EP3421477 - ORGANOPOLYSILOXANE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION ASSOCIÉ, ET COMPOSITION DURCISSABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.10.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.11.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.07.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.11.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.12.2021 [2021/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 / JP | [2019/01] | Inventeur(s) | 01 /
TSUCHIDA, Osamu c/o Silicone-Electronics Materials Research Center Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 1-10 Hitomi Matsuida-machi Annaka-shi Gunma 379-0224 / JP | [2019/01] | Mandataire(s) | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2020/52] |
Précédent [2019/01] | Stoner, Gerard Patrick, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17756110.7 | 31.01.2017 | [2019/01] | WO2017JP03405 | Numéro de priorité, date | JP20160034504 | 25.02.2016 Format original publié: JP 2016034504 | JP20160034535 | 25.02.2016 Format original publié: JP 2016034535 | [2019/01] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017145668 | Date: | 31.08.2017 | Langue: | JA | [2017/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3421477 | Date: | 02.01.2019 | Langue: | EN | [2019/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3421477 | Date: | 23.12.2020 | Langue: | EN | [2020/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 31.08.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.10.2019 | Classification | IPC: | C07F7/10, C08F30/08, C08F299/08, C08G77/388, C08L83/08, C08G77/382, C08G77/455, C08G77/38 | [2019/44] | CPC: |
C07F7/10 (EP,US);
C08G77/388 (US);
C07F7/0838 (US);
C07F7/0889 (US);
C08F299/08 (EP,US);
C08F30/08 (EP,US);
C08G77/08 (US);
C08G77/38 (EP,US);
C08G77/455 (EP,US);
| C-Set: |
C08L83/08, C08K5/1539, C08K3/16, C08K5/544, C08K5/01 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/01] | C07F7/10, C08F30/08, C08F299/08, C08G77/388, C08L83/08 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2020/51] |
Précédent [2019/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ORGANOPOLYSILOXAN UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR SOWIE HÄRTBARE ZUSAMMENSETZUNG | [2019/01] | Anglais: | ORGANOPOLYSILOXANE AND PRODUCTION METHOD THEREFOR, AND CURABLE COMPOSITION | [2019/01] | Français: | ORGANOPOLYSILOXANE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION ASSOCIÉ, ET COMPOSITION DURCISSABLE | [2019/01] | Entrée dans la phase régionale | 23.08.2018 | Traduction produite | 07.09.2018 | Taxe nationale de base payée | 07.09.2018 | Taxe de recherche payée | 07.09.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.09.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.09.2018 | Requête en examen déposée [2019/01] | 27.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.07.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.11.2020 | Taxe de délivrance payée | 11.11.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.11.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 24.09.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPS51125277 (SHINETSU CHEM IND CO, et al); | [XI]US4075167 (TAKAMIZAWA MINORU, et al) [X] 1,2,10-14 * column 1, line 40 - column 5, line 55 * * line 13 - column 6, line 20 * * examples 1-7 * [I] 3-9; | [XI]GB1522228 (SHINETSU CHEMICAL CO, et al) [X] 1,2,10-14 * page 3, line 3 - line 15 * * page 4, line 50 - page 5, line 4 * * page 5, line 36 - page 6, line 10 * * examples 1,2 *[I] 3-9; | [X]JPS5869229 (CIBA GEIGY AG); | [XI]GB2109390 (CIBA GEIGY AG) [X] 1,2,10-14 * page 1, line 19 - line 79 * * page 2, line 66 - line 99 * * page 3, line 4 - line 31 * * page 3, line 94 - line 110 * * page 4, line 23 - line 46 * * example 7 * [I] 3-9 | Recherche internationale | [XY]JPS51125277 (SHINETSU CHEM IND CO, et al) [X] 1-2, 10-12, 14 * , claims; example 2 & US 4075167 A claim 1; example 2 & GB 1479567 A & DE 2557940 A1 & FR 2295959 A * [Y] 3-9; | [XY]JPS5869229 (CIBA GEIGY AG) [X] 1-2, 10-12, 14 * , claims 1, 6; examples 1 to 12 & GB 2109390 A claims 1, 8; examples 10 to 12 & DE 3235663 A & FR 2514013 A & FR 2514013 A1 & CH 649772 A & CA 1192204 A * [Y] 3-9; | [Y]JPH09309876 (NISSAN CHEMICAL IND LTD) [Y] 3-9 * , claims 1 to 4 (Family: none) *; | [Y]JPH1171347 (AISIN SEIKI) [Y] 3-9* , claim 8; paragraphs [0016] to [0018]; examples; fig. 10 to 15 (Family: none) *; | [XY]JP2007031321 (SHINETSU CHEMICAL CO) [X] 1-2 * , claim 1; examples 3, 4; comparative examples 3, 4 (Family: none) * [Y] 3-9; | [XY]JP2013046003 (FUJIFILM CORP) [X] 1-2, 10-13 * , claims 1 to 16; paragraphs [0095] to [0097] (Family: none) * [Y] 3-9; | [XY]JP2013166908 (RICOH CO LTD) [X] 1-2, 10-13 * , claim 1; paragraphs [0209] to [0215] & US 2012/0283378 A1 claim 1; paragraphs [0684] to [0710] & EP 2520579 A2 * [Y] 3-9 |