/2033 (US);
A61M5/31535 (EP,US);
A61M5/31583 (EP,US);
A61M5/31585 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/04] | Titre | Allemand: | DOSIERMECHANISMUS FÜR MEHRFACH INJEKTIONSVORRICHTUNG MIT FLEXIBLEM RATSCHENELEMENT | [2024/28] | Anglais: | DOSING MECHANISM FOR MULTI-SHOT INJECTION DEVICE COMPRISING FLEXIBLE RATCHET ELEMENT | [2019/04] | Français: | MÉCANISME DE DOSAGE POUR DISPOSITIF D'INJECTION MULTIDOSE COMPRENANT UN ÉLÉMENT À CLIQUET FLEXIBLE | [2024/29] |
Précédent [2019/04] | DOSIERMECHANISMUS FÜR MEHRSCHUSS-INJEKTIONSVORRICHTUNG MIT FLEXIBLEM RATSCHENELEMENT | ||
Précédent [2019/04] | MÉCANISME DE DOSAGE POUR DISPOSITIF D'INJECTION MULTI-INJECTION COMPRENANT UN ÉLÉMENT CLIQUET SOUPLE | Entrée dans la phase régionale | 15.10.2018 | Taxe nationale de base payée | 15.10.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.10.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/04] | 15.10.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.04.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.08.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.06.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 03.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]US2006229570 (LOVELL JOHN [US], et al); | [I]WO2012067582 (SHL GROUP AB [SE], et al); | [I]WO2014187812 (NOVO NORDISK AS [DK]); | [A]WO2015007821 (SANOFI SA [FR]) |