07.08.2024 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
01.08.2024 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
11.05.2024 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
09.01.2024 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
05.01.2024 |
Changement - inventeur |
publié le 07.02.2024 [2024/06] |
28.08.2023 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
20.03.2023 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
15.10.2022 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
09.09.2022 |
Changement - classification |
publié le 12.10.2022 [2022/41] |
09.09.2022 |
Changement - classification |
publié le 12.10.2022 [2022/41] |
09.09.2022 |
Changement - titre allemand |
publié le 12.10.2022 [2022/41] |
09.09.2022 |
Changement - titre anglais |
publié le 12.10.2022 [2022/41] |
09.09.2022 |
Changement - titre français |
publié le 12.10.2022 [2022/41] |
31.08.2022 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
16.08.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.06.2021 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
05.02.2021 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
05.02.2021 |
Premier rapport d'examen |
|
31.08.2020 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.04.2020 |
Modification par le demandeur |
|
05.11.2019 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 04.12.2019 [2019/49] |
01.11.2019 |
Changement - classification |
publié le 04.12.2019 [2019/49] |
01.11.2019 |
Changement - classification |
publié le 04.12.2019 [2019/49] |
01.11.2019 |
Changement - demandeur |
publié le 04.12.2019 [2019/49] |
25.10.2019 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 27.11.2019 [2019/48] |
25.10.2019 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 27.11.2019 [2019/48] |
19.08.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.05.2019 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 26.06.2019 [2019/26] |
27.05.2019 |
Requête en examen présentée |
publié le 26.06.2019 [2019/26] |
29.04.2019 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.04.2019 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.03.2019 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.03.2019 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.03.2019 |
Modification par le demandeur |
|
16.03.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.02.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|