EP3675977 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE CONDENSATION D'UNE VAPEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.09.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.10.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.06.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.06.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.03.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 27.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SunGlacier Technologies B.V. Ringdijk 398c 2983 GS Ridderkerk / NL | [2020/28] | Inventeur(s) | 01 /
VERHEGGEN, Albert Hubertus Carolus Maria Van Loostraat 13 2582 VZ Den Haag / NL | 02 /
VAN GELOVEN, Petrus Albertus Adrianus Van Maanenstraat 1 3119 MV Schiedam / NL | [2020/28] | Mandataire(s) | Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 2502 LS The Hague / NL | [2020/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17768530.2 | 07.09.2017 | [2020/28] | WO2017NL50589 | Numéro de priorité, date | NL20172019459 | 28.08.2017 Format original publié: NL 2019459 | [2020/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019045559 | Date: | 07.03.2019 | Langue: | EN | [2019/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3675977 | Date: | 08.07.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.03.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3675977 | Date: | 10.11.2021 | Langue: | EN | [2021/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.03.2019 | Classification | IPC: | B01D5/00, C02F1/10, C02F1/14, E03B3/28 | [2020/28] | CPC: |
B01D5/003 (EP);
C02F1/10 (EP);
C02F1/14 (EP);
E03B3/28 (EP);
Y02A20/00 (EP);
Y02A20/212 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM KONDENSIEREN EINES DAMPFES | [2020/28] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR CONDENSING A VAPOR | [2020/28] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE CONDENSATION D'UNE VAPEUR | [2020/28] | Entrée dans la phase régionale | 28.02.2020 | Taxe nationale de base payée | 28.02.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.02.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.06.2019 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.02.2020 | Requête en examen déposée [2020/28] | 28.02.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.10.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.02.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 02.06.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.09.2021 | Taxe de délivrance payée | 23.09.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.09.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 11.08.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/42] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée parce quaucune copie des résultats de recherches antérieures ou déclaration de non-disponibilité de ces résultats na été produite | 18.03.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.03.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.03.2021 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.09.2017 | AL | 10.11.2021 | AT | 10.11.2021 | CY | 10.11.2021 | CZ | 10.11.2021 | DK | 10.11.2021 | EE | 10.11.2021 | FI | 10.11.2021 | HR | 10.11.2021 | IT | 10.11.2021 | LT | 10.11.2021 | LV | 10.11.2021 | MC | 10.11.2021 | MK | 10.11.2021 | PL | 10.11.2021 | RO | 10.11.2021 | RS | 10.11.2021 | SE | 10.11.2021 | SI | 10.11.2021 | SK | 10.11.2021 | SM | 10.11.2021 | TR | 10.11.2021 | BG | 10.02.2022 | NO | 10.02.2022 | GR | 11.02.2022 | IS | 10.03.2022 | PT | 10.03.2022 | [2024/29] |
Précédent [2024/27] | HU | 07.09.2017 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
MK | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2024/24] | HU | 07.09.2017 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 10.11.2021 | |
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 10.11.2021 | |
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 10.02.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5207928 (LERNER ERIC J [US]) [X] 1,2,7,13-15,27* figure 1 *; | [X]BE1009886 (HAMON THERMAL ENGINEERS & CONT [BE]) [X] 1,7,13,14,27 * abstract *; | [XI]NL1040351C (TORUS COOLING TEC LTD) [X] 1-7,13-20,27 * abstract * [I] 8-12,21-26 |