EP3468901 - BANDE TRANSPORTEUSE À PAROIS LATÉRALES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.06.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 18.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Intralox, L.L.C. 200 Laitram Lane Harahan, Louisiana 70123 / US | [2019/16] | Inventeur(s) | 01 /
HONEYCUTT, James c/o Intralox, L.L.C. 200 Laitram Lane Harahan, Louisiana 70123 / US | 02 /
MOL, Edward T. c/o Intralox, L.L.C. 200 Laitram Lane Harahan, Louisiana 70123 / US | 03 /
HENDRICKSON, Daniel c/o Intralox, L.L.C. 200 Laitram Lane Harahan, Louisiana 70123 / US | [2019/16] | Mandataire(s) | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Précédent [2019/16] | Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17810666.2 | 12.04.2017 | [2019/16] | WO2017US27122 | Numéro de priorité, date | US201615177960 | 09.06.2016 Format original publié: US201615177960 | [2019/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017213744 | Date: | 14.12.2017 | Langue: | EN | [2017/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3468901 | Date: | 17.04.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.12.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 14.12.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.2020 | Classification | IPC: | B65G15/30, B65G15/44, B65G15/42 | [2020/09] | CPC: |
B65G15/42 (EP,US);
B65G15/40 (US);
B65G15/44 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/16] | B65G15/30 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/16] | Titre | Allemand: | FÖRDERBAND MIT SEITENWÄNDEN | [2019/16] | Anglais: | CONVEYOR BELT WITH SIDEWALLS | [2019/16] | Français: | BANDE TRANSPORTEUSE À PAROIS LATÉRALES | [2019/16] | Entrée dans la phase régionale | 20.11.2018 | Taxe nationale de base payée | 20.11.2018 | Taxe de recherche payée | 20.11.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.11.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.11.2018 | Requête en examen déposée [2019/16] | 09.12.2018 | Observations des tiers | 18.05.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.06.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.10.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2024 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 13.03.2024 | 13.03.2024 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]US2864488 (TAIPALE VICTOR K) [Y] 1-4,6-10 * column 1; figure 1 * [A] 5; | [Y]US4267921 (KELL RALPH W) [Y] 1-4,6-10 * column 1; figure 1 *; | [A]JPS61145005 (NIPPON MEKTRON KK) [A] 1-15 * figures 1-3 *; | [A]WO9414687 (CHIORINO UK LTD [GB], et al) [A] 11-15 * figures 1-5 *; | [A]US6170646 (KAEB TODD [US], et al) [A] 11-15* figures 4-5 *; | [Y]EP1524211 (CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME [DE]) [Y] 1-4,6-10 * figures 1-3 *; | [A]US2015284185 (SCHROEDER MICHAEL [US]) [A] 11-15 * paragraphs [0003] - [0015]; figures 1-3; claim 1 *; | [X] - Dorner, "Sanitary Vertical Belt Conveyors for Elevating Bulk Products Open Frame Tool-less Design Innovative Staggered Sidewall Belts Quick Belt Change Fast and Effective Cleaning Capability", (20150101), URL: https://d20ull5sba7jz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/11/AquaPruf-VBT-Brochure-HR.pdf, (20200120), XP055659338 [X] 1-4,6,8-10 * the whole document * | Recherche internationale | [Y]JPH051713U (BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [Y] 1-3 * See abstract, paragraph [0017], and figures 1-2. *; | [A]US6170646 (KAEB TODD [US], et al) [A] 1-3, 14-16 * See abstrat, claim 1, and figures 1-6. *; | [Y]EP1524211 (CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME [DE]) [Y] 1-3, 14-16 * See abstract, paragraph [0028], claims 1, 4, and figures 1-3. *; | [A]WO2009112312 (CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME [DE], et al) [A] 1-3, 14-16* See abstract, claim 1, and figure 1. *; | [Y]US2016031650 (PETERSEN BRIAN JAMES [US], et al) [Y] 14-16 * See paragraphs [0030]-[0032] and figures 3-8A. * | par le demandeur | US2864488 | US4267921 | US2015284185 |