EP3577252 - SYSTÈME STRATIFIÉ ET COMPOSANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 14.07.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.07.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.05.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.04.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.11.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.08.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 26.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU, MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schaeffler Technologies AG & Co. KG Industriestrasse 1-3 91074 Herzogenaurach / DE | [2019/50] | Inventeur(s) | 01 /
SCHULZ, Edgar Ebner Wiese 16 91094 Langensendelbach / DE | 02 /
DOBRENIZKI, Ladislaus Schlössleinsgasse 53 90453 Nürnberg / DE | 03 /
BRUGNARA, Ricardo Henrique Am Seebach 10b 91093 Heßdorf / DE | 04 /
WITTER, Oliver Froschgasse 39 98663 Westhausen / DE | [2019/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17829915.2 | 04.12.2017 | [2019/50] | WO2017DE101041 | Numéro de priorité, date | DE201710102059 | 02.02.2017 Format original publié: DE102017102059 | [2019/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018141317 | Date: | 09.08.2018 | Langue: | DE | [2018/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3577252 | Date: | 11.12.2019 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 09.08.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3577252 | Date: | 16.08.2023 | Langue: | DE | [2023/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.08.2018 | Classification | IPC: | C23C14/06, C23C14/16, C23C28/00 | [2023/18] | CPC: |
C23C14/165 (EP,KR,US);
C23C14/0641 (EP,KR,US);
C23C28/32 (EP,KR);
C23C28/34 (EP,KR);
C23C28/42 (EP,KR);
C23C14/025 (KR);
F16C2223/60 (KR)
(-)
|
Précédent IPC [2019/50] | C23C14/16, C23C14/06, C23C28/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/50] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHICHTSYSTEM UND BAUTEIL | [2019/50] | Anglais: | LAYER SYSTEM AND COMPONENT | [2019/50] | Français: | SYSTÈME STRATIFIÉ ET COMPOSANT | [2019/50] | Entrée dans la phase régionale | 02.09.2019 | Taxe nationale de base payée | 02.09.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.09.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.09.2019 | Requête en examen déposée [2019/50] | 02.09.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.12.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.03.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.06.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.05.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.05.2023 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 06.07.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.07.2023 | Taxe de délivrance payée | 07.07.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.07.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 17.05.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 16.08.2023 | DK | 16.08.2023 | EE | 16.08.2023 | ES | 16.08.2023 | FI | 16.08.2023 | HR | 16.08.2023 | IT | 16.08.2023 | LT | 16.08.2023 | LV | 16.08.2023 | MC | 16.08.2023 | NL | 16.08.2023 | PL | 16.08.2023 | RO | 16.08.2023 | RS | 16.08.2023 | SE | 16.08.2023 | SI | 16.08.2023 | SK | 16.08.2023 | SM | 16.08.2023 | NO | 16.11.2023 | GR | 17.11.2023 | LU | 04.12.2023 | IS | 16.12.2023 | PT | 18.12.2023 | [2024/40] |
Précédent [2024/36] | CZ | 16.08.2023 | |
DK | 16.08.2023 | ||
EE | 16.08.2023 | ||
ES | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
IT | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SI | 16.08.2023 | ||
SK | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Précédent [2024/23] | CZ | 16.08.2023 | |
DK | 16.08.2023 | ||
EE | 16.08.2023 | ||
ES | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SK | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Précédent [2024/22] | CZ | 16.08.2023 | |
DK | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Précédent [2024/20] | FI | 16.08.2023 | |
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | FI | 16.08.2023 | |
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | FI | 16.08.2023 | |
LT | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 16.08.2023 | |
NL | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | Cité dans | Examen | US6114242 | US2004229457 | WO2015186790 | JP2016183382 |