EP3558028 - INSTALLATION DE TRAITEMENT THERMIQUE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT THERMIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.03.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.09.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.06.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 19.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 27.12.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SPX Flow Technology Danmark A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg / DK | [2019/44] | Inventeur(s) | 01 /
POULSEN, Ole Silkeborgvej 13 7442 Engesvang / DK | [2019/44] | Mandataire(s) | Nordic Patent Service A/S Bredgade 30 1260 Copenhagen K / DK | [2019/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17826223.4 | 20.12.2017 | [2019/44] | WO2017EP83833 | Numéro de priorité, date | DK2016PA71047 | 23.12.2016 Format original publié: DK PA201671047 | [2019/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018115131 | Date: | 28.06.2018 | Langue: | EN | [2018/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3558028 | Date: | 30.10.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.06.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.06.2018 | Classification | IPC: | A23L3/18, F22B37/00, A23C3/037 | [2019/44] | CPC: |
A23L2/46 (EP);
A23C3/037 (EP,DK);
A23L3/16 (EP);
A23L3/18 (EP);
A23L3/22 (DK);
F22B27/00 (EP);
F22B37/60 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/44] | Titre | Allemand: | WÄRMEBEHANDLUNGSANLAGE UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER WÄRMEBEHANDLUNGSANLAGE | [2019/44] | Anglais: | HEAT TREATMENT PLANT AND METHOD FOR OPERATING A HEAT TREATMENT PLANT | [2019/44] | Français: | INSTALLATION DE TRAITEMENT THERMIQUE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT THERMIQUE | [2019/44] | Entrée dans la phase régionale | 23.07.2019 | Taxe nationale de base payée | 23.07.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.07.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.07.2019 | Requête en examen déposée [2019/44] | 23.07.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.02.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.08.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.11.2021 | Observations des tiers | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]GB789767 (LAGUILHARRE PIERRE R); | [Y]US5544571 (NAHRA JOHN E [US], et al); | [Y]WO2016087359 (TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE [CH]); | [E]WO2018038692 (METAN TEKNOLOJI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET LTD SIRKETI [TR]); | autre | GB789767 | DE1043050 | US3973048 |