Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP3421039 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP3421039



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 476
10.08.2022 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
19.10.2021 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
09.09.2021 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
26.08.2021 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
26.08.2021 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 3
26.08.2021 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 2
26.08.2021 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
28.04.2021 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
28.04.2021 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
28.04.2021 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
28.04.2021 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 31
28.04.2021 Texte envisagé pour la délivrance (listage de séquences) Recherche / Examen 3
28.04.2021 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 31
19.08.2020 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
19.08.2020 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
19.08.2020 Revendications Recherche / Examen 2
19.08.2020 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
19.08.2020 Requête en correction/rectification du texte proposé pour la délivrance envoyé à partir du 01.04.2012 Recherche / Examen 1
19.08.2020 Requête en correction/rectification du texte proposé pour la délivrance envoyé à partir du 01.04.2012 Recherche / Examen 1
16.04.2020 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
16.04.2020 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
16.04.2020 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
16.04.2020 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 30
16.04.2020 Texte envisagé pour la délivrance (listage de séquences) Recherche / Examen 3
16.04.2020 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 30
26.11.2019 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 37
26.11.2019 Description Recherche / Examen 27
26.11.2019 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
14.10.2019 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
14.10.2019 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
07.10.2019 Début d'examen Recherche / Examen 1
20.05.2019 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 1
20.05.2019 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 4
20.05.2019 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 8
20.05.2019 Traduction du document de priorité Recherche / Examen 29
05.12.2018 Notification relative à la publication à venir Recherche / Examen 2
27.11.2018 Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande Recherche / Examen 1
27.11.2018 Invitation à produire une traduction de la demande antérieure Recherche / Examen 1
08.11.2018 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
08.11.2018 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 3
08.11.2018 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
08.11.2018 Rapport supplémentaire de recherche européen Recherche / Examen 2
26.10.2018 Début de recherche Recherche / Examen 1
01.10.2018 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
01.10.2018 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
01.10.2018 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 5
01.10.2018 Réponse du Bureau international Recherche / Examen 1
01.10.2018 Traduction du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 7
12.09.2018 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 5
12.09.2018 La division d'examen statuera sur la requête en correction Recherche / Examen 1
12.09.2018 Traduction du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 7
10.09.2018 Demande au Bureau international Recherche / Examen 1
21.08.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 2
21.08.2018 Abrégé Recherche / Examen 1
21.08.2018 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 5
21.08.2018 Revendications Recherche / Examen 5
21.08.2018 Listage de séquences Recherche / Examen 0
21.08.2018 Description Recherche / Examen 37
21.08.2018 Dessins Recherche / Examen 2
21.08.2018 Questions concernant la demande Recherche / Examen 1
21.08.2018 Abrégé modifié Recherche / Examen 1
21.08.2018 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 5
06.07.2018 Notification de l'enregistrement d'un changement Recherche / Examen 1
04.07.2018 Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets Recherche / Examen 4
22.09.2017 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 32
31.08.2017 Listage de séquences Recherche / Examen 0
31.08.2017 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 2
31.08.2017 Copie de la traduction du rapport de recherche international Recherche / Examen 2
31.08.2017 Pamphlet de la publication internationale Recherche / Examen 57