EP3509728 - FILTRE À AIR,MÉTHODE DE SA FABRICATION ET SON UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/29] | STRUCTURE PLANE POREUSE, ÉLÉMENT FILTRANT, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION ET SON UTILISATION | ||
[2022/19] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.10.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.10.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.07.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.06.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.05.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.06.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.05.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 25.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 10.07.2024 [2024/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sartorius Stedim Biotech GmbH August-Spindler-Strasse 11 37079 Göttingen / DE | [2022/48] |
Précédent [2019/29] | Pour tous les Etats désignés Sartorius Stedim Biotech GmbH August-Spindler-Strasse 11 37079 Göttingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
LOEWE, Thomas Maria-Göppert-Weg 13 37077 Göttingen / DE | 02 /
FRIESE, Thomas Brückenstrasse 64 99752 Bleicherode / DE | 03 /
HANDT, Sebastian Heinrich-Sohnrey-Str. 36a 37127 Dransfeld / DE | 04 /
STRAUSS, Mario Barbiserstrasse 135 37431 Bad Lauterberg / DE | 05 /
NIKOLOUDIS, Paschalis Nussanger 21 37079 Göttingen / DE | [2022/47] |
Précédent [2019/29] | 01 /
LOEWE, Thomas Valentinsbreite 51 37077 Göttingen / DE | ||
02 /
FRIESE, Thomas Brückenstrasse 64 99752 Bleicherode / DE | |||
03 /
HANDT, Sebastian Mittelberg 17 37085 Göttingen / DE | |||
04 /
STRAUSS, Mario Barbiserstrasse 135 37431 Bad Lauterberg / DE | |||
05 /
NIKOLOUDIS, Paschalis Nussanger 21 37079 Göttingen / DE | Mandataire(s) | Novagraaf International SA Chemin de l'Echo 3 1213 Onex, Geneva / CH | [2022/48] |
Précédent [2019/29] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17798098.4 | 30.10.2017 | [2019/29] | WO2017EP01267 | Numéro de priorité, date | DE20161013019 | 31.10.2016 Format original publié: DE102016013019 | [2019/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018077476 | Date: | 03.05.2018 | Langue: | DE | [2018/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3509728 | Date: | 17.07.2019 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 03.05.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3509728 | Date: | 30.11.2022 | Langue: | DE | [2022/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.05.2018 | Classification | IPC: | B01D65/00, B01D65/02, B01D69/10 | [2019/29] | CPC: |
B01D69/1071 (EP,US);
A61L9/16 (US);
B01D46/543 (US);
B01D65/003 (EP,US);
B01D65/022 (EP,US);
B01D69/02 (US);
B01D71/261 (EP,US);
B01D71/262 (EP,US);
B01D71/48 (EP,US);
A61L2209/14 (US);
A61L2209/22 (US);
B01D2271/025 (US);
B01D2279/65 (US);
B01D2325/28 (EP,US);
B01D2325/38 (EP,US);
B01D46/0028 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LUFTFILTER, VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG UND SEINE VERWENDUNG | [2022/19] | Anglais: | AIR FILTER, METHOD FOR ITS MANUFACTURE AND ITS USE | [2022/19] | Français: | FILTRE À AIR,MÉTHODE DE SA FABRICATION ET SON UTILISATION | [2022/19] |
Précédent [2019/29] | PORÖSES FLÄCHENGEBILDE, FILTERELEMENT, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG | ||
Précédent [2019/29] | POROUS TEXTILE FABRIC, FILTER ELEMENT, METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF AND USE THEREOF | ||
Précédent [2019/29] | STRUCTURE PLANE POREUSE, ÉLÉMENT FILTRANT, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION ET SON UTILISATION | Entrée dans la phase régionale | 11.04.2019 | Taxe nationale de base payée | 11.04.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.04.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.04.2019 | Requête en examen déposée [2019/29] | 11.04.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.10.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.04.2022 | Date des procédures orales | 29.04.2022 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 27.05.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.06.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 04.07.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.10.2022 | Taxe de délivrance payée | 17.10.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.10.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 31.08.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 30.11.2022 | CZ | 30.11.2022 | DK | 30.11.2022 | EE | 30.11.2022 | ES | 30.11.2022 | FI | 30.11.2022 | HR | 30.11.2022 | IT | 30.11.2022 | LT | 30.11.2022 | LV | 30.11.2022 | MC | 30.11.2022 | NL | 30.11.2022 | PL | 30.11.2022 | RO | 30.11.2022 | RS | 30.11.2022 | SE | 30.11.2022 | SI | 30.11.2022 | SK | 30.11.2022 | SM | 30.11.2022 | NO | 28.02.2023 | GR | 01.03.2023 | IS | 30.03.2023 | PT | 31.03.2023 | [2024/28] |
Précédent [2024/26] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
IT | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/35] | CZ | 30.11.2022 | |
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/34] | DK | 30.11.2022 | |
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/33] | DK | 30.11.2022 | |
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/29] | ES | 30.11.2022 | |
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/25] | ES | 30.11.2022 | |
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/23] | ES | 30.11.2022 | |
FI | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/22] | ES | 30.11.2022 | |
FI | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 30.11.2022 | |
NO | 28.02.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [XD]DE4234816 (SEITZ FILTER WERKE [DE]); | [X]WO9719743 (SARTORIUS GMBH [DE], et al); | [X]DE19729456 (SARTORIUS GMBH [DE]); | [A]WO0004984 (SEITZ FILTER WERKE [DE], et al); | [X]JP2002058974 (DAIKIN IND LTD); | [X]JP2006289174 (NITTO DENKO CORP); | [A]WO2012031653 (SARTORIUS STEDIM BIOTECH GMBH [DE], et al) | par le demandeur | DE4234816 | DE102010056148 | DE102011121018 |