EP3482227 - ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MOBILE POUR LE SUIVI DE BIENS AYANT UN SCHÉMA D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE POUR L'ACCÈS AU RÉSEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.08.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.04.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.02.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 01.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario N2K 0A7 / CA | [2020/41] |
Précédent [2019/20] | Pour tous les Etats désignés BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario N2K 0A7 / US | Inventeur(s) | 01 /
MULAOSMANOVIC, Jasmin 2200 University Ave. E. Ext. 71608 Waterloo, Ontario N2K 0A7 / CA | 02 /
LOMBARDI, Robert Joseph 186 East 31 Street Hamilton, Ontario L8V 3P5 / CA | 03 /
BERRIZ, Sergio Javier 9440 SW 114 Street Miami, FL 33176 / US | [2019/20] | Mandataire(s) | Hanna Moore + Curley Garryard House 25-26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | [N/P] |
Précédent [2019/20] | Hanna Moore + Curley Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17755336.9 | 02.08.2017 | [2019/20] | WO2017US45084 | Numéro de priorité, date | US201615230970 | 08.08.2016 Format original publié: US201615230970 | [2019/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018031337 | Date: | 15.02.2018 | Langue: | EN | [2018/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3482227 | Date: | 15.05.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.02.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3482227 | Date: | 07.10.2020 | Langue: | EN | [2020/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.02.2018 | Classification | IPC: | G01S19/34, G01S5/02 | [2019/20] | CPC: |
G01S19/34 (EP,US);
H04W64/00 (US);
G01S19/13 (US);
G01S5/02521 (EP,US);
H04L63/10 (US);
H04W52/0245 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/20] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MOBILER SENDEEMPFÄNGER ZUR ANLAGENVERFOLGUNG MIT EINEM ENERGIESPARSCHEMA FÜR NETZWERKZUGANG | [2019/20] | Anglais: | MOBILE TRANSCEIVER FOR ASSET TRACKING HAVING A POWER SAVING SCHEME FOR NETWORK ACCESS | [2019/20] | Français: | ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MOBILE POUR LE SUIVI DE BIENS AYANT UN SCHÉMA D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE POUR L'ACCÈS AU RÉSEAU | [2019/20] | Entrée dans la phase régionale | 06.02.2019 | Taxe nationale de base payée | 06.02.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.02.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.02.2019 | Requête en examen déposée [2019/20] | 06.02.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.09.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.03.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 02.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.07.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.08.2017 | AL | 07.10.2020 | AT | 07.10.2020 | CY | 07.10.2020 | CZ | 07.10.2020 | DK | 07.10.2020 | EE | 07.10.2020 | ES | 07.10.2020 | FI | 07.10.2020 | HR | 07.10.2020 | IT | 07.10.2020 | LT | 07.10.2020 | LV | 07.10.2020 | MC | 07.10.2020 | MK | 07.10.2020 | MT | 07.10.2020 | NL | 07.10.2020 | PL | 07.10.2020 | RO | 07.10.2020 | RS | 07.10.2020 | SE | 07.10.2020 | SI | 07.10.2020 | SK | 07.10.2020 | SM | 07.10.2020 | BG | 07.01.2021 | NO | 07.01.2021 | GR | 08.01.2021 | IS | 07.02.2021 | PT | 08.02.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 02.08.2017 | |
AL | 07.10.2020 | ||
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
MK | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 02.08.2017 | |
AL | 07.10.2020 | ||
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/30] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 07.10.2020 | |
FI | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 07.10.2020 | |
RS | 07.10.2020 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 07.10.2020 | |
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 07.10.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2007230420 (BUMILLER GEORGE B [US], et al) [A] 1-22 * paragraph [0062] - paragraph [0066]; figures 5A-5C *; | [A]US2009102660 (EVANS ALLAN M [US], et al) [A] 1-22 * paragraph [0040] - paragraph [0045]; figures 1-4 *; | [XAI]US2009143078 (TU JEROME C [US], et al) [X] 1,18,19,21 * paragraph [0036] - paragraph [0055]; figures 1-4 * [A] 16,17,20,22 [I] 2-15; | [A]US2010250129 (BABITCH DANIEL [US], et al) [A] 1-20* paragraph [0032] - paragraph [0037]; figure 3 *; | [A]US2011116453 (HUANG RONALD KERYUAN [US], et al) [A] 1-22 * paragraph [0024] - paragraph [0035]; figure 4 * |