EP3465286 - ESTIMATION DE PARAMÈTRES ÉLASTIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.06.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.06.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.02.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.12.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour :FR
Services Pétroliers Schlumberger 42, rue Saint Dominique 75007 Paris / FR | Pour :AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
Geoquest Systems B.V. Gevers Deynootweg 61 2586 BJ The Hague / NL | [2019/15] | Inventeur(s) | 01 /
JOCKER, Jeroen c/o Schlumberger Oilfield Services Parkstraat 83 2514 JG Den Haag / NL | 02 /
DONALD, John Adam c/o Schlumberger 1 Rue Henri Becquerel 92142 Clamart / FR | 03 /
JEONG, Cheolkyun c/o Schlumberger Technologies(Beijing)Ltd 9th floor Innovation Plaza A Tsinghua Science Park Beijing 100084 / CN | 04 /
JING, Boxian c/o Katy Drilling Software Center 23500 Colonial Parkway Katy, Texas 77493 / US | 05 /
WIELEMAKER, Erik c/o Schlumberger Oilfield Services Parkstraat 83 2514 JG The Hague / NL | 06 /
KARPFINGER, Florian c/o Parc Industriel et Technologique de la Pompignane 895 Rue de la Vieille Poste 34006 Montpellier / FR | [2019/15] | Mandataire(s) | Schlumberger Intellectual Property Department Parkstraat 83 2514 JG Den Haag / NL | [2019/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17803380.9 | 23.05.2017 | [2019/15] | WO2017US33898 | Numéro de priorité, date | US201662341446P | 25.05.2016 Format original publié: US 201662341446 P | [2019/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017205307 | Date: | 30.11.2017 | Langue: | EN | [2017/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3465286 | Date: | 10.04.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.11.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3465286 | Date: | 27.07.2022 | Langue: | EN | [2022/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 30.11.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.12.2019 | Classification | IPC: | G01V1/46, G01V1/48, G01V1/28, G01V1/30, G01V1/50 | [2020/03] | CPC: |
G01V1/50 (EP,US);
G01V1/306 (EP,US);
G01V1/282 (EP,US);
G01V1/46 (EP,US);
G01V1/48 (EP,US);
G01V2210/614 (EP,US);
G01V2210/6169 (EP,US);
G01V2210/6242 (EP,US);
G01V2210/626 (EP,US);
G01V2210/66 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2019/15] | G01V1/46, G01V1/48, E21B47/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHÄTZUNG ELASTISCHER PARAMETER | [2019/15] | Anglais: | ELASTIC PARAMETER ESTIMATION | [2019/15] | Français: | ESTIMATION DE PARAMÈTRES ÉLASTIQUES | [2019/15] | Entrée dans la phase régionale | 18.12.2018 | Taxe nationale de base payée | 18.12.2018 | Taxe de recherche payée | 18.12.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.12.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.12.2018 | Requête en examen déposée [2019/15] | 20.07.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.12.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.04.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.01.2022 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 20.01.2022 | 20.01.2022 | Date des procédures orales (annulées) | 25.02.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.06.2022 | Taxe de délivrance payée | 14.06.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.06.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 02.05.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 27.07.2022 | AT | 27.07.2022 | CZ | 27.07.2022 | EE | 27.07.2022 | ES | 27.07.2022 | FI | 27.07.2022 | HR | 27.07.2022 | IT | 27.07.2022 | LT | 27.07.2022 | LV | 27.07.2022 | MC | 27.07.2022 | PL | 27.07.2022 | RO | 27.07.2022 | RS | 27.07.2022 | SE | 27.07.2022 | SI | 27.07.2022 | SK | 27.07.2022 | SM | 27.07.2022 | GR | 28.10.2022 | IS | 27.11.2022 | PT | 28.11.2022 | [2024/26] |
Précédent [2024/08] | AL | 27.07.2022 | |
AT | 27.07.2022 | ||
CZ | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
MC | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SI | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 27.07.2022 | |
AT | 27.07.2022 | ||
CZ | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SI | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 27.07.2022 | |
AT | 27.07.2022 | ||
CZ | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 27.07.2022 | |
CZ | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 27.07.2022 | |
CZ | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/20] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/12] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/11] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/10] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/09] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | Citations: | Recherche | [XI]WO2013016470 (SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV [NL], et al); | [X]WO2013112466 (SCHLUMBERGER CA LTD [CA], et al); | [XI]US2015285936 (SINHA BIKASH K [US], et al) | Recherche internationale | [A]US2002183930 (PLONA THOMAS [US], et al); | [A]US2008086287 (XU SHIYU [US], et al); | [A]US2012078600 (HORNE STEPHEN ALLAN [JP], et al); | [Y]EP1324076 (HALLIBURTON ENERGY SERV INC [US]); | [Y]US2014365420 (JOCKER JEROEN [NL], et al) | par le demandeur | WO2013016470 | WO2013112466 | US2015285936 |