EP3453132 - SIGNAUX DE RÉFÉRENCE DE SONDAGE AVEC COLLISIONS DANS UNE AGRÉGATION DE PORTEUSES ASYMÉTRIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.06.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.07.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.02.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.11.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 05.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2019/11] | Inventeur(s) | 01 /
RICO ALVARINO, Alberto c/o QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
CHEN, Wanshi c/o QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
GAAL, Peter c/o QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
SUN, Jing c/o QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 05 /
XU, Hao c/o QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 06 /
YERRAMALLI, Srinivas c/o QUALCOMM INCORPORTED 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2019/11] | Mandataire(s) | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2021/33] |
Précédent [2019/11] | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17719413.1 | 05.04.2017 | [2019/11] | WO2017US26166 | Numéro de priorité, date | US201662333035P | 06.05.2016 Format original publié: US 201662333035 P | US201715479113 | 04.04.2017 Format original publié: US201715479113 | [2019/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017192232 | Date: | 09.11.2017 | Langue: | EN | [2017/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3453132 | Date: | 13.03.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.11.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3453132 | Date: | 18.08.2021 | Langue: | EN | [2021/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.11.2017 | Classification | IPC: | H04L5/00, H04W56/00 | [2019/11] | CPC: |
H04L5/0048 (EP,CN,US);
H04L5/0051 (KR);
H04L5/0044 (EP,CN,KR,US);
H04L5/001 (EP,CN,KR,US);
H04L5/0053 (EP,CN,US);
H04L5/14 (CN,US);
H04W56/00 (EP,CN,US);
H04W72/0446 (CN,US);
H04W72/21 (KR);
H04W8/24 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHALLREFERENZSIGNALE MIT KOLLISIONEN IN ASYMMETRISCHER TRÄGERAGGREGATION | [2019/11] | Anglais: | SOUNDING REFERENCE SIGNALS WITH COLLISIONS IN ASYMMETRIC CARRIER AGGREGATION | [2019/11] | Français: | SIGNAUX DE RÉFÉRENCE DE SONDAGE AVEC COLLISIONS DANS UNE AGRÉGATION DE PORTEUSES ASYMÉTRIQUES | [2019/11] | Entrée dans la phase régionale | 23.10.2018 | Taxe nationale de base payée | 23.10.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.10.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/11] | 23.10.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.06.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.03.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.07.2021 | Taxe de délivrance payée | 08.07.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.07.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21185580.4 / EP3917063 | Opposition(s) | 19.05.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.04.2017 | AL | 18.08.2021 | AT | 18.08.2021 | CY | 18.08.2021 | CZ | 18.08.2021 | DK | 18.08.2021 | EE | 18.08.2021 | FI | 18.08.2021 | HR | 18.08.2021 | LT | 18.08.2021 | LV | 18.08.2021 | MC | 18.08.2021 | MK | 18.08.2021 | MT | 18.08.2021 | PL | 18.08.2021 | RO | 18.08.2021 | RS | 18.08.2021 | SI | 18.08.2021 | SK | 18.08.2021 | SM | 18.08.2021 | TR | 18.08.2021 | BG | 18.11.2021 | NO | 18.11.2021 | GR | 19.11.2021 | IS | 18.12.2021 | PT | 20.12.2021 | IE | 05.04.2022 | LU | 05.04.2022 | BE | 30.04.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 05.04.2017 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
MK | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
TR | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 05.04.2022 | ||
LU | 05.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 05.04.2017 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
MK | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 05.04.2022 | ||
LU | 05.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 05.04.2017 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 05.04.2022 | ||
LU | 05.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 05.04.2017 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 05.04.2022 | ||
LU | 05.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 05.04.2022 | ||
LU | 05.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 05.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 05.04.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 18.08.2021 | |
DK | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 18.08.2021 | |
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 18.08.2021 | |
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 18.08.2021 | |
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 18.08.2021 | |
LT | 18.08.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2013010659 (CHEN WANSHI [US], et al); | [X]WO2014109686 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); |