EP3443774 - MIGRATION D'UNE FONCTION DE PASSERELLE LOCALE DANS DES RÉSEAUX CELLULAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.09.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.09.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.06.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.01.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.10.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 29.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 29.05.2024 [2024/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2019/08] | Inventeur(s) | 01 /
HAMPEL, Karl Georg 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | 02 /
PARK, Vincent Douglas 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | 03 /
CHENG, Hong 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | 04 /
HORN, Gavin Bernard 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | [2019/08] | Mandataire(s) | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2021/43] |
Précédent [2019/08] | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17712325.4 | 06.03.2017 | [2019/08] | WO2017US20970 | Numéro de priorité, date | US201662322096P | 13.04.2016 Format original publié: US 201662322096 P | US201615266733 | 15.09.2016 Format original publié: US201615266733 | [2019/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017180262 | Date: | 19.10.2017 | Langue: | EN | [2017/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3443774 | Date: | 20.02.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.10.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3443774 | Date: | 27.10.2021 | Langue: | EN | [2021/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.10.2017 | Classification | IPC: | H04W36/00, H04W12/04 | [2019/08] | CPC: |
H04W36/0011 (EP,US);
H04L12/2801 (US);
H04W36/0016 (US);
H04W36/0061 (US);
H04W36/0066 (EP,US);
H04W76/12 (EP,US);
H04W36/125 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/08] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MIGRATION EINER LOKALEN GATEWAY-FUNKTION IN ZELLULAREN NETZWERKEN | [2019/08] | Anglais: | MIGRATION OF LOCAL GATEWAY FUNCTION IN CELLULAR NETWORKS | [2019/08] | Français: | MIGRATION D'UNE FONCTION DE PASSERELLE LOCALE DANS DES RÉSEAUX CELLULAIRES | [2019/08] | Entrée dans la phase régionale | 11.10.2018 | Taxe nationale de base payée | 11.10.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.10.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.07.2017 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/08] | 11.10.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.06.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.2021 | Taxe de délivrance payée | 20.09.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.09.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 28.07.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.03.2017 | AL | 27.10.2021 | AT | 27.10.2021 | CY | 27.10.2021 | CZ | 27.10.2021 | DK | 27.10.2021 | EE | 27.10.2021 | ES | 27.10.2021 | FI | 27.10.2021 | HR | 27.10.2021 | IT | 27.10.2021 | LT | 27.10.2021 | LV | 27.10.2021 | MC | 27.10.2021 | MK | 27.10.2021 | NL | 27.10.2021 | PL | 27.10.2021 | RO | 27.10.2021 | RS | 27.10.2021 | SE | 27.10.2021 | SI | 27.10.2021 | SK | 27.10.2021 | SM | 27.10.2021 | BG | 27.01.2022 | NO | 27.01.2022 | GR | 28.01.2022 | IS | 27.02.2022 | PT | 28.02.2022 | IE | 06.03.2022 | LU | 06.03.2022 | BE | 31.03.2022 | CH | 31.03.2022 | LI | 31.03.2022 | [2024/22] |
Précédent [2024/20] | HU | 06.03.2017 | |
AL | 27.10.2021 | ||
AT | 27.10.2021 | ||
CY | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
IT | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 06.03.2017 | |
AL | 27.10.2021 | ||
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
IT | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
IT | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 27.10.2021 | |
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 27.10.2021 | |
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 27.10.2021 | |
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 27.10.2021 | |
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 27.10.2021 | |
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 27.10.2021 | |
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 27.10.2021 | |
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 27.10.2021 | |
FI | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 27.10.2021 | |
RS | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 27.01.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2010322163 (BHALLA RAJESH [US], et al); | [XI]US2011200010 (HU SHUHUI [CN], et al); | [A]US2014064249 (LEE CHUL-KI [KR], et al); | [I]WO2014090012 (ZTE CORP [CN]) |