Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2020061383 | Dossier mondial
| 26.03.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201962856073 | | 02.06.2019 | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | US201962893178 | | 28.08.2019 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2019165106 | Dossier mondial
| 17.10.2019 | A3 | WO2019165106 | | 29.08.2019 | A2 | Numéro de priorité | | Date | US201862633602 | | 21.02.2018 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2019038469 | Dossier mondial
| 28.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017FI50593 | | 23.08.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2018035511 | Dossier mondial
| 22.02.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US41609 | | 11.07.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2018035510 | Dossier mondial
| 22.02.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US41609 | | 11.07.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2018013617 | Dossier mondial
| 01.03.2018 | A3 | WO2018013617 | | 18.01.2018 | A2 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | US201662360546 | | 11.07.2016 | US201762446808 | | 16.01.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2017075096 | Dossier mondial
| 04.05.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201562246470 | | 26.10.2015 | US201662360546 | | 11.07.2016 | US201614907891 | | 27.01.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2024197644 | Dossier mondial
| 20.06.2024 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US202318520618 | | 28.11.2023 | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | US201862633602 | | 21.02.2018 | US202016860911 | | 28.04.2020 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2021330593 | Dossier mondial
| 28.10.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201762468888 | | 08.03.2017 | US202117367344 | | 03.07.2021 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | US202016916206 | | 30.06.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2021212943 | Dossier mondial
| 15.07.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201962856073 | | 02.06.2019 | US202117207587 | | 19.03.2021 | WO2019US52030 | | 19.09.2019 | US201962893178 | | 28.08.2019 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2020330903 | Dossier mondial
| 22.10.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017FI50593 | | 23.08.2017 | US202016793000 | | 18.02.2020 | US202016916206 | | 30.06.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2019344485 | Dossier mondial
| 14.11.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2017US41609 | | 11.07.2017 | US201662360546 | | 11.07.2016 | US201762446808 | | 16.01.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2018303943 | Dossier mondial
| 25.10.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | US201815964063 | | 26.04.2018 | US201715482776 | | 09.04.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US12059503 | Dossier mondial
| 13.08.2024 | B2 | US2023233478 | | 27.07.2023 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | US201916246456 | | 11.01.2019 | US202217670462 | | 13.02.2022 | US202016861202 | | 28.04.2020 | WO2017US47703 | | 19.08.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | US201815964058 | | 26.04.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11865216 | Dossier mondial
| 09.01.2024 | B2 | US2020268680 | | 27.08.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | US201862633602 | | 21.02.2018 | US202016860911 | | 28.04.2020 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11478427 | Dossier mondial
| 25.10.2022 | B2 | US2020330388 | | 22.10.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201762468888 | | 08.03.2017 | US201962856073 | | 02.06.2019 | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | US201862633602 | | 21.02.2018 | US201562246470 | | 26.10.2015 | US201715482776 | | 09.04.2017 | WO2019US52030 | | 19.09.2019 | US201862733624 | | 19.09.2018 | US201662377068 | | 19.08.2016 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | US201815964063 | | 26.04.2018 | US202016916208 | | 30.06.2020 | US201962893178 | | 28.08.2019 | US201762446431 | | 14.01.2017 | US202016860911 | | 28.04.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11285116 | Dossier mondial
| 29.03.2022 | B2 | US2021169821 | | 10.06.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | US202016861202 | | 28.04.2020 | WO2017US47703 | | 19.08.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | US201815964058 | | 26.04.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11129798 | Dossier mondial
| 28.09.2021 | B2 | US2018049993 | | 22.02.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10751292 | Dossier mondial
| 25.08.2020 | B2 | US2018271797 | | 27.09.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US47703 | | 19.08.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201815964058 | | 26.04.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10737200 | Dossier mondial
| 11.08.2020 | B2 | US2020179830 | | 11.06.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017FI50593 | | 23.08.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2022501352 | Dossier mondial
| 06.01.2022 | A | Numéro de priorité | | Date | US201962856073 | | 02.06.2019 | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | WO2019US52030 | | 19.09.2019 | US201962893178 | | 28.08.2019 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2022040314 | Dossier mondial
| 10.03.2022 | A | Numéro de priorité | | Date | JP2020544841 | | 21.02.2019 | US201862633602 | | 21.02.2018 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2021514006 | Dossier mondial
| 03.06.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | US201862633602 | | 21.02.2018 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3852720 | Dossier mondial
| 28.07.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201962856073 | | 02.06.2019 | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | WO2019US52030 | | 19.09.2019 | US201962893178 | | 28.08.2019 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3826609 | Dossier mondial
| 12.01.2022 | A4 | EP3826609 | | 02.06.2021 | A2 | Numéro de priorité | | Date | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | US201862633602 | | 21.02.2018 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3500242 | Dossier mondial
| 21.08.2019 | A4 | EP3500242 | | 26.06.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US41609 | | 11.07.2017 | WO2017US47702 | | 19.08.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3368010 | Dossier mondial
| 10.04.2019 | A4 | EP3368010 | | 05.09.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | US201562246470 | | 26.10.2015 | US201662360546 | | 11.07.2016 | US201614907891 | | 27.01.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN111032179B | Dossier mondial
| 03.06.2022 | B | CN111032179 | | 17.04.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017FI50593 | | 23.08.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA3129068 | Dossier mondial
| 26.03.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201962856073 | | 02.06.2019 | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | WO2019US52030 | | 19.09.2019 | US201962893178 | | 28.08.2019 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA3129056 | Dossier mondial
| 29.08.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | US201862633602 | | 21.02.2018 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA3073268 | Dossier mondial
| 22.02.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US41609 | | 11.07.2017 | WO2017US47703 | | 19.08.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA3073267 | Dossier mondial
| 22.02.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US47702 | | 19.08.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA3073238 | Dossier mondial
| 11.06.2024 | C | CA3073238 | | 28.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017FI50593 | | 23.08.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2023282165 | Dossier mondial
| 18.01.2024 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US41609 | | 11.07.2017 | AU2023282165 | | 11.12.2023 | AU2017312200 | | 19.08.2017 | WO2017US47702 | | 19.08.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2019345272 | Dossier mondial
| 20.05.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201962856073 | | 02.06.2019 | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | WO2019US52030 | | 19.09.2019 | US201962893178 | | 28.08.2019 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2019226030 | Dossier mondial
| 08.10.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2019US19004 | | 21.02.2019 | US201862633602 | | 21.02.2018 | US201862733624 | | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2017428404B | Dossier mondial
| 09.12.2021 | B2 | AU2017428404 | | 19.03.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017FI50593 | | 23.08.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2017312201B | Dossier mondial
| 13.06.2024 | B2 | AU2017312201 | | 11.04.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US41609 | | 11.07.2017 | WO2017US47703 | | 19.08.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2017312200B | Dossier mondial
| 05.10.2023 | B2 | AU2017312200 | | 11.04.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US41609 | | 11.07.2017 | WO2017US47702 | | 19.08.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3500248 | Dossier mondial
| 04.12.2019 | A4 | EP3500248 | | 26.06.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662377068 | | 19.08.2016 | US201762468888 | | 08.03.2017 | WO2016US58935 | | 26.10.2016 | WO2017US41609 | | 11.07.2017 | WO2017US47703 | | 19.08.2017 | US201715482776 | | 09.04.2017 | US201762446431 | | 14.01.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BR112020003261 | | 23.01.2024 | B1 | BR112020003261 | | 11.04.2023 | A8 | BR112020003261 | | 01.09.2020 | A2 | Numéro de priorité | | Date | WO2017FI50593 | | 23.08.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EA038051 | | 29.06.2021 | B1 | EA202090425 | | 19.06.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017FI50593 | | 23.08.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ZA202001341 | | 28.04.2021 | B | Numéro de priorité | | Date | WO2017FI50593 | | 23.08.2017 |