EP3410389 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'IMAGES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 27.08.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.11.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2021 | Rejet de la demande | publié le 29.09.2021 [2021/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Advanced New Technologies Co., Ltd. Cayman Corporate Centre 27 Hospital Road George Town, Grand Cayman KY1-9008 / KY | [2021/03] |
Précédent [2018/49] | Pour tous les Etats désignés Alibaba Group Holding Limited Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box 847 George Town Grand Cayman / KY | Inventeur(s) | 01 /
LIN, Tong c/o Ants Patent Team 17F Building B, Huanglong Times Plaza No. 18 Wantang Road Hangzhou 310099 / CN | [2018/49] | Mandataire(s) | Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/49] | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17743592.2 | 16.01.2017 | [2018/49] | WO2017CN71256 | Numéro de priorité, date | CN20161049672 | 25.01.2016 Format original publié: CN201610049672 | [2018/49] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017128977 | Date: | 03.08.2017 | Langue: | ZH | [2017/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3410389 | Date: | 05.12.2018 | Langue: | EN | [2018/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 03.08.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.07.2019 | Classification | IPC: | G06T3/40, G06K9/00 | [2019/34] | CPC: |
G06F18/253 (EP,US);
G06T3/40 (EP,KR,US);
G06T3/4038 (CN);
G06F17/16 (US);
G06F18/23 (US);
G06T5/50 (KR,US);
|
Précédent IPC [2018/49] | G06T3/40 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/49] | Titre | Allemand: | BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN UND VORRICHTUNG | [2018/49] | Anglais: | IMAGE PROCESSING METHOD AND DEVICE | [2018/49] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'IMAGES | [2018/49] | Entrée dans la phase régionale | 24.08.2018 | Traduction produite | 24.08.2018 | Taxe nationale de base payée | 24.08.2018 | Taxe de recherche payée | 24.08.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.08.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.08.2018 | Requête en examen déposée [2018/49] | 12.02.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.03.2021 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/39] | 16.03.2021 | Date des procédures orales | 14.05.2021 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 17.05.2021 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2021/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I] - GOSHTASBY ET AL, "Fusion of multi-exposure images", IMAGE AND VISION COMPUTING, ELSEVIER, GUILDFORD, GB, vol. 23, no. 6, ISSN 0262-8856, (20050601), pages 611 - 618, (20050601), XP027617890 [I] 1-10 * abstract * * page 612, paragraph 1 - column 2, paragraph 2 * | Recherche internationale | [A]US2010092075 (LEE SHIH-JONG J [US], et al) [A] 1-10* , the whole document *; | [X]CN102436589 (CHINESE ACAD INST ELECTRONICS) [X] 1-10 * , description, paragraphs [0218]-[0247] *; | [A]CN103839275 (INST REMOTE SENSING & DIGITAL EARTH CAS) [A] 1-10 * , the whole document * |