EP3475285 - CIBLE MÉCANISTE D'INHIBITEURS DE LA VOIE DE SIGNALISATION DE LA RAPAMYCINE ET SES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.12.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.01.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.08.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 05.06.2024 [2024/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Suzhou Kintor Pharmaceuticals, Inc. 218 Xinghu Street, Research Building C4-401 Suzhou Industrial Park Suzhou Jiangsu 215123 / CN | [2019/18] | Inventeur(s) | 01 /
GUO, Chuangxing 4672 Corte Mar Asombrosa San Diego, CA 92130 / US | 02 /
TONG, Youzhi 45-30 251 Street Little Neck, NY 11362 / US | [2019/18] | Mandataire(s) | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2019/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17814538.9 | 17.05.2017 | [2019/18] | WO2017CN84683 | Numéro de priorité, date | US201662354754P | 25.06.2016 Format original publié: US 201662354754 P | [2019/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017219800 | Date: | 28.12.2017 | Langue: | EN | [2017/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3475285 | Date: | 01.05.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.12.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3475285 | Date: | 09.02.2022 | Langue: | EN | [2022/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 28.12.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.2019 | Classification | IPC: | C07D487/04, C07D519/00, A61K31/5377, A61P35/00 | [2019/18] | CPC: |
A61P35/00 (EP,KR);
C07D487/04 (EP,KR,US);
A61K31/5377 (KR);
C07D519/00 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MECHANISTISCHES TARGET VON RAPAMYCINSIGNALWEGHEMMERN UND THERAPEUTISCHE ANWENDUNGEN DAVON | [2019/18] | Anglais: | MECHANISTIC TARGET OF RAPAMYCIN SIGNALING PATHWAY INHIBITORS AND THERAPEUTIC APPLICATIONS THEREOF | [2019/18] | Français: | CIBLE MÉCANISTE D'INHIBITEURS DE LA VOIE DE SIGNALISATION DE LA RAPAMYCINE ET SES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES | [2019/18] | Entrée dans la phase régionale | 17.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 17.01.2019 | Taxe de recherche payée | 17.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/18] | 15.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.08.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.12.2021 | Taxe de délivrance payée | 21.12.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.12.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 10.11.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.05.2017 | AL | 09.02.2022 | AT | 09.02.2022 | CY | 09.02.2022 | CZ | 09.02.2022 | DK | 09.02.2022 | EE | 09.02.2022 | ES | 09.02.2022 | FI | 09.02.2022 | HR | 09.02.2022 | IT | 09.02.2022 | LT | 09.02.2022 | LV | 09.02.2022 | MC | 09.02.2022 | MK | 09.02.2022 | NL | 09.02.2022 | PL | 09.02.2022 | RO | 09.02.2022 | RS | 09.02.2022 | SE | 09.02.2022 | SI | 09.02.2022 | SK | 09.02.2022 | SM | 09.02.2022 | BG | 09.05.2022 | NO | 09.05.2022 | GR | 10.05.2022 | IE | 17.05.2022 | LU | 17.05.2022 | BE | 31.05.2022 | CH | 31.05.2022 | LI | 31.05.2022 | IS | 09.06.2022 | PT | 09.06.2022 | [2024/23] |
Précédent [2024/20] | HU | 17.05.2017 | |
AL | 09.02.2022 | ||
AT | 09.02.2022 | ||
CY | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
IT | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 17.05.2017 | |
AL | 09.02.2022 | ||
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
IT | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
IT | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 09.02.2022 | |
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 09.02.2022 | |
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 09.02.2022 | |
DK | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 09.02.2022 | |
DK | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/42] | AT | 09.02.2022 | |
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/39] | AT | 09.02.2022 | |
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AT | 09.02.2022 | |
ES | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/35] | ES | 09.02.2022 | |
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/34] | ES | 09.02.2022 | |
LT | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Précédent [2022/33] | LT | 09.02.2022 | |
NO | 09.05.2022 | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]CN103450204 (SHANGHAI INST MATERIA MEDICA) [X] 1-42 * the abstract, claims 1-11 *; | [X]CN102675323 (NANJING REMEDIES DRUG RES & DEV CO LTD) [X] 1-42 * the abstract, claims 1-9 *; | [A]CN102558185 (SHANGHAI INST MATERIA MEDICA) [A] 1-42 * the abstract, claims 1-10 * | [X] - DUGAR, S. et al., "Synthesis and evaluation of pyrrolotriazine based molecules as PI3 kinase inhibitors", Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, (20150610), vol. 25, no. 16, pages 3142 - 3146, XP055226049 [X] 1-42 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2015.06.007 |