EP3472932 - SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET PROCÉDÉ DE COMMANDE CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.10.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.07.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.12.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 21.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB Schweiz AG Brown Boveri Strasse 6 5400 Baden / CH | [2019/17] | Inventeur(s) | 01 /
WESTERLUND, Jan c/o ABB Oy Strömbergintie 1 00380 Helsinki / FI | 02 /
POHJALAINEN, Janne c/o ABB Oy Strömbergintie 1 00380 Helsinki / FI | 03 /
JANHUNEN, Tuomas c/o ABB Oy Strömbergintie 1 00380 Helsinki / FI | [2019/17] | Mandataire(s) | Kolster Oy Ab (Salmisaarenaukio 1) P.O. Box 204 00181 Helsinki / FI | [2019/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17729162.2 | 14.06.2017 | [2019/17] | WO2017EP64610 | Numéro de priorité, date | EP20160174883 | 17.06.2016 Format original publié: EP 16174883 | [2019/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017216259 | Date: | 21.12.2017 | Langue: | EN | [2017/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3472932 | Date: | 24.04.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.12.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3472932 | Date: | 27.11.2019 | Langue: | EN | [2019/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.12.2017 | Classification | IPC: | H02P25/18, H02P9/00, H02P9/14, H02P9/44 | [2019/17] | CPC: |
H02P9/14 (EP,KR);
H02P9/44 (EP,KR);
H02P25/18 (KR);
H02P25/184 (EP);
H02P9/008 (EP,KR);
Y02E10/72 (EP,KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES STROMSYSTEMS UND STROMSYSTEM | [2019/17] | Anglais: | A METHOD FOR CONTROLLING AN ELECTRIC POWER SYSTEM AND AN ELECTRIC POWER SYSTEM | [2019/17] | Français: | SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET PROCÉDÉ DE COMMANDE CORRESPONDANT | [2019/17] | Entrée dans la phase régionale | 02.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 02.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.03.2018 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 02.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/17] | 02.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 28.08.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.06.2017 | AL | 27.11.2019 | AT | 27.11.2019 | CY | 27.11.2019 | CZ | 27.11.2019 | DK | 27.11.2019 | EE | 27.11.2019 | ES | 27.11.2019 | FI | 27.11.2019 | HR | 27.11.2019 | LT | 27.11.2019 | LV | 27.11.2019 | MC | 27.11.2019 | MK | 27.11.2019 | MT | 27.11.2019 | PL | 27.11.2019 | RO | 27.11.2019 | RS | 27.11.2019 | SE | 27.11.2019 | SI | 27.11.2019 | SK | 27.11.2019 | SM | 27.11.2019 | TR | 27.11.2019 | BG | 27.02.2020 | NO | 27.02.2020 | GR | 28.02.2020 | IS | 27.03.2020 | PT | 19.04.2020 | IE | 14.06.2020 | LU | 14.06.2020 | BE | 30.06.2020 | CH | 30.06.2020 | LI | 30.06.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 14.06.2017 | |
AL | 27.11.2019 | ||
AT | 27.11.2019 | ||
CY | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
MT | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
TR | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
IE | 14.06.2020 | ||
LU | 14.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
IE | 14.06.2020 | ||
LU | 14.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
IE | 14.06.2020 | ||
LU | 14.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
LU | 14.06.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 27.11.2019 | |
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 27.11.2019 | |
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Précédent [2020/26] | FI | 27.11.2019 | |
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Précédent [2020/24] | FI | 27.11.2019 | |
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 27.11.2019 | |
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 27.11.2019 | |
LT | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 27.02.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]CH331342 (LICENTIA GMBH [DE]) [A] 1-15 * abstract *; | [Y]US3737760 (KIWAKI H, et al) [Y] 1-15 * column 1, line 5 - column 6, line 46 *; | [A]DE3432129 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-15 * abstract *; | [A]DE19628223 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-15* abstract *; | [Y]WO0225802 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [Y] 1-15 * page 2, line 19 - page 4, line 18 * * page 9, line 14 - page 13, line 3 * |