EP3453023 - RÉACTEUR NUCLÉAIRE À COMBUSTIBLE FONDU DOTÉ D'UN LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RÉFLÉCHISSANT LES NEUTRONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.01.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.02.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.10.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.02.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.11.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 24.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue, Washington 98008 / US | [2019/11] | Inventeur(s) | 01 /
CHEATHAM, Jesse, R., III c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 02 /
CZERWINSKI, Ken c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 03 /
EL-DASHER, Bassem, S. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 04 /
KERLIN, William, M. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 05 /
PETROSKI, Robert, C. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 06 /
WALTER, Joshua, C. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 07 /
ABBOTT, Ryan c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 08 /
CISNEROS, Anselmo, T., Jr. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 09 /
FLOWERS, Dan c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 10 /
FREEMAN, Charles, Gregory c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 11 /
HAVSTAD, Mark, A. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 12 /
JOHNS, Christopher, J. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 13 /
KELLEHER, Brian, C. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 14 /
KRAMER, Kevin c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 15 /
LATKOWSKI, Jeffery, F. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | 16 /
MCWHIRTER, Jon, D. c/o TerraPower LLC 15800 Northup Way Bellevue WA 98008 / US | [2022/12] |
Précédent [2019/11] | 01 /
CHEATHAM, Jesse, R., III c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | ||
02 /
CZERWINSKI, Ken c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
03 /
EL-DASHER, Bassem, S. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
04 /
KERLIN, William, M. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
05 /
PETROSKI, Robert, C. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
06 /
WALTER, Joshua, C. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
07 /
ABBOTT, Ryan c/o TerraPower, LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue, WA 98005 / US | |||
08 /
CISNEROS, Anselmo, T., Jr. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
09 /
FLOWERS, Dan c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
10 /
FREEMAN, Charles, Gregory c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue, WA 98005 / US | |||
11 /
HAVSTAD, Mark, A. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
12 /
JOHNS, Christopher, J. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
13 /
KELLEHER, Brian, C. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
14 /
KRAMER, Kevin c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
15 /
LATKOWSKI, Jeffery, F. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | |||
16 /
MCWHIRTER, Jon, D. c/o TerraPower LLC 330 120th Avenue NE Suite 100 Bellevue WA 98005 / US | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2019/11] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17723587.6 | 02.05.2017 | [2019/11] | WO2017US30666 | Numéro de priorité, date | US201662330726P | 02.05.2016 Format original publié: US 201662330726 P | [2019/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017192607 | Date: | 09.11.2017 | Langue: | EN | [2017/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3453023 | Date: | 13.03.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.11.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3453023 | Date: | 23.03.2022 | Langue: | EN | [2022/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.11.2017 | Classification | IPC: | G21C1/22, G21C3/24, G21C3/54, G21C1/14, G21C5/14, G21C11/06, G21C15/12, G21C15/243, G21C15/26 | [2021/43] | CPC: |
G21C1/14 (EP,EA,US);
G21C15/12 (EP,EA,KR);
G21C1/326 (EA,KR,US);
G21C1/03 (EA,US);
G21C1/22 (EP,EA,KR,US);
G21C1/328 (EA,KR);
G21C11/06 (EP,EA,KR,US);
G21C15/02 (EA,US);
G21C15/14 (EA,KR);
G21C15/243 (EP,EA,US);
G21C15/25 (EA,KR);
G21C15/26 (EP,EA,US);
G21C15/28 (EA,KR,US);
G21C3/24 (EP,EA,KR);
G21C3/54 (EP,EA,KR,US);
|
Précédent IPC [2019/11] | G21C1/22, G21C3/24, G21C3/54 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHMELZBRENNSTOFFKERNREAKTOR MIT NEUTRONENREFLEKTIERENDEM KÜHLMITTEL | [2021/46] | Anglais: | MOLTEN FUEL NUCLEAR REACTOR WITH NEUTRON REFLECTING COOLANT | [2019/11] | Français: | RÉACTEUR NUCLÉAIRE À COMBUSTIBLE FONDU DOTÉ D'UN LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RÉFLÉCHISSANT LES NEUTRONS | [2019/11] |
Précédent [2019/11] | SCHMELZBRENNSTOFFKERNREAKTOR NEUTRONENREFLEKTIERENDEM KÜHLMITTEL | Entrée dans la phase régionale | 13.11.2018 | Taxe nationale de base payée | 13.11.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.11.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.11.2018 | Requête en examen déposée [2019/11] | 13.11.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2022 | Taxe de délivrance payée | 14.02.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.02.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 02.01.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.05.2017 | AL | 23.03.2022 | AT | 23.03.2022 | CY | 23.03.2022 | CZ | 23.03.2022 | DK | 23.03.2022 | EE | 23.03.2022 | ES | 23.03.2022 | FI | 23.03.2022 | HR | 23.03.2022 | IT | 23.03.2022 | LT | 23.03.2022 | LV | 23.03.2022 | MC | 23.03.2022 | MK | 23.03.2022 | MT | 23.03.2022 | NL | 23.03.2022 | PL | 23.03.2022 | RO | 23.03.2022 | RS | 23.03.2022 | SE | 23.03.2022 | SI | 23.03.2022 | SK | 23.03.2022 | SM | 23.03.2022 | TR | 23.03.2022 | IE | 02.05.2022 | LU | 02.05.2022 | BE | 31.05.2022 | CH | 31.05.2022 | LI | 31.05.2022 | BG | 23.06.2022 | NO | 23.06.2022 | GR | 24.06.2022 | IS | 23.07.2022 | PT | 25.07.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 02.05.2017 | |
AL | 23.03.2022 | ||
AT | 23.03.2022 | ||
CY | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
IT | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
MK | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SI | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
TR | 23.03.2022 | ||
IE | 02.05.2022 | ||
LU | 02.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 02.05.2017 | |
AL | 23.03.2022 | ||
AT | 23.03.2022 | ||
CY | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
IT | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
MK | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SI | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
IE | 02.05.2022 | ||
LU | 02.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 02.05.2017 | |
AL | 23.03.2022 | ||
AT | 23.03.2022 | ||
CY | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
IT | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SI | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
IE | 02.05.2022 | ||
LU | 02.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 02.05.2017 | |
AL | 23.03.2022 | ||
AT | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
IT | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SI | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
IE | 02.05.2022 | ||
LU | 02.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 23.03.2022 | |
AT | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
IT | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SI | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
IE | 02.05.2022 | ||
LU | 02.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 23.03.2022 | |
AT | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SI | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
IE | 02.05.2022 | ||
LU | 02.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 23.03.2022 | |
AT | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
IE | 02.05.2022 | ||
LU | 02.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 23.03.2022 | |
AT | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
LU | 02.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 23.03.2022 | |
AT | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
LU | 02.05.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AL | 23.03.2022 | |
AT | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
DK | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 23.03.2022 | |
AT | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
MC | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 23.03.2022 | |
AT | 23.03.2022 | ||
CZ | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 23.03.2022 | |
CZ | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
IS | 23.07.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 23.03.2022 | |
CZ | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
PL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 23.03.2022 | |
CZ | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SK | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 23.03.2022 | |
CZ | 23.03.2022 | ||
EE | 23.03.2022 | ||
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 23.03.2022 | |
ES | 23.03.2022 | ||
FI | 23.03.2022 | ||
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
RO | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
SM | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
PT | 25.07.2022 | ||
Précédent [2022/44] | FI | 23.03.2022 | |
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
NL | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
Précédent [2022/39] | FI | 23.03.2022 | |
HR | 23.03.2022 | ||
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
Précédent [2022/36] | HR | 23.03.2022 | |
LT | 23.03.2022 | ||
LV | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
GR | 24.06.2022 | ||
Précédent [2022/35] | HR | 23.03.2022 | |
LT | 23.03.2022 | ||
RS | 23.03.2022 | ||
SE | 23.03.2022 | ||
BG | 23.06.2022 | ||
NO | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/33] | LT | 23.03.2022 | |
NO | 23.06.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]US2874106 (PHILIP HAMMOND R, et al) [X] 1,2,5-13,16,17,22-26 * the whole document * [Y] 4,19 [I] 3,14,15,18,20,21,27,28; | [X]US3136700 (POPPENDIEK HEINZ F, et al) [X] 1,16 * the whole document *; | [Y]US3383285 (TUNSTALL ACKROYD RONALD, et al) [Y] 4,19* the whole document * | Examen | CA631890 | US3018239 |