13.05.2024
Notification aux parties de la clôture de la procédure d'opposition - opposition(s) rejetée(s) - pas de recours déposé
Opposition
1
13.05.2024
Notification aux parties de la clôture de la procédure d'opposition (Opposant)
Opposition
1
12.04.2024
Annexe à la notification - opposition
Opposition
1
12.04.2024
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
13
12.04.2024
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
13
12.04.2024
Motifs de la décision (Annexe) - Opposition
Opposition
11
02.04.2024
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
3
25.03.2024
Accusé de réception(électronique)
Opposition
1
25.03.2024
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
25.03.2024
Requête en correction
Opposition
2
15.03.2024
Annexe à la notification - opposition
Opposition
1
15.03.2024
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
13
15.03.2024
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
13
15.03.2024
Motifs de la décision (Annexe) - Opposition
Opposition
11
14.03.2024
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
3
11.03.2024
Accusé de réception(électronique)
Opposition
1
11.03.2024
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
11.03.2024
Requête en correction
Opposition
2
05.02.2024
Annexe à la notification - opposition
Opposition
4
05.02.2024
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
24
05.02.2024
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
24
05.02.2024
Décision de la division d'opposition et instruction
Opposition
1
05.02.2024
Décision de rejet de l'opposition
Opposition
2
05.02.2024
Décision de rejet de l'opposition
Opposition
2
05.02.2024
Motifs de la décision (Annexe) - Opposition
Opposition
11
05.02.2024
Voies de recours
Opposition
2
05.02.2024
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats
Opposition
1
05.02.2024
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Présentation des parties
Opposition
1
05.02.2024
Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition
Opposition
1
05.02.2024
Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition
Opposition
1
05.02.2024
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition
Opposition
1
18.01.2024
Information concernant le résultat des procédures orales
Opposition
2
05.01.2024
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
6
22.12.2023
Accusé de réception(électronique)
Opposition
2
22.12.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
2
22.12.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
2
22.12.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
2
22.12.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
2
22.12.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
2
22.12.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 03
Opposition
2
22.12.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 03
Opposition
2
22.12.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 04
Opposition
2
22.12.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 04
Opposition
2
22.12.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 05
Opposition
2
22.12.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
22.12.2023
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale
Opposition
5
23.11.2023
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
2
17.11.2023
Accusé de réception(électronique)
Opposition
1
17.11.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
2
17.11.2023
Demande d'interprètes pendant la procédure orale
Opposition
1
16.11.2023
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
21
13.11.2023
Accusé de réception(électronique)
Opposition
1
13.11.2023
Accusé de réception(électronique)
Opposition
1
13.11.2023
Accusé de réception(électronique)
Opposition
1
13.11.2023
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 009
Opposition
8
13.11.2023
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 014
Opposition
27
13.11.2023
Liste recapitulative des documents cités dans la procédure d'opposition
Opposition
1
13.11.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
13.11.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
13.11.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
13.11.2023
Demande d'interprètes pendant la procédure orale
Opposition
1
13.11.2023
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale
Opposition
19
12.09.2023
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
14
07.09.2023
Accusé de réception(électronique)
Opposition
2
07.09.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
1
07.09.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
2
07.09.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
2
07.09.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
2
07.09.2023
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition
Opposition
2
07.09.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 01
Opposition
2
07.09.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 02
Opposition
2
07.09.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 03
Opposition
2
07.09.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 04
Opposition
2
07.09.2023
Auxiliary request during Opposition procedure - 05
Opposition
2
07.09.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
2
07.09.2023
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale
Opposition
13
16.03.2023
Accusé de réception(électronique)
Opposition
1
16.03.2023
Accusé de réception
Opposition
1
16.03.2023
Annexe à la notification - opposition
Opposition
6
16.03.2023
Informations relatives à la procédure orale
Opposition
3
16.03.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
16.03.2023
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition
Opposition
1
16.03.2023
Convocation à une procédure orale
Opposition
1
16.03.2023
Convocation à une procédure orale
Opposition
1
16.03.2023
Transmission de la décision / convocation - opposition
Opposition
12
16.03.2023
Transmission de la décision / convocation - opposition
Opposition
12
03.03.2023
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
25
28.02.2023
Accusé de réception(électronique)
Opposition
1
28.02.2023
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 013
Opposition
41
28.02.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
28.02.2023
Réponse de l'opposant aux soumissions du breveté
Opposition
24
28.11.2022
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
11
23.11.2022
Accusé de réception(électronique)
Opposition
1
23.11.2022
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
23.11.2022
Requête principale durant la Procédure d'opposition
Opposition
2
23.11.2022
Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition
Opposition
10
13.07.2022
Notification d'une opposition et requête en observations
Opposition
1
13.07.2022
Notification d'autres oppositions aux opposant(s)
Opposition
2
24.06.2022
Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet
Opposition
29
20.06.2022
Accusé de réception(électronique)
Opposition
2
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 001
Opposition
29
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 002
Opposition
19
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 003
Opposition
16
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 003
Opposition
11
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 004
Opposition
30
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 005
Opposition
7
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 006
Opposition
17
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 007
Opposition
38
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 008
Opposition
11
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 009
Opposition
1
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 009
Opposition
13
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 009
Opposition
5
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 009
Opposition
8
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 010
Opposition
4
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 011
Opposition
2
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 011
Opposition
3
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 011
Opposition
1
20.06.2022
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 012
Opposition
18
20.06.2022
Acte d'opposition
Opposition
5
20.06.2022
Acte d'opposition
Opposition
23
12.10.2021
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
02.09.2021
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
19.08.2021
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
19.08.2021
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
2
19.08.2021
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
2
19.08.2021
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
2
19.07.2021
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Recherche / Examen
2
07.07.2021
Rectification de la désignation de l'inventeur au titre de la règle 21 CBE
Recherche / Examen
1
02.07.2021
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
02.07.2021
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
02.07.2021
Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur
Recherche / Examen
1
07.06.2021
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe
Recherche / Examen
2
20.04.2021
Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
2
20.04.2021
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
20.04.2021
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
20.04.2021
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
20.04.2021
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
37
20.04.2021
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
37
25.02.2021
Début d'examen
Recherche / Examen
1
23.10.2020
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
23.10.2020
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
23.10.2020
Revendications
Recherche / Examen
1
23.10.2020
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
23.10.2020
Réponse du demandeur/propriétaire du brevet concernant des observations de tiers
Recherche / Examen
5
15.07.2020
Transmission des observations de tiers au demandeur
Recherche / Examen
4
09.07.2020
Observations de tiers
Recherche / Examen
3
03.03.2020
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
1
03.03.2020
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
1
03.03.2020
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
3
03.03.2020
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
3
03.03.2020
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
3
01.10.2019
Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande
Recherche / Examen
1
13.09.2019
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
1
13.09.2019
Document annexé au rapport de recherche européenne élargi
Recherche / Examen
24
13.09.2019
Avis relatif au rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
3
13.09.2019
Informations sur la stratégie de recherche
Recherche / Examen
1
13.09.2019
Rapport supplémentaire de recherche européen
Recherche / Examen
2
04.09.2019
Début de recherche
Recherche / Examen
1
28.03.2019
Notification concernant le dépôt d'un pouvoir
Recherche / Examen
3
28.03.2019
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
14.03.2019
Pouvoir
Recherche / Examen
1
14.03.2019
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
1
06.02.2019
Notification relative à la publication à venir
Recherche / Examen
2
05.12.2018
Notification concernant une modification possible de la demande/paiement des taxes de revendication
Recherche / Examen
3
03.12.2018
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
03.12.2018
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
16.11.2018
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
4
16.11.2018
Traduction du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
5
29.10.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
29.10.2018
Abrégé
Recherche / Examen
1
29.10.2018
Revendications
Recherche / Examen
1
29.10.2018
Description
Recherche / Examen
21
29.10.2018
Dessins
Recherche / Examen
14
29.10.2018
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
16.10.2018
Notification de l'enregistrement d'un changement
Recherche / Examen
1
16.10.2018
Notification de l'enregistrement d'un changement
Recherche / Examen
1
07.09.2018
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
20.11.2017
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
25
02.11.2017
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
02.11.2017
Copie de la traduction du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
02.11.2017
Pamphlet de la publication internationale
Recherche / Examen
27