|
21.04.2023 |
Remboursement de taxes |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.04.2023 |
Confirmation du retrait de la demande de brevet européen |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.04.2023 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.04.2023 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.04.2023 |
Retrait de la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.02.2023 |
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe |
Recherche / Examen |
2 |
|
06.02.2020 |
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) |
Recherche / Examen |
4 |
|
06.02.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recherche / Examen |
6 |
|
06.02.2020 |
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne) |
Recherche / Examen |
2 |
|
06.02.2020 |
Description modifiée avec annotations |
Recherche / Examen |
2 |
|
06.02.2020 |
Modifications reçues avant l'examen quant au fond |
Recherche / Examen |
3 |
|
09.10.2019 |
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.08.2019 |
Notification concernant: correction d'irrégularités dans l'opinion écrite/modification de la demande/taxes de revendication |
Recherche / Examen |
3 |
|
02.08.2019 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
02.08.2019 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
02.08.2019 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
18.07.2019 |
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité |
Recherche / Examen |
7 |
|
01.07.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
2 |
|
01.07.2019 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
01.07.2019 |
Requête d'entrée dans la phase européenne |
Recherche / Examen |
5 |
|
10.05.2019 |
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets |
Recherche / Examen |
4 |
|
26.03.2019 |
Notification de l'enregistrement d'un changement |
Recherche / Examen |
1 |
|
26.03.2019 |
Notification de l'enregistrement d'un changement |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
24.07.2018 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
50 |
|
05.07.2018 |
Copie du rapport de recherche international |
Recherche / Examen |
3 |
|
05.07.2018 |
Publication de la demande internationale - A1 |
Recherche / Examen |
45 |
|
27.03.2018 |
ISR: documents cités |
Administration chargée de la recherche internationale |
2 |
|
26.03.2018 |
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII |
Administration chargée de la recherche internationale |
2 |
|
26.03.2018 |
Opinion écrite de l'ISA, page de garde |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
26.03.2018 |
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire |
Administration chargée de la recherche internationale |
3 |
|
02.02.2018 |
Notification de réception de la copie de recherche |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
15.01.2018 |
Abrégé |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
15.01.2018 |
Pièce-jointe |
Administration chargée de la recherche internationale |
3 |
|
15.01.2018 |
Revendications |
Administration chargée de la recherche internationale |
5 |
|
15.01.2018 |
Description |
Administration chargée de la recherche internationale |
31 |
|
15.01.2018 |
Dessins |
Administration chargée de la recherche internationale |
8 |
|
15.01.2018 |
Feuille pour le calcul des taxes et paiements pour une demande internationale |
Administration chargée de la recherche internationale |
2 |
|
15.01.2018 |
Lettre reçue concernant la procédure ISA |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
15.01.2018 |
Notification relative au paiement des taxes prescrites (copie pour ISA/EP) |
Administration chargée de la recherche internationale |
2 |
|
15.01.2018 |
Notification du numéro de la demande internationale et de la date du dépôt international (copie pour ISA/EP) |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
15.01.2018 |
Formulaire de requête internationale (copie pour ISA/EP) |
Administration chargée de la recherche internationale |
4 |
|
15.01.2018 |
Dépôt concernant la représentation |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |