EP3479182 - MODIFICATION DE FONCTIONS D'UN VÉHICULE SUR LA BASE D'INFORMATIONS SUR SON ENVIRONNEMENT LIÉES AUX FONCTIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.03.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.04.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Motional AD LLC 100 Northern Avenue Boston, MA 02210 / US | [2020/51] |
Précédent [2019/19] | Pour tous les Etats désignés nuTonomy Inc. 100 Northern Avenue, Suite 200 Boston, MA 02210 / US | Inventeur(s) | 01 /
IAGNEMMA, Karl 42 Hillside Terrace Belmont Massachusetts 02478 / US | 02 /
QIN, Baoxing Blk 612 11-320 Clementi West Street 1 Singapore 120612 / SG | 03 /
WOLFF, Eric 100 Memorial Drive Apt 819 Cambridge Massachusetts 02142 / US | 04 /
ROBBEL, Philipp 126 Charles St Apt 6 Cambridge Massachusetts 02141 / US | [2019/19] | Mandataire(s) | Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/19] | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17821263.5 | 29.06.2017 | [2019/19] | WO2017US40040 | Numéro de priorité, date | US201615200035 | 01.07.2016 Format original publié: US201615200035 | US201615200050 | 01.07.2016 Format original publié: US201615200050 | [2019/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018005819 | Date: | 04.01.2018 | Langue: | EN | [2018/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3479182 | Date: | 08.05.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.01.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 04.01.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.06.2019 | Classification | IPC: | G05D1/00, G05D3/00, G01C21/34, G01C21/36, G05D1/02, B60W30/00 | [2019/30] | CPC: |
G05D1/0217 (EP);
G01C21/34 (EP);
G01C21/3602 (EP);
B60W2050/0075 (EP);
B60W2556/50 (EP)
|
Précédent IPC [2019/19] | G05D1/00, G05D3/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/19] | Titre | Allemand: | BEEINFLUSSUNG VON FUNKTIONEN EINES FAHRZEUGS AUF GRUNDLAGE VON FUNKTIONSBEZOGENEN INFORMATIONEN ÜBER SEINE UMGEBUNG | [2019/19] | Anglais: | AFFECTING FUNCTIONS OF A VEHICLE BASED ON FUNCTION-RELATED INFORMATION ABOUT ITS ENVIRONMENT | [2019/19] | Français: | MODIFICATION DE FONCTIONS D'UN VÉHICULE SUR LA BASE D'INFORMATIONS SUR SON ENVIRONNEMENT LIÉES AUX FONCTIONS | [2019/19] | Entrée dans la phase régionale | 01.02.2019 | Taxe nationale de base payée | 01.02.2019 | Taxe de recherche payée | 01.02.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.02.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.02.2019 | Requête en examen déposée [2019/19] | 15.11.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.03.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.09.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2024 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2005065711 (DAHLGREN DARWIN [US], et al) [X] 1-14 * paragraphs [0033] , [ 0040] , [ 0138] , [ 0139] , [ 0166]; figures 2, 4, 5 *; | [X]US2008027646 (KAWABATA YOSHINORI [JP]) [X] 1-14* paragraphs [0019] , [ 0024] , [ 0029] - [0034]; figures 1-3 * | Recherche internationale | [XY]US2005065711 (DAHLGREN DARWIN [US], et al) [X] 1-17, 19-22, 25-27, 30 * , entire document, especially Abstract; Claim 17; para [0033], [0035]-[0036], [0039]-[0040], [0042], [0045], [0047], [0066]-[0069], [0107], [0121], [0138]-[0139], [0166], [0200] * [Y] 18, 23-24, 28-29; | [Y]US2010286824 (SOLOMON NEAL [US]) [Y] 18, 23-24, 28-29* , entire document, especially Abstract; para [0037], [0055], [0083], [0095] * | par le demandeur | US2005065711 | US2008027646 | US2010318263 | US2012083947 | GB2520129 | WO2016045365 |