EP3463749 - MACHINE DE MEULAGE DE SOL, PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT DE MACHINE DE MEULAGE DE SOL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.06.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.06.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.03.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.02.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.10.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.12.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.01.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 28.02.2024 [2024/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Husqvarna AB Drottninggatan 2 561 82 Huskvarna / SE | [2019/15] | Inventeur(s) | 01 /
FOGELBERG, Andreas Lilla Vännerstorp 614 92 Söderköping / SE | [2019/15] | Mandataire(s) | Johansson, Fredrik Kristofer Husqvarna AB 433 81 Partille / SE | [N/P] |
Précédent [2019/15] | Johansson, Fredrik Kristofer Husqvarna AB Drottninggatan 2 561 82 Huskvarna / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17728171.4 | 01.06.2017 | [2019/15] | WO2017EP63375 | Numéro de priorité, date | SE20160050788 | 03.06.2016 Format original publié: SE 1650788 | [2019/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017207723 | Date: | 07.12.2017 | Langue: | EN | [2017/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3463749 | Date: | 10.04.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.12.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3463749 | Date: | 27.07.2022 | Langue: | EN | [2022/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.12.2017 | Classification | IPC: | B24B7/18, B24B55/12 | [2019/15] | CPC: |
B24B7/186 (EP,US);
B24B23/005 (SE);
B24B23/02 (SE,US);
B24B41/047 (EP,US);
B24B55/02 (US);
B24B55/045 (EP,US);
B24B55/052 (US);
B24B55/102 (EP,US);
B24B55/12 (EP,US);
B24B7/18 (EP,SE,US);
B24B7/224 (US);
B28D1/00 (SE);
B28D7/02 (SE);
B23Q11/00 (SE);
B24B55/04 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BODENSCHLEIFMASCHINE, VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER BODENSCHLEIFMASCHINE | [2019/15] | Anglais: | FLOOR GRINDING MACHINE, METHOD OF OPERATING FLOOR GRINDING MACHINE | [2019/15] | Français: | MACHINE DE MEULAGE DE SOL, PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT DE MACHINE DE MEULAGE DE SOL | [2019/15] | Entrée dans la phase régionale | 20.11.2018 | Taxe nationale de base payée | 20.11.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.11.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.11.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.11.2018 | Requête en examen déposée [2019/15] | 20.11.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.10.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 14.03.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2022 | Taxe de délivrance payée | 20.06.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.06.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 02.05.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 27.07.2022 | AT | 27.07.2022 | CZ | 27.07.2022 | DK | 27.07.2022 | EE | 27.07.2022 | ES | 27.07.2022 | FI | 27.07.2022 | HR | 27.07.2022 | LT | 27.07.2022 | LV | 27.07.2022 | MC | 27.07.2022 | NL | 27.07.2022 | PL | 27.07.2022 | RO | 27.07.2022 | RS | 27.07.2022 | SE | 27.07.2022 | SI | 27.07.2022 | SK | 27.07.2022 | SM | 27.07.2022 | NO | 27.10.2022 | GR | 28.10.2022 | IS | 27.11.2022 | PT | 28.11.2022 | [2024/09] |
Précédent [2023/37] | AL | 27.07.2022 | |
AT | 27.07.2022 | ||
CZ | 27.07.2022 | ||
DK | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SI | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 27.07.2022 | |
AT | 27.07.2022 | ||
CZ | 27.07.2022 | ||
DK | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 27.07.2022 | |
CZ | 27.07.2022 | ||
DK | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 27.07.2022 | |
CZ | 27.07.2022 | ||
DK | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/21] | DK | 27.07.2022 | |
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/20] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/12] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/11] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/10] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/09] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
NL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
NO | 27.10.2022 | ||
Précédent [2023/06] | NL | 27.07.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB2232367 (LONDON GENERAL SALES LTD [GB]) [A] 1,22 * figures 1-2; claims 1-13 *; | [A]US5605493 (DONATELLI JOSEPH M [US], et al) [A] 1,22 * figures 2-3,5; claims 1,3-10 *; | [AD]WO03076131 (HTC SWEDEN AB [SE], et al) [AD] 1-26 * figures 1-3; claim 1 *; | [A]US2011099748 (BAROUS FRANCIS A [US]) [A] 1,22* figure 1 *; | [A]DE202015100403U (POLIRTLAK D O O [SI]) [A] 1,22 * figures 1-2; claims 1-5 * | par le demandeur | WO03076131 |