EP3426241 - PROCÉDÉS DE DIAGNOSTIC DU CANCER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.01.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.06.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.12.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 15.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 12.06.2024 [2024/24] | 10.05.2024 | Changement - demande(s) divisionnaire(s) | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agency for Science, Technology and Research 1 Fusionopolis Way 20-10 Connexis North Tower Singapore 138632 / SG | [2019/03] | Inventeur(s) | 01 /
HAN, Weiping c/o Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) Biomedical Sciences Institutes 11 Biopolis Way 02-02 Helios Singapore 138667 / SG | 02 /
ERICKSEN, Russell E. c/o Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) Biomedical Sciences Institutes 11 Biopolis Way 02-02 Helios Singapore 138667 / SG | [2019/03] | Mandataire(s) | Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [2019/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17763668.5 | 08.03.2017 | [2019/03] | WO2017SG50112 | Numéro de priorité, date | SG20161001791W | 08.03.2016 Format original publié: SG10201601791W | [2019/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017155467 | Date: | 14.09.2017 | Langue: | EN | [2017/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3426241 | Date: | 16.01.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.09.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3426241 | Date: | 12.06.2024 | Langue: | EN | [2024/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SG | 14.09.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.10.2019 | Classification | IPC: | A61K31/216, G01N33/574, G01N33/68, A23L33/175, A61P35/00, A61K31/195, A61K31/198, A61P3/00 | [2024/04] | CPC: |
A61K31/198 (EP,US);
A23L33/175 (EP,US);
A61K31/195 (EP,US);
A61K31/216 (EP,US);
A61P3/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
C12Q1/32 (US);
C12Q1/6886 (US);
G01N33/574 (EP,US);
| C-Set: |
A23V2002/00, A23V2200/308 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/03] | A61K31/216, A61P35/00, A23L33/175, G01N33/68, G01N33/574, C12Q1/32, A61P3/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR DIAGNOSE VON KREBS | [2019/03] | Anglais: | METHODS OF DIAGNOSING CANCER | [2019/03] | Français: | PROCÉDÉS DE DIAGNOSTIC DU CANCER | [2019/03] | Entrée dans la phase régionale | 05.10.2018 | Taxe nationale de base payée | 05.10.2018 | Taxe de recherche payée | 05.10.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.10.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.01.2018 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SG | 05.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/03] | 22.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.06.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.12.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.01.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.05.2024 | Taxe de délivrance payée | 06.05.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.05.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP24174387.1 | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2008274556 (CERDA BLAS [US], et al); | [X]EP2249161 (BIOCRATES LIFE SCIENCES AG [AT]); | Recherche internationale | [PX]WO2016201380 (SYNLOGIC INC [US]); |