EP3555874 - DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET PROGRAMME INFORMATIQUE POUR UN VÉHICULE DESTINÉ À FOURNIR À UN CENTRE D'APPEL D'URGENCE UN SIGNALEMENT D'ACCIDENT À PROPOS D'UN ACCIDENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 14.04.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.02.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.08.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.09.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.06.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 12.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU, MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg / DE | [2023/20] |
Précédent [2019/43] | Pour tous les Etats désignés Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
POHLENZ, Christian Kleestrasse 2 30625 Hannover / DE | [2019/52] |
Précédent [2019/43] | 01 /
POHLENZ, Christian Weitmarer Strasse 11 44795 Bochem / DE | Mandataire(s) | (deleted) | [2023/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17822613.0 | 13.12.2017 | [2019/43] | WO2017EP82499 | Numéro de priorité, date | DE201610225437 | 19.12.2016 Format original publié: DE102016225437 | [2019/43] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018114492 | Date: | 28.06.2018 | Langue: | DE | [2018/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3555874 | Date: | 23.10.2019 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.06.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3555874 | Date: | 17.05.2023 | Langue: | DE | [2023/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.06.2018 | Classification | IPC: | G06V20/54, G06V20/58, G07C5/00, G08G1/0965, G08B25/01, G08G1/00 | [2022/42] | CPC: |
G08G1/205 (EP);
G07C5/008 (EP,US);
B60R21/0134 (US);
G01S3/00 (RU);
G06V20/58 (EP);
G06V20/584 (US);
G07C5/00 (RU);
G08B25/016 (EP);
G08C17/02 (RU);
G08G1/00 (RU);
G08G1/16 (RU);
H04W4/46 (US);
|
Précédent IPC [2019/43] | G08G1/00, G07C5/00, G08B25/01, G08G1/0965 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG, VERFAHREN UND COMPUTERPROGRAMM FÜR EIN FAHRZEUG ZUM BEREITSTELLEN EINER UNFALLMELDUNG ÜBER EINEN UNFALL AN EINE NOTRUFSTELLE | [2019/43] | Anglais: | DEVICE, METHOD, AND COMPUTER PROGRAM FOR A VEHICLE FOR PROVIDING AN ACCIDENT NOTIFICATION REGARDING AN ACCIDENT TO AN EMERGENCY CALL CENTER | [2019/43] | Français: | DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET PROGRAMME INFORMATIQUE POUR UN VÉHICULE DESTINÉ À FOURNIR À UN CENTRE D'APPEL D'URGENCE UN SIGNALEMENT D'ACCIDENT À PROPOS D'UN ACCIDENT | [2019/43] | Entrée dans la phase régionale | 19.07.2019 | Taxe nationale de base payée | 19.07.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.07.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.07.2019 | Requête en examen déposée [2019/43] | 19.07.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.01.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.08.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.11.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.09.2022 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 28.09.2022 | 28.09.2022 | Date des procédures orales (annulées) | 07.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.04.2023 | Taxe de délivrance payée | 03.04.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.04.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.02.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 17.05.2023 | DK | 17.05.2023 | EE | 17.05.2023 | ES | 17.05.2023 | FI | 17.05.2023 | HR | 17.05.2023 | IT | 17.05.2023 | LT | 17.05.2023 | LV | 17.05.2023 | MC | 17.05.2023 | NL | 17.05.2023 | PL | 17.05.2023 | RO | 17.05.2023 | RS | 17.05.2023 | SE | 17.05.2023 | SI | 17.05.2023 | SK | 17.05.2023 | SM | 17.05.2023 | NO | 17.08.2023 | GR | 18.08.2023 | IS | 17.09.2023 | PT | 18.09.2023 | LU | 13.12.2023 | [2024/40] |
Précédent [2024/26] | CZ | 17.05.2023 | |
DK | 17.05.2023 | ||
EE | 17.05.2023 | ||
ES | 17.05.2023 | ||
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
IT | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RO | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
SI | 17.05.2023 | ||
SK | 17.05.2023 | ||
SM | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Précédent [2024/24] | CZ | 17.05.2023 | |
DK | 17.05.2023 | ||
EE | 17.05.2023 | ||
ES | 17.05.2023 | ||
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RO | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
SI | 17.05.2023 | ||
SK | 17.05.2023 | ||
SM | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Précédent [2024/10] | CZ | 17.05.2023 | |
DK | 17.05.2023 | ||
EE | 17.05.2023 | ||
ES | 17.05.2023 | ||
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RO | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
SK | 17.05.2023 | ||
SM | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Précédent [2024/08] | ES | 17.05.2023 | |
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
SK | 17.05.2023 | ||
SM | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | ES | 17.05.2023 | |
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | ES | 17.05.2023 | |
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | ES | 17.05.2023 | |
HR | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | ES | 17.05.2023 | |
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | ES | 17.05.2023 | |
NL | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 17.05.2023 | |
PT | 18.09.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE10338759 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [A] 1-9 * paragraph [0027] * * paragraph [0036] - paragraph [0039] ** paragraph [0043] *; | [A]FR2887064 (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA [FR]) [A] 1-9 * page 7, line 1 - page 8, line 20 * * page 9, line 27 - page 11, line 9 *; | [A]US2009015684 (OOGA SATORU [JP], et al) [A] 1-9 * paragraph [0056] - paragraph [0071] * * paragraph [0083] * * paragraph [0110] - paragraph [0112] * | Examen | US2013267194 | GB2528477 |