EP3464572 - VARIANTES D'ACÉTYLSEROTONIN O-METHYLTRANSFÉRASE ET LEURS UTILISATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/15] | VARIANTS DE L'ACÉTYLSÉROTONINE O-MÉTHYLTRANSFÉRASE ET LEURS UTILISATIONS | ||
[2023/04] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.02.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.12.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 31.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.07.2024 [2024/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelunds Vej 101 2800 Kongens Lyngby / DK | [2022/14] |
Précédent [2019/15] | Pour tous les Etats désignés Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelunds Vej 1 Building 101A 2800 Kgs. Lyngby / DK | Inventeur(s) | 01 /
LUO, Hao Gyngemose Parkvej 55 2. tv. 2860 Søborg / DK | [2019/15] | Mandataire(s) | Inspicos P/S Agern Allé 24 2970 Hørsholm / DK | [2023/30] |
Précédent [2019/15] | Inspicos P/S Kogle Allé 2 2970 Hørsholm / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 17724583.4 | 24.05.2017 | [2019/15] | WO2017EP62513 | Numéro de priorité, date | EP20160171032 | 24.05.2016 Format original publié: EP 16171032 | [2019/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017202897 | Date: | 30.11.2017 | Langue: | EN | [2017/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3464572 | Date: | 10.04.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.11.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3464572 | Date: | 26.07.2023 | Langue: | EN | [2023/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.11.2017 | Classification | IPC: | C12N9/10, C12P17/10 | [2019/15] | CPC: |
C12P17/10 (EP,US);
C12N9/1007 (EP,US);
C12Y201/01004 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VARIANTEN VON ACETYLSEROTONIN-O-METHYLTRANSFERASE UND VERWENDUNGEN DAVON | [2019/15] | Anglais: | VARIANTS OF ACETYLSEROTONIN O-METHYLTRANSFERASE AND USES THEREOF | [2019/15] | Français: | VARIANTES D'ACÉTYLSEROTONIN O-METHYLTRANSFÉRASE ET LEURS UTILISATIONS | [2023/04] |
Précédent [2019/15] | VARIANTS DE L'ACÉTYLSÉROTONINE O-MÉTHYLTRANSFÉRASE ET LEURS UTILISATIONS | Entrée dans la phase régionale | 02.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 02.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/15] | 02.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.07.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.01.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.07.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.02.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.05.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.09.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2023 | Taxe de délivrance payée | 20.06.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.06.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 26.07.2023 | ES | 26.07.2023 | HR | 26.07.2023 | PL | 26.07.2023 | RO | 26.07.2023 | RS | 26.07.2023 | SK | 26.07.2023 | SM | 26.07.2023 | NO | 26.10.2023 | GR | 27.10.2023 | IS | 26.11.2023 | [2024/23] |
Précédent [2024/20] | HR | 26.07.2023 | |
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | HR | 26.07.2023 | |
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | NO | 26.10.2023 | |
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | NO | 26.10.2023 | |
GR | 27.10.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [XD]WO2007052166 (PASTEUR INSTITUT [FR], et al); | [XD]WO2013127915 (UNIV DANMARKS TEKNISKE [DK]); | [AD]WO2015032911 (UNIV DANMARKS TEKNISKE [DK]); | par le demandeur | US351378 | WO0206337 | WO2007052166 | US7807421 | WO2013127915 | WO2013127914 | US2014134689 | WO2015032911 |