EP3571439 - DISPOSITIF DE MODIFICATION DE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.09.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.10.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.05.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.10.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.07.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 12.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, MK | publié le 24.08.2022 [2022/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ledil Oy Joensuunkatu 13 24100 Salo / FI | [2019/48] | Inventeur(s) | 01 /
SAARNIO, Olli Pikkuhärjänkatu 1 as 4 24240 Salo / FI | [2019/48] | Mandataire(s) | Väänänen, Janne Kalervo, et al Vanarix Oy Laaksolahdentie 74 02730 Espoo / FI | [N/P] |
Précédent [2019/48] | Finnpatent Oy Smart Chemistry Park Raisionkaari 55 21200 Raisio / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 17837890.7 | 19.12.2017 | [2019/48] | WO2017FI50909 | Numéro de priorité, date | FI20170005038 | 19.01.2017 Format original publié: FI 20175038 | [2019/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018134472 | Date: | 26.07.2018 | Langue: | EN | [2018/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3571439 | Date: | 27.11.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.07.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3571439 | Date: | 04.11.2020 | Langue: | EN | [2020/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.07.2018 | Classification | IPC: | F21V5/04, F21V7/00 | [2019/48] | CPC: |
F21V7/0091 (EP,US);
F21V7/24 (US);
F21V5/04 (EP,US);
F21V7/0066 (EP);
F21Y2115/10 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR MODIFIZIERUNG DER LICHTVERTEILUNG | [2019/48] | Anglais: | A DEVICE FOR MODIFYING LIGHT DISTRIBUTION | [2019/48] | Français: | DISPOSITIF DE MODIFICATION DE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | [2019/48] | Entrée dans la phase régionale | 05.06.2019 | Taxe nationale de base payée | 05.06.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.06.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/48] | 05.06.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.01.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.09.2020 | Taxe de délivrance payée | 25.09.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.09.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 05.08.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.12.2017 | AL | 04.11.2020 | AT | 04.11.2020 | CY | 04.11.2020 | CZ | 04.11.2020 | DK | 04.11.2020 | EE | 04.11.2020 | FI | 04.11.2020 | HR | 04.11.2020 | LT | 04.11.2020 | LV | 04.11.2020 | MC | 04.11.2020 | MK | 04.11.2020 | MT | 04.11.2020 | NL | 04.11.2020 | PL | 04.11.2020 | RO | 04.11.2020 | RS | 04.11.2020 | SE | 04.11.2020 | SI | 04.11.2020 | SK | 04.11.2020 | SM | 04.11.2020 | TR | 04.11.2020 | IE | 19.12.2020 | LU | 19.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | FR | 04.01.2021 | BG | 04.02.2021 | NO | 04.02.2021 | GR | 05.02.2021 | IS | 04.03.2021 | PT | 04.03.2021 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 19.12.2017 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
MT | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
TR | 04.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
FR | 04.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
FR | 04.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
FR | 04.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
FR | 04.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
FR | 04.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
FR | 04.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
LU | 19.12.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 19.12.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/23] | FI | 04.11.2020 | |
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 04.11.2020 | |
RS | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 04.11.2020 | |
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 04.11.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2009321765 (CHANG CHIA-SHOU [TW]) [A] 1-11 * paragraphs [0009] - [0016]; figures 1,2 *; | [A]US2013163258 (TANG TE LUNG [TW]) [A] 1-11 * paragraphs [0023] - [0029]; figure 1D *; | [A]US2015124460 (ZHANG FAWEI [CN], et al) [A] 1-11 * paragraphs [0012] - [0019]; figures 1-3 *; | [IA]WO2016034761 (LEDIL OY [FI]) [I] 11 * page 5, line 16 - page 9, line 9; figures 1-4 *[A] 1-10; | [A]EP3037720 (IVENTUM GMBH [DE]) [A] 1-11 * paragraphs [0021] - [0026]; figures 2a,3 * | Examen | US2006268576 |