EP3500248 - PROCÉDÉS ET APPAREILS DE FABRICATION DE FORMES POSOLOGIQUES FIBREUSES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/26] | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE FABRICATION DE FORMES POSOLOGIQUES FIBREUSES | ||
[2022/41] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.08.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.05.2024 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.01.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.05.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 24.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 07.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Blaesi, Aron H. Dieschen seura 1 7078 Lenzerheide / CH | [2019/49] |
Précédent [2019/26] | Pour tous les Etats désignés Blaesi, Aron H. 4 Canal Park Apt. 403 Cambridge, Massachusetts 02141 / US | Inventeur(s) | 01 /
BLAESI, Aron H. Dieschen seura 1 7078 Lenzerheide / CH | 02 /
SAKA, Nannaji 101 Western Avenue Apt. 51 Cambridge, MA 02139 / US | [2024/06] |
Précédent [2019/26] | 01 /
SAKA, Nannaji 101 Western Avenue Apt. 51 Cambridge, MA 02139 / US | ||
02 /
BLAESI, Aron, H. Dieschen seura 1 7078 Lenzerheide / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 17842255.6 | 19.08.2017 | [2019/26] | WO2017US47703 | Numéro de priorité, date | US201662377068P | 19.08.2016 Format original publié: US 201662377068 P | WO2016US58935 | 26.10.2016 Format original publié: PCT/US2016/058935 | US201762446431P | 14.01.2017 Format original publié: US 201762446431 P | US201762468888P | 08.03.2017 Format original publié: US 201762468888 P | US201715482776 | 09.04.2017 Format original publié: US201715482776 | WO2017US41609 | 11.07.2017 Format original publié: PCT/US2017/041609 | [2019/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018035511 | Date: | 22.02.2018 | Langue: | EN | [2018/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3500248 | Date: | 26.06.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.02.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 22.02.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.11.2019 | Classification | IPC: | A61K9/20, B29C64/106, B33Y80/00, B33Y70/00, B33Y40/00, B33Y30/00, B33Y10/00, A61K31/167, A61K31/192 | [2022/41] | CPC: |
B33Y70/00 (EP,US);
A61K9/70 (US);
A61K31/167 (EP,US);
A61K31/192 (EP,US);
A61K47/10 (US);
A61K47/34 (US);
A61K9/2031 (EP,US);
A61K9/2072 (EP,US);
B29C64/106 (EP,US);
|
Précédent IPC [2019/49] | A61K9/20, B33Y10/00, B33Y30/00, B33Y40/00, B33Y70/00, B33Y80/00, B29C64/106 | ||
Précédent IPC [2019/26] | A61K9/20, B29C67/00, B33Y10/00, B33Y30/00, B33Y40/00, B33Y50/00, B33Y50/02, B33Y70/00, B33Y80/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/26] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON FASERIGEN DARREICHUNGSFORMEN | [2022/41] | Anglais: | METHODS AND APPARATUSES FOR THE MANUFACTURE OF FIBROUS DOSAGE FORMS | [2022/41] | Français: | PROCÉDÉS ET APPAREILS DE FABRICATION DE FORMES POSOLOGIQUES FIBREUSES | [2022/41] |
Précédent [2019/26] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON FASERIGEN DARREICHUNGSFORMEN | ||
Précédent [2019/26] | METHOD AND APPARATUS FOR THE MANUFACTURE OF FIBROUS DOSAGE FORMS | ||
Précédent [2019/26] | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE FABRICATION DE FORMES POSOLOGIQUES FIBREUSES | Entrée dans la phase régionale | 19.03.2019 | Taxe nationale de base payée | 19.03.2019 | Taxe de recherche payée | 19.03.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.03.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.03.2019 | Requête en examen déposée [2019/26] | 24.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.02.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.10.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.02.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.01.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.05.2024 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 02.08.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 06.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]WO9841189 (THERICS INC [US]); | [X]US2008020049 (DARLING ANDREW [US], et al); | [XP]WO2017075096 (BLAESI ARON H [US]) | Recherche internationale | [Y]US2004241302 (MATSUO SHUNICHI [JP], et al); | [Y]US2009098192 (FUISZ RICHARD C [US]); | [Y]US2010303883 (POLLOCK WAYNE C [US], et al); | [Y]DE102011011889 (LEISTRITZ EXTRUSIONSTECHNIK GMBH [DE], et al); | [Y]WO2016038356 (UNIV CENTRAL LANCASHIRE [GB]); | [PX]WO2017075096 (BLAESI ARON H [US]) | par le demandeur | US2008020049 | WO2017075096 | WO2016US58935 | WO2017US41609 |