EP3484339 - ADAPTATEUR POUR MULTIPLES TYPES D'ENDOSCOPE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 15.01.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.04.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.01.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 04.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.01.2021 | Retrait de la demande | publié le 17.02.2021 [2021/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cook Medical Technologies LLC 750 North Daniels Way Bloomington, IN 47404 / US | [2019/21] | Inventeur(s) | 01 /
BENN, Niall 6 Coolbawns Meadows Castleconnell County Limerick / IE | 02 /
COLLINS, Aaron Ballinaguille Croagh County Limerick / IE | 03 /
CLANCY, Michael S. 31 Oakfield Monaleen County Limerick / IE | [2019/21] | Mandataire(s) | Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2019/21] | Simpson, Tobias Rutger, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17743148.3 | 12.07.2017 | [2019/21] | WO2017US41674 | Numéro de priorité, date | US201662361816P | 13.07.2016 Format original publié: US 201662361816 P | [2019/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018013660 | Date: | 18.01.2018 | Langue: | EN | [2018/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3484339 | Date: | 22.05.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.01.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.01.2018 | Classification | IPC: | A61B1/00 | [2019/21] | CPC: |
A61B1/00128 (EP,KR,US);
A61B1/00121 (KR,US);
A61B1/00137 (EP,KR,US);
A61B1/00006 (KR);
A61B1/00114 (KR,US);
A61B1/00133 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/21] | Titre | Allemand: | ADAPTER FÜR MEHRERE ARTEN VON ENDOSKOPEN | [2019/21] | Anglais: | ADAPTOR FOR MULTIPLE TYPES OF ENDOSCOPE | [2019/21] | Français: | ADAPTATEUR POUR MULTIPLES TYPES D'ENDOSCOPE | [2019/21] | Entrée dans la phase régionale | 24.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 24.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/21] | 24.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.09.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.01.2021 | Demande retirée par le demandeur [2021/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2006276688 (SURTI VIHAR C [US]) [X] 1,14 * figure 8 *; | [I]US2009088600 (MELOUL RAPHAEL [IL]) [I] 1,5-14,16-20* figure 4 *; | [X]US2016121095 (MAURICE JR DANIEL G [US]) [X] 1-4,14,15 * figure 6 * |