EP3450349 - RÉCIPIENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 10.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.08.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.02.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daikyo Seiko, LTD. 1305-1, Kurohakama-cho Sano-shi, Tochigi 327-0813 / JP | [2021/33] |
Précédent [2019/10] | Pour tous les Etats désignés Daikyo Seiko, LTD. 126-1, Kurohakama-Cho Sano-shi Tochigi 327-0813 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TOGASHI Hiroshi c/o Daikyo Seiko, LTD. 1305-1 Kurohakama-cho Sano-shi Tochigi 3270813 / JP | 02 /
KAWAMURA Hideaki c/o Daikyo Seiko, LTD. 1305-1 Kurohakama-cho Sano-shi Tochigi 3270813 / JP | [2021/32] |
Précédent [2019/10] | 01 /
TOGASHI Hiroshi c/o Daikyo Seiko, Ltd. 126-1, Kurohakama-Cho, Sano-Shi Tochigi 3270813 / JP | ||
02 /
KAWAMURA Hideaki c/o Daikyo Seiko, Ltd. 126-1, Kurohakama-Cho, Sano-Shi Tochigi 3270813 / JP | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2021/39] |
Précédent [2019/10] | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17789708.9 | 28.04.2017 | [2019/10] | WO2017JP16902 | Numéro de priorité, date | JP20160090235 | 28.04.2016 Format original publié: JP 2016090235 | [2019/10] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017188427 | Date: | 02.11.2017 | Langue: | JA | [2017/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3450349 | Date: | 06.03.2019 | Langue: | EN | [2019/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3450349 | Date: | 29.09.2021 | Langue: | EN | [2021/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.11.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.09.2019 | Classification | IPC: | B65D77/20, A61M5/00, B65D25/20, B65D81/20 | [2019/10] | CPC: |
A61M5/001 (EP,IL,US);
A61M5/00 (IL,US);
A61M5/008 (EP,IL,KR,US);
B65D75/36 (CN,IL);
A61B50/39 (IL,US);
A61L2/26 (IL,KR);
A61M5/002 (IL,KR,US);
B65D25/20 (IL,KR,US);
B65D77/20 (IL,KR,US);
B65D81/20 (IL,KR,US);
B65D85/68 (CN,IL);
A61L2202/18 (IL,KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/10] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEHÄLTER | [2019/10] | Anglais: | CONTAINER | [2019/10] | Français: | RÉCIPIENT | [2019/10] | Entrée dans la phase régionale | 29.10.2018 | Traduction produite | 29.10.2018 | Taxe nationale de base payée | 29.10.2018 | Taxe de recherche payée | 29.10.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.10.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/10] | 03.03.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.07.2020 | Observations des tiers | 20.04.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.08.2021 | Taxe de délivrance payée | 19.08.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.08.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
20.06.2022
22.06.2022
ADMISSIBLE A. RAYMOND ET CIE 113 Cours Berriat 38000 Grenoble / FR Mandataire de l'opposant IP Trust 2, rue de Clichy 75009 Paris / FR | [2022/30] | 13.07.2022 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 23.11.2022 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 18.01.2024 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2024/24] | 18.01.2024 | Date des procédures orales | 05.02.2024 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 05.02.2024 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2021 | 05   M06   Taxe payée le   23.08.2021 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 29.09.2021 | CY | 29.09.2021 | EE | 29.09.2021 | FI | 29.09.2021 | HR | 29.09.2021 | LT | 29.09.2021 | LV | 29.09.2021 | MC | 29.09.2021 | MK | 29.09.2021 | MT | 29.09.2021 | NL | 29.09.2021 | PL | 29.09.2021 | RO | 29.09.2021 | RS | 29.09.2021 | SI | 29.09.2021 | SK | 29.09.2021 | SM | 29.09.2021 | BG | 29.12.2021 | GR | 30.12.2021 | IS | 29.01.2022 | PT | 31.01.2022 | LU | 28.04.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | AL | 29.09.2021 | |
CY | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
MK | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
LU | 28.04.2022 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 29.09.2021 | |
CY | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
LU | 28.04.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 29.09.2021 | |
CY | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
LU | 28.04.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 29.09.2021 | |
EE | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
LU | 28.04.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 29.09.2021 | |
EE | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 29.09.2021 | |
EE | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 29.09.2021 | |
EE | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/24] | EE | 29.09.2021 | |
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/23] | EE | 29.09.2021 | |
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/10] | FI | 29.09.2021 | |
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | Citations: | Recherche | [A]JP2005335782 (TOPPAN PRINTING CO LTD) [A] 1-4 * figure 1 ** paragraph [0020] *; | [XI]US2008183140 (PAPROSKI JOHN [US], et al) [X] 1-2 * figure 2 * * paragraph [0042] - paragraph [0045] * [I] 3-4; | [XI]US2009100802 (BUSH EDWARD VANDER [US], et al) [X] 1-2 * figure 9 * * paragraphs [0002] , [0 70] * [I] 3-4 | Recherche internationale | [Y]JP2005335782 (TOPPAN PRINTING CO LTD) [Y] 1-4 * , paragraphs [0017] to [0138]; fig. 1 to 3 (Family: none) *; | [A]JP2006016005 (TOPPAN PRINTING CO LTD) [A] 1-4 * , paragraphs [0008] to [0033]; fig. 1 to 7 (Family: none) *; | [A]JP2006036227 (KENEI PHARMACEUTICAL CO LTD, et al) [A] 1-4* , paragraphs [0027] to [0054]; fig. 1 to 8 (Family: none) *; | [Y]JP2013525218 (Stevanato Group International A.S.) [Y] 1-4 * , paragraph [0038]; fig. 3 & US 2013/0048531 A1 paragraph [0047]; fig. 3 & WO 2011/135085 A1 & EP 2429608 A *; | [A]JP3184488U (Nichiban Co., Ltd.) [A] 1-4 * , paragraphs [0013] to [0022]; fig. 1 to 5 (Family: none) *; | [Y]WO2014109011 (TERUMO CORP [JP]) [Y] 1-4 * , paragraph [0025]; fig. 1 & JP 14-109011 A1 & US 2015/0182686 A1 paragraph [0042]; fig. 1 & EP 2944583 A1 * | Opposition | DE29705636U | US2004022674 | JP2005335782 | US2008183140 | US2009100802 | EP2119463 | WO2010062602 | WO2015023924 | - Anonymous, "Agenda", US Customer Event: Opening of RTU Excellence Center September 16th-17th, 2015, Lebanon/Hershey, PA, Lebanon/Hershey, PA, (20150916), US Customer Event: Opening of RTU Excellence Center September 16th-17th, 2015, (20220704), XP055938020 | - Schott, "Ready to Break the Mold?", The Medicine Maker, (20160322), URL: https://themedicinemaker.com/manufacture/ready-to-break-the-mold?logintype=logout&cHash=d767e6845c91c374f622f276550006bf, XP055938014 | - Anonymous, "They exhibit at Pharmapack Europe 2016", DOSES, (20160201), no. 62, XP055938018 |