EP3496898 - CORPS DE SUPPORT POUR OUTILS DE RECTIFICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.08.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.09.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.06.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.05.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.02.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 05.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.09.2023 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 11.10.2023 [2023/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. Swarovskistrasse 33 6130 Schwaz / AT | [2019/25] | Inventeur(s) | 01 /
FRITSCHE, Andreas Walgaustrasse 139 6713 Ludesch / AT | [2019/25] | Mandataire(s) | Torggler & Hofmann Patentanwälte - Innsbruck Torggler & Hofmann Patentanwälte GmbH & Co KG Postfach 85 6020 Innsbruck / AT | [N/P] |
Précédent [2019/25] | Torggler & Hofinger Patentanwälte Postfach 85 6010 Innsbruck / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 17757669.1 | 02.08.2017 | [2019/25] | WO2017AT60197 | Numéro de priorité, date | AT20160050731 | 11.08.2016 Format original publié: AT 507312016 | [2019/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018027250 | Date: | 15.02.2018 | Langue: | DE | [2018/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3496898 | Date: | 19.06.2019 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 15.02.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3496898 | Date: | 16.10.2019 | Langue: | DE | [2019/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.02.2018 | Classification | IPC: | B24B45/00, B24D5/16 | [2019/25] | CPC: |
B24D5/16 (EP,AT,US);
B24B45/00 (EP,US);
B24D5/10 (AT)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TRÄGERKÖRPER FÜR SCHLEIFWERKZEUGE | [2019/25] | Anglais: | CARRIER BODY FOR GRINDING TOOLS | [2019/25] | Français: | CORPS DE SUPPORT POUR OUTILS DE RECTIFICATION | [2019/25] | Entrée dans la phase régionale | 25.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 25.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.01.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/25] | 25.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.2019 | Taxe de délivrance payée | 03.09.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.09.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP19186520.3 / EP3575034 | Opposition(s) | 17.07.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.08.2017 | AL | 16.10.2019 | CY | 16.10.2019 | DK | 16.10.2019 | EE | 16.10.2019 | FI | 16.10.2019 | HR | 16.10.2019 | LT | 16.10.2019 | LV | 16.10.2019 | MC | 16.10.2019 | MK | 16.10.2019 | MT | 16.10.2019 | NL | 16.10.2019 | RO | 16.10.2019 | RS | 16.10.2019 | SI | 16.10.2019 | SM | 16.10.2019 | BG | 16.01.2020 | NO | 16.01.2020 | GR | 17.01.2020 | IS | 16.02.2020 | PT | 17.02.2020 | [2023/41] |
Précédent [2022/33] | HU | 02.08.2017 | |
AL | 16.10.2019 | ||
CY | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
MC | 16.10.2019 | ||
MK | 16.10.2019 | ||
MT | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2022/28] | HU | 02.08.2017 | |
AL | 16.10.2019 | ||
CY | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
MC | 16.10.2019 | ||
MT | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2021/18] | AL | 16.10.2019 | |
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
MC | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 16.10.2019 | |
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 16.10.2019 | |
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 16.10.2019 | |
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/26] | FI | 16.10.2019 | |
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | FI | 16.10.2019 | |
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 16.10.2019 | |
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 16.10.2019 | |
LT | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NL | 16.10.2019 | |
NO | 16.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | NL | 16.10.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP2641696 (MUELLER DIAMANTMETALL AG DR [DE]) [A] 1-14* the whole document *; | [Y]EP2810739 (MÜLLER DIAMANTMETALL AG DR [DE]) [Y] 8,9 * paragraphs [0032] , [0033]; figure 2 *; | [XAYI]WO2014201087 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]) [X] 1-3,14 * paragraphs [0005] , [0048]; figures 3-6 * [A] 4-7,10-12 [Y] 8,9 [I] 13 |