EP3833185 - PROCÉDÉ DE LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.09.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.05.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.04.2021 | ||
Précédent | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.11.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Changement ou suppression - demande réputée retirée | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Weeding Technologies Limited Unit 2, Westpoint Trading Estate Alliance Road London W3 0RA / GB | [2021/24] | Inventeur(s) | 01 /
COWAN, Joe Haughton Design Ltd. Business Innovation Centre Staffordshire Technology Park Beaconside Stafford ST18 0AR / GB | 02 /
SMITH, Lee Haughton Design Ltd. Business Innovation Centre Staffordshire Technology Park Beaconside Stafford ST18 0AR / GB | 03 /
BALDUCCHI, Franck Weeding Technologies Ltd. Unit 2 Westpoint Trading Estate Alliance Road London W3 0RA / GB | [2021/24] | Mandataire(s) | Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [2021/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17809342.3 | 28.11.2017 | [2021/24] | WO2017GB53587 | Numéro de priorité, date | GB20160020238 | 29.11.2016 Format original publié: GB 201620238 | [2021/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018100362 | Date: | 07.06.2018 | Langue: | EN | [2018/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3833185 | Date: | 16.06.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.06.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.06.2018 | Classification | IPC: | A01M21/04 | [2021/24] | CPC: |
A01M21/04 (EP,GB);
A01M21/043 (US);
B05B7/00 (US);
B05B7/0018 (GB,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/24] | Titre | Allemand: | UNKRAUTBEKÄMPFUNG | [2021/24] | Anglais: | WEED CONTROL | [2021/24] | Français: | PROCÉDÉ DE LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES | [2021/24] | Entrée dans la phase régionale | 29.05.2020 | Taxe nationale de base payée | 29.05.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.05.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Annulation: demande retirée par le demandeur [2019/52] | 02.07.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/52] | 29.05.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/24] | 29.05.2020 | Requête en examen déposée [2021/24] | 02.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.06.2024 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/42] | 21.06.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/42] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 29.05.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.05.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.04.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 29.05.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.05.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.04.2021 | Décision envoyée | 29.05.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.05.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.04.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 29.05.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.05.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.04.2021 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2020 | 04   M06   Taxe payée le   05.05.2021 | 30.11.2023 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US5575111 (RAJAMANNAN A H J [US]) [X] 1,7 * abstract * [I] 2-6,8-15; | [Y]WO03026414 (TINDALL DENIS WALTER [NZ], et al) [Y] 1-15* please view the section of the description: "Best modes to carry out the inveniton" This apparatus and method is particularly useful to enable better application of heat in places where application is difficult, for example dense swards and vegetation substantially above 200mm in height. The application is less confined by surface conditions and obstacles since the foam adheres to vertical surfaces and does not run off like liquids. The residence time of hot foam on target areas is greater than that of hot water. The evaporation rate of wet foams is less, resulting in longer contact with the target. Also, foams provide visual evidence of coverage of the application area. Faster and more long-lasting control of weeds is provided, compared to the known hot air foam method. *; | [Y]US2005116071 (RAJAMANNAN A H J [US]) [Y] 1-15 * paragraph [0010] - paragraph [0014]; figures 1,2; claims 1-3 * |