EP3445383 - IMMUNOTHÉRAPIE CONTRE LE MÉLANOME ET D'AUTRES CANCERS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.02.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.01.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.10.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 01.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 11.02.2022 | Demande réputée retirée | publié le 16.03.2022 [2022/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Immatics Biotechnologies GmbH Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen / DE | [2019/09] | Inventeur(s) | 01 /
SONNTAG, Annika Bohnenbergerstraße 9 72076 Tübingen / DE | 02 /
WEINSCHENK, Toni Im Morgenrain 15 73773 Aichwald / DE | 03 /
MAHR, Andrea Kirschenweg 22 72076 Tübingen / DE | 04 /
SCHOOR, Oliver Eichhaldenstrasse 19 72074 Tübingen / DE | 05 /
FRITSCHE, Jens Lärchenweg 11 72144 Dusslingen / DE | 06 /
SINGH, Harpreet Heckscherstr. 25a 80804 München / DE | [2019/09] | Mandataire(s) | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Kaistraße 16A 40221 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2019/09] | Krauss, Jan Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17718508.9 | 13.04.2017 | [2019/09] | WO2017EP59016 | Numéro de priorité, date | US201662325773P | 21.04.2016 Format original publié: US 201662325773 P | GB20160006919 | 21.04.2016 Format original publié: GB 201606919 | [2019/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017182395 | Date: | 26.10.2017 | Langue: | EN | [2017/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3445383 | Date: | 27.02.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.10.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.10.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.03.2020 | Classification | IPC: | A61K38/17, A61K39/00, C07K7/06, C12N5/0783 | [2019/09] | CPC: |
A61K39/0011 (EP,EA,KR,US);
C07K7/06 (EP,EA,KR,US);
A61K38/04 (EP,EA,KR,US);
C07K14/70539 (EA,KR,US);
A61K35/17 (EP,EA,KR,US);
A61K38/1709 (EP,EA,KR,US);
A61K39/4611 (EP,EA,KR,US);
A61K39/4644 (EP,EA,KR,US);
A61P35/00 (EP,EA,KR,US);
A61P37/04 (EP,EA,KR,US);
C07K14/7051 (EA,KR,US);
C07K16/2833 (EA,KR,US);
C07K7/08 (KR);
C12N15/115 (EA,KR,US);
C12N5/0636 (EP,EA,US);
C12N5/0638 (EP,EA,KR,US);
C12Q1/6886 (EA,KR,US);
G01N33/574 (US);
G01N33/57484 (EP,EA,KR,US);
G16B25/00 (EP,EA,US);
G16B25/10 (EP,EA,KR,US);
A61K2039/5158 (KR);
A61K2039/55511 (EA,US);
A61K2039/55516 (EA,KR,US);
A61K2039/55522 (EA,KR,US);
A61K2039/55561 (EA,KR,US);
A61K2039/55588 (EA,KR,US);
C12N2310/16 (EA,KR,US);
C12N2502/11 (EA,KR,US);
C12Q2600/156 (EA,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/09] | Etats autorisant lextension | BA | 21.09.2018 | ME | 21.09.2018 | État(s) autorisant la validation | MA | 21.09.2018 | MD | 21.09.2018 | Titre | Allemand: | IMMUNTHERAPIE GEGEN MELANOME UND ANDERE KREBSARTEN | [2019/09] | Anglais: | IMMUNOTHERAPY AGAINST MELANOMA AND OTHER CANCERS | [2019/09] | Français: | IMMUNOTHÉRAPIE CONTRE LE MÉLANOME ET D'AUTRES CANCERS | [2019/09] | Entrée dans la phase régionale | 21.09.2018 | Taxe nationale de base payée | 21.09.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.09.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.09.2018 | Requête en examen déposée [2019/09] | 21.09.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.03.2020 | Envoi d’une notification de la division d’examen à laquelle les résultats de la recherche selon la règle 164(2) CBE sont annexés (Accord: M04) [2020/15] | 09.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.10.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/11] | 09.11.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO0153312 (HYSEQ INC [US], et al); | [X]CA2343602 (GENSET SA [FR]); | [YD]EP1760088 (IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH [DE]); | [X]US2007271630 (BOUKHAROV ANDREY A [US], et al); | [XY]US2008107668 (PHILIP RAMILA [US], et al); | [XY]US2011229504 (FRITSCHE JENS [DE], et al); | [X]WO2013151665 (MODERNA THERAPEUTICS [US]); | [Y]WO2015193359 (IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH [DE]); |