EP3555428 - CIRCUIT FLUIDIQUE DANS UNE TURBOMACHINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.12.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.07.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.09.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.06.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 10.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Safran Aircraft Engines 2 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | [2019/43] | Inventeur(s) | 01 /
POTEL, Nicolas, Alain, Bernard SAFRAN AIRCRAFT ENGINES PI (AJI) Rond-point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel / FR | 02 /
GUILLOU, Lancelot SAFRAN AIRCRAFT ENGINES PI (AJI) Rond-point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel / FR | [2019/43] | Mandataire(s) | Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. C/o Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS 92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2021/04] | Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris / FR | ||
Précédent [2019/43] | Jolly, Christophe, et al Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 17822405.1 | 13.12.2017 | [2019/43] | WO2017FR53536 | Numéro de priorité, date | FR20160062441 | 14.12.2016 Format original publié: FR 1662441 | [2019/43] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018109374 | Date: | 21.06.2018 | Langue: | FR | [2018/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3555428 | Date: | 23.10.2019 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 21.06.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3555428 | Date: | 27.01.2021 | Langue: | FR | [2021/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.06.2018 | Classification | IPC: | F01D25/18, F28F27/02, F01M5/00 | [2019/43] | CPC: |
F01M5/002 (EP,RU,US);
F02C7/14 (EP,RU,US);
F01M5/007 (EP,RU,US);
F02C7/06 (US);
F01M2005/004 (US);
F05D2220/32 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FLÜSSIGKEITSKREISLAUF IN EINEM TURBINENTRIEBWERK | [2019/43] | Anglais: | FLUID CIRCUIT IN A TURBINE ENGINE | [2019/43] | Français: | CIRCUIT FLUIDIQUE DANS UNE TURBOMACHINE | [2019/43] | Entrée dans la phase régionale | 27.06.2019 | Taxe nationale de base payée | 27.06.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.06.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/43] | 27.06.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.07.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.11.2020 | Taxe de délivrance payée | 27.11.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.11.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 28.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.12.2017 | AL | 27.01.2021 | AT | 27.01.2021 | CY | 27.01.2021 | CZ | 27.01.2021 | DK | 27.01.2021 | EE | 27.01.2021 | ES | 27.01.2021 | FI | 27.01.2021 | HR | 27.01.2021 | IT | 27.01.2021 | LT | 27.01.2021 | LV | 27.01.2021 | MC | 27.01.2021 | MK | 27.01.2021 | MT | 27.01.2021 | NL | 27.01.2021 | PL | 27.01.2021 | RO | 27.01.2021 | RS | 27.01.2021 | SE | 27.01.2021 | SI | 27.01.2021 | SK | 27.01.2021 | SM | 27.01.2021 | BG | 27.04.2021 | NO | 27.04.2021 | GR | 28.04.2021 | IS | 27.05.2021 | PT | 27.05.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 13.12.2017 | |
AL | 27.01.2021 | ||
AT | 27.01.2021 | ||
CY | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
ES | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
IT | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
MC | 27.01.2021 | ||
MK | 27.01.2021 | ||
NL | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 13.12.2017 | |
AL | 27.01.2021 | ||
AT | 27.01.2021 | ||
CY | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
ES | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
IT | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
MC | 27.01.2021 | ||
NL | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CY | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
ES | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
IT | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
MC | 27.01.2021 | ||
NL | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
ES | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
IT | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
MC | 27.01.2021 | ||
NL | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
ES | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
IT | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
MC | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
ES | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
IT | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
ES | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
ES | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
ES | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 27.01.2021 | |
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 27.01.2021 | |
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 27.01.2021 | |
CZ | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 27.01.2021 | |
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | AT | 27.01.2021 | |
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/39] | AT | 27.01.2021 | |
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/38] | AT | 27.01.2021 | |
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SE | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 27.01.2021 | |
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 27.01.2021 | |
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 27.01.2021 | |
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 27.01.2021 | |
LT | 27.01.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3034770 (HIERSCH FREDERICK A) [A] 1-5* figures 1-6 *; | [A]GB2485653 (HAMILTON SUNDSTRAND CORP [US]) [A] 1-7 * paragraphs [0001] - [0002] - [0030]; figures 1-5 *; | [A]WO2013178956 (SNECMA [FR]) [A] 1-5 * page 12, lines 2-10; figures 1-3 * |