EP3471839 - SYSTÈME DE FIXATION ET ENSEMBLE CONSTITUÉ DU SYSTÈME DE FIXATION ET D'UN ÉLÉMENT DE SUPPORT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.09.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.12.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 18.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 21.08.2024 | Nouvelle entrée: date de la procédure orale | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kee Safety Limited Cradley Business Park Overend Road Cradley Heath, West Midlands B64 7DW / GB | [2019/17] | Inventeur(s) | 01 /
WILLMOTT, Graham Mott House Southfields Road Woldingham Surrey CR3 7BQ / GB | [2019/17] | Mandataire(s) | Badger, John Raymond J.R. Badger & Co. 6 Simpson Road Wylde Green Sutton Coldfield West Midlands B72 1EP / GB | [2019/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17736698.6 | 14.06.2017 | [2019/17] | WO2017GB00091 | Numéro de priorité, date | GB20160010570 | 17.06.2016 Format original publié: GB 201610570 | GB20160013161 | 29.07.2016 Format original publié: GB 201613161 | [2019/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017216509 | Date: | 21.12.2017 | Langue: | EN | [2017/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3471839 | Date: | 24.04.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.12.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.12.2017 | Classification | IPC: | A62B35/00 | [2019/17] | CPC: |
F16B13/0808 (EP,US);
A62B35/0068 (EP,GB,US);
E04G21/328 (GB,US);
E04G21/3295 (US);
F16B2/02 (US);
F16B9/00 (GB);
F24S25/61 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] | Titre | Allemand: | KIPPSCHALTER UND ANORDNUNG AUS UMSCHALT- UND STÜTZELEMENT | [2019/17] | Anglais: | TOGGLE AND ASSEMBLY OF TOGGLE AND SUPPORT MEMBER | [2019/17] | Français: | SYSTÈME DE FIXATION ET ENSEMBLE CONSTITUÉ DU SYSTÈME DE FIXATION ET D'UN ÉLÉMENT DE SUPPORT | [2019/17] | Entrée dans la phase régionale | 04.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 04.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/17] | 07.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.01.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.09.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.03.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.10.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 14.11.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.03.2025 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 03.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]GB1152070 (GKN SCREWS FASTENERS LTD); | [Y]US5197567 (RABALAIS KEITH J [US]); | [A]DE202006016678U (ABS SAFETY GMBH [DE]); | [A]EP2687267 (CAPITAL ACCESS SARL [LU]) |