EP3545218 - AGENCEMENT D'ÉTANCHÉITÉ DESTINÉ À UN ARBRE ROTATIF D'UN MOTEUR À COMBUSTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.03.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.06.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.08.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 15.06.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 15.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 12.03.2021 | Demande réputée retirée | publié le 14.04.2021 [2021/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Scania CV AB 151 87 Södertälje / SE | [2019/40] | Inventeur(s) | 01 /
GÅNGFELDT, Hans Pilkrogsvägen 27 125 41 Älvsjö / SE | 02 /
FORS, Stefan Plåtslagarvägen 86 146 36 Tullinge / SE | [2019/40] | Mandataire(s) | Scania CV AB Patents, GP 117kv 151 87 Södertälje / SE | [2019/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17809067.6 | 24.11.2017 | [2019/40] | WO2017SE51166 | Numéro de priorité, date | SE20160051554 | 28.11.2016 Format original publié: SE 1651554 | [2019/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018097792 | Date: | 31.05.2018 | Langue: | EN | [2018/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3545218 | Date: | 02.10.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.05.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.05.2018 | Classification | IPC: | F16J15/3276, F02F11/00 | [2019/40] | CPC: |
F16J15/3276 (EP,KR,US);
F02F11/007 (EP,KR,SE,US);
B25B27/0028 (US);
F02F2007/0063 (US);
F02N2250/08 (US);
F16C33/783 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/40] | Titre | Allemand: | DICHTUNGSANORDNUNG FÜR EINE DREHBARE WELLE EINES VERBRENNUNGSMOTORS | [2019/40] | Anglais: | A SEALING ARRANGEMENT FOR A ROTATABLE SHAFT OF A COMBUSTION ENGINE | [2019/40] | Français: | AGENCEMENT D'ÉTANCHÉITÉ DESTINÉ À UN ARBRE ROTATIF D'UN MOTEUR À COMBUSTION | [2019/40] | Entrée dans la phase régionale | 28.06.2019 | Taxe nationale de base payée | 28.06.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.06.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/40] | 28.06.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.01.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.07.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.11.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/15] | 07.12.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP1776524 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,4-7,10,12 * paragraph [0046] - paragraph [0070]; figure 1 * [I] 3,8,9,11; | [XI]EP1910667 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,4-6,10,12 * paragraph [0085] - paragraph [0087]; figures 3-5, 7, 8 * [I] 3,7,9; | [XI]WO2007012956 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [X] 1,2,5,6,12 * paragraph [0115]; figures 1-3 * [I] 3,7,9; | [XI]EP2515011 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,5,6,12 * paragraph [0040] - paragraph [0056]; figure 1 * [I] 3,7,9; | [XI]JP2010144827 (TOYOTA MOTOR CORP) [X] 1,2,5,12 * abstract * [I] 3,6-9 | par le demandeur | CN203796438U |